变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 何锐(董事) [新增]
向友运(监事) [新增]
黄治华(监事会主席) [新增]
姚代松(董事) [新增]
吴军(董事)
黄非妮(监事)
黄在胜(董事长兼总经理)
解书云(董事) | 吴军(董事)
黄非妮(监事)
李亚玲(董事) [退出]
谢永红(监事) [退出]
谢炜(董事) [退出]
黄在胜(董事长兼总经理)
吕宗鲁(董事) [退出]
魏宗华(董事) [退出]
解书云(董事)
王甫明(监事) [退出]
刘迪忠(监事) [退出]
张昌亮(监事) [退出] | 2021-11-08 |
章程备案 | - | - | 2021-11-08 |
地址变更 | 建始县业州镇业州大道198号(原县移民局办公楼2-4楼)(自主申报) | 建始县业州镇人民大道57号 | 2021-07-02 |
章程备案 | - | - | 2021-07-02 |
高级管理人员备案 | 吴军(董事),
黄非妮(监事),
李亚玲(董事),
谢永红(监事),
谢炜(董事),
黄在胜(董事长兼总经理),
吕宗鲁(董事),
魏宗华(董事),
解书云(董事),
王甫明(监事), [新增]
刘迪忠(监事),
张昌亮(监事) [新增] | 解书云(董事),
吴军(董事),
黄非妮(监事),
李亚玲(董事),
吴光胜(监事), [退出]
谢永红(监事),
谢炜(董事),
黄在胜(董事长兼总经理),
吕宗鲁(董事),
魏宗华(董事),
黄晓华(监事), [退出]
彭钦贵(监事), [退出]
刘迪忠(监事),
朱晓洪(监事) [退出] | 2020-11-17 |
负责人变更 | 黄在胜 | 刘宏树 | 2020-10-15 |
高级管理人员备案 | 解书云(董事)
吴军(董事)
黄非妮(监事)
李亚玲(董事)
吴光胜(监事)
谢永红(监事)
谢炜(董事)
黄在胜(董事长兼总经理) [新增]
吕宗鲁(董事)
魏宗华(董事)
黄晓华(监事)
彭钦贵(监事)
刘迪忠(监事)
朱晓洪(监事) | 解书云(董事)
吴军(董事)
黄非妮(监事)
李亚玲(董事)
吴光胜(监事)
谢永红(监事)
谢炜(董事)
刘宏树(董事长兼总经理) [退出]
吕宗鲁(董事)
魏宗华(董事)
黄晓华(监事)
彭钦贵(监事)
刘迪忠(监事)
朱晓洪(监事) | 2020-10-15 |
名称变更 | 建始县聚信融资担保有限责任公司 | 建始县聚信担保有限责任公司 | 2019-11-28 |
高级管理人员备案 | 解书云(董事)
吴军(董事)
黄非妮(监事)
李亚玲(董事)
吴光胜(监事)
谢永红(监事)
谢炜(董事) [新增]
刘宏树(董事长兼总经理)
吕宗鲁(董事) [新增]
魏宗华(董事) [新增]
黄晓华(监事) [新增]
彭钦贵(监事) [新增]
刘迪忠(监事) [新增]
朱晓洪(监事) [新增] | 解书云(董事)
吴军(董事)
黄非妮(监事)
李亚玲(董事)
吴光胜(监事)
谢永红(监事)
程明清(董事) [退出]
易发平(监事) [退出]
谢伟(董事) [退出]
刘宏树(董事长兼总经理)
廖学锋(董事) [退出]
王伟霖(监事) [退出] | 2019-11-28 |
章程备案 | - | - | 2019-11-28 |
负责人变更 | 刘宏树 | 廖学锋 | 2019-07-03 |
高级管理人员备案 | 解书云
吴军
黄非妮
李亚玲
吴光胜
谢永红
程明清
易发平
谢伟
刘宏树
廖学锋
王伟霖 | 解书云
吴军
黄非妮
李亚玲
吴光胜
谢永红
程明清
易发平
谢伟
刘宏树
廖学锋
王伟霖 | 2019-07-03 |
其他事项备案 | 建始县财政局:31.55%;建始县国有资本投资运营有限公司:68.44%; | 建始县国有资本投资运营有限公司:100%; | 2018-02-09 |
投资人变更 | 建始县财政局:31.55%; [新增]
建始县国有资本投资运营有限公司:68.44%; | 建始县国有资本投资运营有限公司:100%; | 2018-02-09 |
章程备案 | - | - | 2018-02-09 |
投资人变更 | 建始县财政局:*%; [新增]
建始县国有资本投资运营有限公司:*%; | 建始县国有资本投资运营有限公司:*%; | 2018-02-09 |
其他事项备案 | 建始县财政局:*%;建始县国有资本投资运营有限公司:*%; | 建始县国有资本投资运营有限公司:*%; | 2018-02-09 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2018-02-09 |
注册资本变更 | 14610( + 46.1% ) | 10000 | 2018-02-09 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2017-05-15 |
投资人变更 | 建始县国有资本投资运营有限公司:100%; [名称变更] | 建始国有资产经营公司:40.2%;
建始县财政局:59.8%; [退出] | 2017-05-15 |
章程备案 | - | - | 2017-05-15 |
投资人变更 | 建始县国有资本投资运营有限公司:*%; [名称变更] | 建始国有资产经营公司:*%;
建始县财政局:*%; [退出] | 2017-05-15 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有控股) | 2017-05-15 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2016-05-27 |
高级管理人员备案 | 谢永红 [新增]
吴光胜 [新增]
李亚玲 [新增]
王伟霖 [新增]
廖学锋 [新增]
刘宏树
谢伟 [新增]
易发平 [新增]
程明清
黄非妮 [新增]
吴军 [新增]
解书云 [新增] | 胡永康 [退出]
程明清
刘红兵 [退出]
刘宏树
彭继军 [退出]
雷楚柏 [退出]
潘超 [退出]
姚代松 [退出]
刘书华 [退出]
樊友国 [退出] | 2016-05-27 |
章程备案 | - | - | 2016-05-27 |
负责人变更 | 廖学锋 | 程明清 | 2016-05-27 |
投资总额变更 | 投资总额:10000,币种:人民币,折合美元:0万 | 投资总额:5000,币种:人民币,折合美元:0万 | 2013-04-10 |
注册资本变更 | 注册资本:10000币种:156, | 注册资本:5000币种:156, | 2013-04-10 |
实收资本变更 | 10000( + 100% ) | 5000 | 2013-04-10 |
高级管理人员备案 | 程明清
胡永康
姚代松
潘超
雷楚柏
彭继军
刘宏树
刘红兵 [新增]
刘书华 [新增]
樊友国 | 李泽斌 [退出]
杨华平 [退出]
樊友国
程明清
胡永康
姚代松
潘超
雷楚柏
彭继军
刘宏树 | 2012-05-11 |
经营范围变更 | 经营范围(主营):贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务;诉讼保全担保、投票担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、以自有资金进行投资*** | 经营范围(主营):为中小企业及个人向银行贷款提供担保*** | 2012-05-11 |
实收资本变更 | 5000( + 233.33333% ) | 1500 | 2009-08-26 |
注册资本变更 | 注册资本:5000币种:156固定资金:0流动资金0 | 注册资本:1500币种:156固定资金:0流动资金0 | 2009-08-26 |
投资总额变更 | 投资总额:5000,币种:人民币,折合美元:0万 | 投资总额:1000,币种:人民币,折合美元:0万 | 2009-08-26 |
期限变更 | 经营期限(自)2006-11-10,经营期限(至)2029-12-31 | 经营期限(自)2004-11-18,经营期限(至) | 2006-11-10 |
注册资本变更 | 注册资本:1500币种:002固定资金:0流动资金0 | 注册资本:1000币种:002固定资金:0流动资金0 | 2006-11-10 |
其他事项备案 | 1500 | 1000 | 2006-11-10 |