变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东变更 | 王昭贤 证照号码:*****4 谢天助 证照号码:*****7 汪与育 证照号码:*****8 林松江 证照号码:*****0 陈志伟 证照号码:*****4 黄秀瑜 证照号码:*****1 | 王昭贤 证照号码:*****4 谢天助 证照号码:*****7 汪与育 证照号码:*****8 吕文章 证照号码:*****3 陈志伟 证照号码:*****4 黄秀瑜 证照号码:*****1 | 2022-05-26 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2022-05-26 |
住所变更 | 福建省南安市柳城街道柳东社区景观路288-25号 | 南安市柳城街道办事处柳东社区居委会成功街288号 | 2020-06-12 |
章程备案 | 2020-06-12新章程 | 旧章程 | 2020-06-12 |
经营范围变更 | 房地产开发与经营、物业管理、房产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发与经营、物业管理。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2018-10-19 |
章程修正案备案 | 2018-10-19章程修正案 | 旧章程 | 2018-10-19 |
监事备案 | 谢天助 | 谢天助 | 2016-11-25 |
经理备案 | 汪与育 | 汪与育 | 2016-11-25 |
董事备案 | 黄保卫 | 黄保卫 | 2016-11-25 |
投资人变更 | 王昭贤 证照号码:******************;
谢天助 证照号码:******************;
汪与育 证照号码:******************;
吕文章 证照号码:******************;
陈志伟 证照号码:******************; [新增]
黄秀瑜 证照号码:******************; [新增] | 王昭贤 证照号码:******************;
谢天助 证照号码:******************;
汪与育 证照号码:******************;
吕文章 证照号码:******************;
陈永科 证照号码:******************; [退出]
北京众合兴投资有限公司 证照号码:***************; [退出] | 2016-11-25 |
投资人变更 | 王昭贤 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 王昭贤 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2016-11-25 |
章程备案 | 2016-11-24新章程。 | 旧章程 | 2016-11-25 |
投资人变更 | 王昭贤 证照号码:******************;
谢天助 证照号码:******************;
汪与育 证照号码:******************;
吕文章 证照号码:******************; [新增]
陈永科 证照号码:******************;
北京众合兴投资有限公司 证照号码:***************; | 王昭贤 证照号码:******************;
谢天助 证照号码:******************;
汪与育 证照号码:******************;
林松江 证照号码:******************; [退出]
陈永科 证照号码:******************;
北京众合兴投资有限公司 证照号码:***************; | 2016-08-29 |
章程备案 | 2016-08-26新章程 | 旧章程 | 2016-08-29 |
董事备案 | 黄保卫 | 黄保卫 | 2016-08-29 |
经理备案 | 汪与育 | 汪与育 | 2016-08-29 |
监事备案 | 谢天助 | 谢天助 | 2016-08-29 |
投资人(股权)变更 | 王昭贤 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 王昭贤 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2016-08-29 |
监事备案 | 谢天助 | 谢天助 | 2016-04-05 |
董事备案 | 黄保卫 | 王昭贤 | 2016-04-05 |
董事备案 | 黄保卫 [新增] | 王昭贤 [退出] | 2016-04-05 |
经理备案 | 汪与育 | 汪与育 | 2016-04-05 |
法定代表人变更 | 黄保卫 | 王昭贤 | 2016-04-05 |
董事备案 | 王昭贤 | 王昭贤 | 2015-07-07 |
监事备案 | 谢天助 | 谢天助 | 2015-07-07 |
经理备案 | 汪与育 [新增] | 王晓明 [退出] | 2015-07-07 |
投资人变更 | 王昭贤 证照号码:******************;
谢天助 证照号码:******************;
汪与育 证照号码:******************; [新增]
林松江 证照号码:******************;
陈永科 证照号码:******************;
北京众合兴投资有限公司 证照号码:***************; | 王昭贤 证照号码:******************;
谢天助 证照号码:******************;
王晓明 证照号码:******************; [退出]
林松江 证照号码:******************;
陈永科 证照号码:******************;
北京众合兴投资有限公司 证照号码:***************; | 2015-07-07 |
投资人变更 | 王昭贤 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 王昭贤 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2015-07-07 |
章程备案 | 2015-07-06新章程 | 旧章程 | 2015-07-07 |
经理备案 | 汪与育 | 王晓明 | 2015-07-07 |
信息公示联络员备案 | 黄柳莲 | 陈阿评 | 2015-06-03 |
经理备案 | 王晓明 [新增] | 郑连发 [退出] | 2015-05-21 |
投资人变更 | 王昭贤 证照号码:******************;
谢天助 证照号码:******************;
王晓明 证照号码:******************;
林松江 证照号码:******************;
陈永科 证照号码:******************; [新增]
北京众合兴投资有限公司 证照号码:***************; [新增] | 王昭贤 证照号码:******************;
郑连发 证照号码:******************; [退出]
谢天助 证照号码:******************;
王晓明 证照号码:******************;
林松江 证照号码:******************; | 2015-05-21 |
投资人变更 | 王昭贤 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 王昭贤 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2015-05-21 |
经理备案 | 王晓明 | 郑连发 | 2015-05-21 |
投资人(股权)变更 | 王昭贤 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 王昭贤 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2015-05-21 |
监事备案 | 谢天助 | 谢天助 | 2015-05-21 |
章程备案 | 2015-05-19新章程 | 旧章程 | 2015-05-21 |
董事备案 | 王昭贤 | 王昭贤 | 2015-05-21 |
经理备案 | 郑连发 | 郑连发 | 2015-03-06 |
投资人(股权)变更 | 王昭贤 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 王昭贤 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2015-03-06 |
董事备案 | 王昭贤 | 王昭贤 | 2015-03-06 |
监事备案 | 谢天助 | 谢天助 | 2015-03-06 |
投资人变更 | 王昭贤 证照号码:******************;
郑连发 证照号码:******************;
谢天助 证照号码:******************;
王晓明 证照号码:******************;
林松江 证照号码:******************; [新增] | 王昭贤 证照号码:******************;
郑连发 证照号码:******************;
谢天助 证照号码:******************;
王晓明 证照号码:******************; | 2015-03-06 |
投资人变更 | 王昭贤 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 王昭贤 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2015-03-06 |
章程备案 | 2015-03-04新章程 | 旧章程 | 2015-03-06 |
增 补 换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2014-10-14 |
- | 南安市柳城街道办事处柳东社区居委会成功街288号 | 南安市柳城办事处成功街南泉收费站片区溪石住宅楼 | 2013-05-16 |
- | 修改原章程第二章第四条 | 备案前内容 | 2013-05-16 |
- | 实收资本 19500万元 出资期别1 应出资1600万 实出资1600万 出资期别2 应出资2400万 实出资2400万 出资期别3 应出资4000万 实出资4000万 出资期别4 应出资4000万 实出资4000万 出资期别5 应出资6500万 实出资6500万 出资方式 货币; 王晓明 认缴额 975万元 出资方式 货币 实缴额 975万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-8-2 00 00 00 余额交付期限止 王昭贤 认缴额 8775万元 出资方式 货币 实缴额 8775万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-8-2 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 郑连发 认缴额 5850万元 出资方式 货币 实缴额 5850万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-8-2 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 谢天助 认缴额 3900万元 出资方式 货币 实缴额 3900万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-8-2 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 | 实收资本 18500万元 出资期别1 应出资1600万 实出资1600万 出资期别2 应出资2400万 实出资2400万 出资期别3 应出资4000万 实出资4000万 出资期别4 应出资4000万 实出资4000万 出资期别5 应出资6500万 实出资6500万 出资方式 货币; 王晓明 认缴额 925万元 出资方式 货币 实缴额 925万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-28 00 00 00 余额交付期限止 王昭贤 认缴额 8325万元 出资方式 货币 实缴额 8325万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-28 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 郑连发 认缴额 5550万元 出资方式 货币 实缴额 5550万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-28 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 谢天助 认缴额 3700万元 出资方式 货币 实缴额 3700万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-28 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 | 2011-08-03 |
- | 执行董事 王昭贤 监事 谢天助 经理 郑连发 | 执行董事 王昭贤 监事 谢天助 经理 郑连发 | 2011-08-03 |
- | 19500万 | 18500万 | 2011-08-03 |
- | *************** | *************** | 2011-04-20 |
- | 南安市工商行政管理局(内资) | 泉州市工商行政管理局(内资) | 2011-04-20 |
- | 实收资本 18500万元 出资期别1 应出资1600万 实出资1600万 出资期别2 应出资2400万 实出资2400万 出资期别3 应出资4000万 实出资4000万 出资期别4 应出资4000万 实出资4000万 出资期别5 应出资6500万 实出资6500万 出资方式 货币; 王晓明 认缴额 925万元 出资方式 货币 实缴额 925万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-28 00 00 00 余额交付期限止 王昭贤 认缴额 8325万元 出资方式 货币 实缴额 8325万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-28 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 郑连发 认缴额 5550万元 出资方式 货币 实缴额 5550万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-28 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 谢天助 认缴额 3700万元 出资方式 货币 实缴额 3700万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-28 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 | 实收资本 12000万元 出资期别1 应出资1600万 实出资1600万 出资期别2 应出资2400万 实出资2400万 出资期别3 应出资4000万 实出资4000万 出资期别4 应出资4000万 实出资4000万 出资方式 货币; 王晓明 认缴额 600万元 出资方式 货币 实缴额 600万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-7 00 00 00 余额交付期限止 王昭贤 认缴额 5400万元 出资方式 货币 实缴额 5400万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-7 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 郑连发 认缴额 3600万元 出资方式 货币 实缴额 3600万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-7 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 谢天助 认缴额 2400万元 出资方式 货币 实缴额 2400万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-7 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 | 2011-03-29 |
- | 18500万 | 12000万 | 2011-03-29 |
- | 实收资本 12000万元 出资期别1 应出资1600万 实出资1600万 出资期别2 应出资2400万 实出资2400万 出资期别3 应出资4000万 实出资4000万 出资期别4 应出资4000万 实出资4000万 出资方式 货币; 王晓明 认缴额 600万元 出资方式 货币 实缴额 600万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-7 00 00 00 余额交付期限止 王昭贤 认缴额 5400万元 出资方式 货币 实缴额 5400万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-7 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 郑连发 认缴额 3600万元 出资方式 货币 实缴额 3600万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-7 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 谢天助 认缴额 2400万元 出资方式 货币 实缴额 2400万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-3-7 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 | 实收资本 8000万元 出资期别1 应出资1600万 实出资1600万 出资期别2 应出资2400万 实出资2400万 出资期别3 应出资4000万 实出资4000万 出资方式 货币; 王晓明 认缴额 400万元 出资方式 货币 实缴额 400万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-1-24 00 00 00 余额交付期限止 王昭贤 认缴额 3600万元 出资方式 货币 实缴额 3600万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-1-24 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 郑连发 认缴额 2400万元 出资方式 货币 实缴额 2400万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-1-24 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 谢天助 认缴额 1600万元 出资方式 货币 实缴额 1600万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-1-24 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 | 2011-03-08 |
- | 12000万 | 8000万 | 2011-03-08 |
- | 实收资本 8000万元 出资期别1 应出资1600万 实出资1600万 出资期别2 应出资2400万 实出资2400万 出资期别3 应出资4000万 实出资4000万 出资方式 货币; 王晓明 认缴额 400万元 出资方式 货币 实缴额 400万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-1-24 00 00 00 余额交付期限止 王昭贤 认缴额 3600万元 出资方式 货币 实缴额 3600万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-1-24 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 郑连发 认缴额 2400万元 出资方式 货币 实缴额 2400万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-1-24 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 谢天助 认缴额 1600万元 出资方式 货币 实缴额 1600万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2011-1-24 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 | 实收资本 4000万元 出资期别1 应出资1600万 实出资1600万 出资期别2 应出资2400万 实出资2400万 出资期别3 应出资4000万 实出资0万 出资方式 货币; 王晓明 认缴额 400万元 出资方式 货币 实缴额 200万元 实缴出资方式 实缴时间 2010-12-13 00 00 00 余额交付期限止 王昭贤 认缴额 3600万元 出资方式 货币 实缴额 1800万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2010-12-13 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 郑连发 认缴额 2400万元 出资方式 货币 实缴额 1200万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2010-12-13 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 谢天助 认缴额 1600万元 出资方式 货币 实缴额 800万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2010-12-13 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 | 2011-01-25 |
- | 实收资本 4000万元 出资期别1 应出资1600万 实出资1600万 出资期别2 应出资2400万 实出资2400万 出资期别3 应出资4000万 实出资0万 出资方式 货币; 王晓明 认缴额 400万元 出资方式 货币 实缴额 200万元 实缴出资方式 实缴时间 2010-12-13 00 00 00 余额交付期限止 王昭贤 认缴额 3600万元 出资方式 货币 实缴额 1800万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2010-12-13 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 郑连发 认缴额 2400万元 出资方式 货币 实缴额 1200万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2010-12-13 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 谢天助 认缴额 1600万元 出资方式 货币 实缴额 800万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2010-12-13 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 | 实收资本 1600万元 出资期别1 应出资1600万 实出资1600万 出资期别2 应出资6400万 实出资0万 出资方式 货币; 王昭贤 认缴额 4000万元 出资方式 货币 实缴额 800万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2010-11-4 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 郑连发 认缴额 2400万元 出资方式 货币 实缴额 480万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2010-11-4 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 谢天助 认缴额 1600万元 出资方式 货币 实缴额 320万元 实缴出资方式 货币 实缴时间 2010-11-4 00 00 00 余额交付期限止 2012-11-3 00 00 00 | 2010-12-15 |
- | 王晓明 400万元 出资方式 货币 王昭贤 3600万元 出资方式 货币 郑连发 2400万元 出资方式 货币 谢天助 1600万元 出资方式 货币 | 王昭贤 4000万元 出资方式 货币 郑连发 2400万元 出资方式 货币 谢天助 1600万元 出资方式 货币 | 2010-12-15 |