南平市全峰物流有限公司,办公室地址位于闽越文化、太极文化的发源地南平,南平市南福路22号(亿发建材装璜材料市场)16幢4号办公,我公司主要提供货物运输代理服务。
联系方式
- 公司地址:
- 南平市南福路22号(亿发建材装璜材料市场)16幢4号办公
- 固定电话:
- (0599) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 黄响伶
- 邮政编码:
- 353000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
南平市全峰物流有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄响伶 | ||
肖日金 |
南平市全峰物流有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
增 补 换照 | 新照 ****************** | 旧照 *************** | 2016-12-17 |
投资人变更 | 肖日金 证照号码:******************; 黄响伶 证照号码:******************; [新增] | 罗晓云 证照号码:******************; [退出] 肖日金 证照号码:******************; | 2015-01-14 |
投资人变更 | 肖日金 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 罗晓云 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2015-01-14 |
监事备案 | 肖日金 | 肖日金 | 2015-01-14 |
经理备案 | 黄响伶 [新增] | 罗晓云 [退出] | 2015-01-14 |
法定代表人变更 | 黄响伶 | 罗晓云 | 2015-01-14 |
董事备案 | 黄响伶 [新增] | 罗晓云 [退出] | 2015-01-14 |
董事备案 | 黄响伶 | 罗晓云 | 2015-01-14 |
章程修正案备案 | 2015-01-14股东、股权 | 旧章程 | 2015-01-14 |
经理备案 | 黄响伶 | 罗晓云 | 2015-01-14 |
投资人(股权)变更 | 肖日金 证照号码********* 证照号码:******; | 罗晓云 证照号码********* 证照号码:******; | 2015-01-14 |
董事备案 | 罗晓云 | 叶雅英 | 2014-10-09 |
法定代表人变更 | 罗晓云 | 叶雅英 | 2014-10-09 |
经理备案 | 罗晓云 | 叶雅英 | 2014-10-09 |
投资人(股权)变更 | 罗晓云 证照号码********* 证照号码:******; | 肖日金 证照号码********* 证照号码:******; | 2014-10-09 |
监事备案 | 肖日金 | 肖日金 | 2014-10-09 |
章程备案 | 2014-10-08新章程 | 2014-10-09 | |
投资人变更 | 罗晓云 证照号码:******************; [新增] 肖日金 证照号码:******************; | 肖日金 证照号码:******************; 叶雅英 证照号码:******************; [退出] | 2014-10-09 |
章程备案 | 2014-10-08新章程 | - | 2014-10-09 |
投资人变更 | 罗晓云 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 肖日金 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2014-10-09 |
经理备案 | 罗晓云 [新增] | 叶雅英 [退出] | 2014-10-09 |
董事备案 | 罗晓云 [新增] | 叶雅英 [退出] | 2014-10-09 |
投资人变更 | 肖日金 证照号码:******************; 叶雅英 证照号码:******************; [新增] | 肖日成 证照号码:******************; [退出] 肖日金 证照号码:******************; | 2014-05-06 |
章程备案 | 2014-05-05新章程 | - | 2014-05-06 |
法定代表人变更 | 叶雅英 | 肖日成 | 2014-05-06 |
监事备案 | 肖日金 | 肖日金 | 2014-05-06 |
董事备案 | 叶雅英 [新增] | 肖日成 [退出] | 2014-05-06 |
名称变更 | 南平市全峰物流有限公司 | 南平市越丰一帆物流有限公司 | 2014-05-06 |
投资人变更 | 肖日金 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 肖日成 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2014-05-06 |
经理备案 | 叶雅英 [新增] | 肖日成 [退出] | 2014-05-06 |
经理备案 | 叶雅英 | 肖日成 | 2014-05-06 |
投资人(股权)变更 | 肖日金 证照号码********* 证照号码:******; | 肖日成 证照号码********* 证照号码:******; | 2014-05-06 |
董事备案 | 叶雅英 | 肖日成 | 2014-05-06 |
章程备案 | 2014-05-05新章程 | 2014-05-06 |
南平市全峰物流有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄响伶 | 经理 |
黄响伶 | 执行董事 |
肖日金 | 监事 |
本页是 [南平市全峰物流有限公司] 在顺企网南平黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。