变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道铜盘路95号四层476B室 | 福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园c区3号楼113-06室 | 2022-07-12 |
董监事高管备案 | 执行董事(法定代表人):林飞云 证件号码:*** 监事:王胜泉 证件号码:*** 经理:张铭 证件号码:*** | 执行董事(法定代表人):朱文东 证件号码:*** 监事:王胜泉 证件号码:*** 经理:张铭 证件号码:*** | 2022-07-12 |
法定代表人 | 林飞云 | 朱文东 | 2022-07-12 |
联络员备案 | 林飞云 | 朱文东 | 2022-07-12 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2022-07-12 |
股东变更 | 大鹏智慧(平潭)企业管理咨询有限公司 [新增]
证照号码:***
林飞云
证照号码:*** | 福建大鹏科技产业发展有限公司 [退出]
证照号码:***
林飞云
证照号码:*** | 2022-07-12 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2022-06-14 |
注册资本变更 | 5000万元( + 400% ) | 1000万元 | 2022-06-14 |
经营范围变更 | 许可项目:旅游业务;住宿服务;住宅室内装饰装修;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑装饰材料销售;专业设计服务;商业综合体管理服务;物业服务评估;物业管理;非居住房地产租赁;停车场服务;软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件销售;健身休闲活动;体育保障组织;棋牌室服务;体育健康服务;体育消费用智能设备制造;酒店管理;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;家宴服务;企业形象策划;广告制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);通讯设备销售;建筑用金属配件销售;日用百货销售;体育用品及器材批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);企业管理咨询;计算机软硬件及辅助设备批发;市场营销策划;图文设计制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 网络技术研发、电子产品、建筑装修材料、机电设备、家用电器、电线电缆、五金交电(不含电动自行车)批发、代购代销;计算机软硬件应用及开发;室内装潢装饰及设计;展览展示服务;会务服务;楼宇智能化工程设计及施工;弱电工程设计及施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-06-14 |
名称变更 | 大鹏智慧(福建)文旅集团有限公司 | 福州变色龙科技有限公司 | 2022-06-14 |
股东变更 | 福建大鹏科技产业发展有限公司 [新增]
证照号码:***
林飞云 [新增]
证照号码:*** | 朱文东 [退出]
证照号码:*** | 2022-06-14 |
董监事高管备案 | 执行董事(法定代表人):朱文东 证件号码:*** 监事:王胜泉 证件号码:*** 经理:张铭 证件号码:*** | 执行董事(法定代表人):朱文东 证件号码:*** 经理:朱文东 证件号码:*** 监事:王胜泉 证件号码:*** | 2022-06-14 |
公司类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-06-14 |
主要成员 | 朱文东 [新增] | 陈慧 [退出] | 2021-06-09 |
主要成员 | 王胜泉 [新增] | 何勇 [退出] | 2021-06-09 |
监事备案 | 王胜泉 [新增] | 何勇 [退出] | 2021-06-09 |
出资情况 | 朱文东 证照号码:*****2; | 福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码:*****W;
陈慧 证照号码:*****9;
何勇 证照号码:*****4; | 2021-06-09 |
董事备案 | 朱文东 [新增] | 陈慧 [退出] | 2021-06-09 |
联络员备案 | 朱文东 | 陈慧 | 2021-06-09 |
投资人变更 | 朱文东 证照号码:***; [新增] | 福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码:9***72337W; [退出]
陈慧 证照号码:***; [退出]
何勇 证照号码:***; [退出] | 2021-06-09 |
法定代表人变更 | 朱文东 | 陈慧 | 2021-06-09 |
章程备案 | 2021-05-11见2021年5月11日新章程 | 旧章程 | 2021-06-09 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 朱文东; [新增] | 福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙); [退出]
陈慧; [退出]
何勇; [退出] | 2021-06-09 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-06-09 |
经理备案 | 朱文东 [新增] | 陈慧 [退出] | 2021-06-09 |
联络员备案 | 陈慧 | 陈慧 | 2020-06-13 |
经理备案 | 陈慧 [新增] | 何勇 [退出] | 2018-06-08 |
主要成员 | 何勇 [新增] | 陈慧 [退出] | 2018-06-08 |
主要成员 | 陈慧 [新增] | 何勇 [退出] | 2018-06-08 |
监事备案 | 何勇 [新增] | 陈慧 [退出] | 2018-06-08 |
董事备案 | 陈慧 [新增] | 何勇 [退出] | 2018-06-08 |
法定代表人变更 | 陈慧 | 何勇 | 2018-06-08 |
章程备案 | 2018-05-30见2018年5月30日公司新章程 | 旧章程 | 2018-06-08 |
主要成员 | 陈慧 | 陈慧 | 2017-06-19 |
投资人变更 | 福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码:*****************W;
陈慧 证照号码:******************; [新增]
何勇 证照号码:******************; [新增] | 福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码:*****************W;
黄忠 证照号码:******************; [退出] | 2017-06-19 |
董事备案 | 何勇 | 何勇 | 2017-06-19 |
联络员备案 | 陈慧 | 郑蕊 | 2017-06-19 |
章程备案 | 2017-06-06见2017年6月6日新章程 | 旧章程 | 2017-06-19 |
投资人变更 | 福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2017-06-19 |
经理备案 | 何勇 [新增] | 潘鹭航 [退出] | 2017-06-19 |
主要成员 | 何勇 [新增] | 潘鹭航 [退出] | 2017-06-19 |
出资情况 | 福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码:*****W;
陈慧 证照号码:*****9;
何勇 证照号码:*****4; | 福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码:*****W;
黄忠 证照号码:*****5; | 2017-06-19 |
主要成员 | 何勇 | 何勇 | 2017-06-19 |
监事备案 | 陈慧 | 陈慧 | 2017-06-19 |
法定代表人变更 | 何勇 | 潘鹭航 | 2017-03-15 |
章程备案 | 见2017年3月10日新章程 | 旧章程 | 2017-03-15 |
董事备案 | 执行董事:何勇 [新增] | 潘鹭航 [退出] | 2017-03-15 |
联络员备案 | 郑蕊 | 郑益琴 | 2017-03-15 |
住所变更 | 福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园c区3号楼113-06室 | 福州市台江区鳌峰街道连江中路318号7#楼3层----南面5垮 | 2017-03-15 |
出资情况 | 福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码:*****W;
黄忠 证照号码:*****5; | 陈慧 证照号码:*****9;
福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码:*****; | 2016-05-16 |
投资人变更 | 福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码:*****************W;
黄忠 证照号码:******************; [新增] | 陈慧 证照号码:******************; [退出]
福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码:***************; | 2016-05-16 |
章程备案 | 2016-05-10新章程 | 旧章程 | 2016-05-16 |
投资人变更 | 福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 陈慧 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2016-05-16 |
投资人(股权)变更 | 福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码********* 证照号码:******; | 陈慧 证照号码********* 证照号码:******; | 2016-05-16 |
经理备案 | 潘鹭航 | 林奖 | 2016-03-18 |
投资人(股权)变更 | 陈慧 证照号码********* 证照号码:******; | 林奖 证照号码********* 证照号码:******; | 2016-03-18 |
法定代表人变更 | 潘鹭航 | 林奖 | 2016-03-18 |
董事备案 | 潘鹭航 | 林奖 | 2016-03-18 |
经理备案 | 潘鹭航 [新增] | 林奖 [退出] | 2016-03-18 |
主要成员 | 潘鹭航 [新增] | 林奖 [退出] | 2016-03-18 |
出资情况 | 陈慧 证照号码:*****9;
福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码:*****; | 林奖 证照号码:*****6;
陈慧 证照号码:*****9; | 2016-03-18 |
董事备案 | 潘鹭航 [新增] | 林奖 [退出] | 2016-03-18 |
投资人变更 | 陈慧 证照号码:******************;
福建安氏家族股权投资合伙企业(有限合伙) 证照号码:***************; [新增] | 林奖 证照号码:******************; [退出]
陈慧 证照号码:******************; | 2016-03-18 |
章程备案 | 2016-03-11新章程 | 旧章程 | 2016-03-18 |
投资人变更 | 陈慧 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 林奖 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2016-03-18 |
注册资本变更 | 1000万人民币( + 566.66667% ) | 150万人民币 | 2015-10-19 |
名称变更 | 福州变色龙科技有限公司 | 福州爱斯乐电子有限公司 | 2015-10-19 |
信息公示联络员备案 | 郑益琴 | 曹旭 | 2015-10-19 |
注册资本(金)变更 | 1000万人民币 | 150万人民币 | 2015-10-19 |
章程备案 | 2015-09-28新章程 | 旧章程 | 2015-10-19 |
经营范围变更 | 网络技术研发、电子产品、建筑装修材料、机电设备、家用电器、电线电缆、五金交电(不含电动自行车)批发、代购代销;计算机软硬件应用及开发;室内装潢装饰及设计;展览展示服务;会务服务;楼宇智能化工程设计及施工;弱电工程设计及施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般经营项目:电子产品、建筑装修材料、机电设备、家用电器、电线电缆、五金交电(不含电动自行车)批发、代购代销;计算机软硬件应用及开发;室内装潢装饰及设计;展览展示服务;会务服务;楼宇智能化工程设计及施工;弱电工程设计及施工 许可经营项目:(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2015-10-19 |
注册资本变更 | 150万人民币( + 200% ) | 50万人民币 | 2015-08-03 |
章程备案 | 2015-07-29新章程 | 旧章程 | 2015-08-03 |
注册资本(金)变更 | 150万人民币 | 50万人民币 | 2015-08-03 |
董事备案 | 林奖 | 曹旭 | 2015-07-28 |
章程备案 | 2015-07-17新章程 | 旧章程 | 2015-07-28 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-07-28 |
投资人(股权)变更 | 林奖 证照号码********* 证照号码:******; | 曹旭 证照号码:******; | 2015-07-28 |
经理备案 | 林奖 | 曹旭 | 2015-07-28 |
监事备案 | 陈慧 | 胡小芬 | 2015-07-28 |
监事备案 | 陈慧 [新增] | 胡小芬 [退出] | 2015-07-28 |
主要成员 | 陈慧 [新增] | 胡小芬 [退出] | 2015-07-28 |
经理备案 | 林奖 [新增] | 曹旭 [退出] | 2015-07-28 |
主要成员 | 林奖 [新增] | 曹旭 [退出] | 2015-07-28 |
出资情况 | 林奖 证照号码:*****6;
陈慧 证照号码:*****9; | 曹旭 证照号码:*****8; | 2015-07-28 |
董事备案 | 林奖 [新增] | 曹旭 [退出] | 2015-07-28 |
投资人变更 | 林奖 证照号码:******************; [新增]
陈慧 证照号码:******************; [新增] | 曹旭 证照号码:******************; [退出] | 2015-07-28 |
法定代表人变更 | 林奖 | 曹旭 | 2015-07-28 |
投资人变更 | 林奖 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 曹旭 证照号码:******; [退出] | 2015-07-28 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-04-08 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2015-04-08 |
信息公示联络员备案 | 曹旭 | | 2014-08-01 |
增、补、换照 | 新照 350103100057014 | 旧照 350103100057014 | 2014-08-01 |