变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 蒲莉 | 许泽慧 | 2021-06-18 |
高级管理人员备案 | 蒲莉(执行董事兼总经理) [新增]
许泽慧(监事) [新增] | 许泽慧(执行董事兼总经理) [退出]
蒲莉(监事) [退出] | 2021-06-18 |
投资人变更 | 许泽慧(执行董事/总经理);
蒲莉(监事); | 许泽慧(执行董事);
王巍(监事); [退出]
蒲莉(经理); | 2016-04-15 |
高级管理人员备案变更 | 许泽慧(执行董事/总经理)
蒲莉(监事) | 许泽慧(执行董事)
王巍(监事) [退出]
蒲莉(经理) | 2016-04-15 |
投资人变更变更 | 蒲莉 ;
许泽慧 ; | 蒲莉 ;
王巍 ; [退出]
许泽慧 ; | 2016-04-15 |
注册资本变更变更 | 900( - 43.75% ) | 1600 | 2016-04-15 |
经营范围变更变更 | 道路运输代理,货物运输信息咨询服务,货物仓储服务(不含化学危险品),货物装卸搬运服务,停车服务,物业服务,场地租赁,房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 道路运输代理,货物运输信息咨询服务,货物仓储服务,货物装卸搬运服务,停车服务,物业服务,场地租赁,房屋租赁。 | 2016-04-15 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 900 | 1600 | 2016-04-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 蒲莉 ;许泽慧 ; | 蒲莉 ;王巍 ;许泽慧 ; | 2016-04-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 蒲莉 ;王巍 ;许泽慧 ; | 王巍 ;许泽慧 ; | 2015-06-18 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 1600 | 800 | 2015-06-18 |
投资人变更 | 许泽慧(执行董事);
王巍(监事);
蒲莉(经理); [新增] | 许泽慧(监事);
王巍(执行董事/总经理); | 2015-06-18 |
高级管理人员备案变更 | 许泽慧(执行董事)
王巍(监事)
蒲莉(经理) [新增] | 许泽慧(监事)
王巍(执行董事/总经理) | 2015-06-18 |
负责人变更变更 | 许泽慧 | 王巍 | 2015-06-18 |
期限变更变更 | 自:2006-04-06 至:2036-04-05 | 自:2006-04-06 至:2016-04-05 | 2015-06-18 |
注册资本变更变更 | 1600( + 100% ) | 800 | 2015-06-18 |
投资人变更变更 | 蒲莉 ; [新增]
王巍 ;
许泽慧 ; | 王巍 ;
许泽慧 ; | 2015-06-18 |
投资人变更 | 蔡国兵:(%):*:*%,现金,309.28) ;
蒲莉:(%):*:*%,现金,490.72) ; | 蔡国兵:(%):*:*%,现金,309.28) ;
蒲莉:(%):*:*%,现金,490.72) ; | 2012-12-21 |
负责人变更 | 王巍 | 蒲莉 | 2012-12-21 |
投资人变更 | 蔡国兵:(%):*:*%,现金,245.28) ;
程刚:(%):*:*%,现金,80) ;
卢峰:(%):*:*%,现金,48) ;
蒲莉:(%):*:*%,现金,426.72) ; | 蔡国兵:(%):*:*%,现金,245.28) ;
程刚:(%):*:*%,现金,80) ;
卢峰:(%):*:*%,现金,48) ;
蒲莉:(%):*:*%,现金,426.72) ; | 2012-07-19 |
经营范围变更 | 一般经营范围:道路运输代理,货物运输信息咨询服务,货物仓储服务,货物装卸搬运服务,停车服务,物业服务,场地租赁,房屋租赁。;许可经营范围: | 一般经营范围:仓储服务;货运代办。(国家有专项审批的项目经审批后方可经营);许可经营范围: | 2012-01-31 |
地址变更 | 武汉市新洲区阳逻经济开发区平江路 | 武汉市新洲区红岗村 | 2012-01-31 |
投资人变更 | 蔡国兵:(%):*:*%,现金,245.28) ;
程刚:(%):*:*%,现金,80) ;
胡文静:(%):*:*%,现金,426.72) ;
卢峰:(%):*:*%,现金,48) ; | 蔡国兵:(%):*:*%,现金,245.28) ;
程刚:(%):*:*%,现金,80) ;
胡文静:(%):*:*%,现金,426.72) ;
卢峰:(%):*:*%,现金,48) ; | 2010-12-30 |
负责人变更 | 蒲莉 | 卢峰 | 2010-12-30 |
投资人变更 | 蔡国兵:(%):*:*%,现金,245.28) ;
程刚:(%):*:*%,现金,80) ;
胡文静:(%):*:*%,现金,245.37) ;
卢峰:(%):*:*%,现金,80) ;
燕飞翔:(%):*:*%,现金,149.35) ; | 蔡国兵:(%):*:*%,现金,245.28) ;
程刚:(%):*:*%,现金,80) ;
胡文静:(%):*:*%,现金,245.37) ;
卢峰:(%):*:*%,现金,80) ;
燕飞翔:(%):*:*%,现金,149.35) ; | 2010-12-21 |
投资人变更 | 蔡国兵:(%):*:*%,现金,213.28);
程刚:(%):*:*%,现金,80);
胡文静:(%):*:*%,现金,213.36);
卢峰:(%):*:*%,现金,80);
燕飞翔:(%):*:*%,现金,213.36); | 蔡国兵:(%):*:*%,现金,213.28);
程刚:(%):*:*%,现金,80);
胡文静:(%):*:*%,现金,213.36);
卢峰:(%):*:*%,现金,80);
燕飞翔:(%):*:*%,现金,213.36); | 2009-10-27 |
投资人变更 | 蔡国兵:(%):*:*%,现金,133.3);
程刚:(%):*:*%,现金,50);
胡文静:(%):*:*%,现金,133.35);
卢峰:(%):*:*%,现金,50);
燕飞翔:(%):*:*%,现金,133.35); | 蔡国兵:(%):*:*%,现金,133.3);
程刚:(%):*:*%,现金,50);
胡文静:(%):*:*%,现金,133.35);
卢峰:(%):*:*%,现金,50);
燕飞翔:(%):*:*%,现金,133.35); | 2008-07-01 |
实收资本变更 | 800( + 60% ) | 500 | 2008-07-01 |
投资人变更 | 蔡国兵:(%):*:*%,现金,133.3);
胡文静:(%):*:*%,现金,133.35);
卢峰:(%):*:*%,现金,100);
燕飞翔:(%):*:*%,现金,133.35); | 蔡国兵:(%):*:*%,现金,133.3);
胡文静:(%):*:*%,现金,133.35);
卢峰:(%):*:*%,现金,100);
燕飞翔:(%):*:*%,现金,133.35); | 2007-11-26 |