变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 2020-03-30章程备案 | 旧章程 | 2020-04-03 |
章程修正案备案 | 2019-08-23章程修正案 | 旧章程 | 2019-08-28 |
经营范围变更 | 铁路、公路、桥梁、隧道、港口交通建设工程质量试验与检测;水利水电、建筑工程、市政工程质量试验与检测;节能技术检测;消防安全评估;特种设备检测服务;环境保护监测;生态资源监测;其他未列明的质检技术服务;材料科学研究服务;环境科学技术研究服务;农业科学研究和试验发展;其他工程和技术研究与试验发展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 铁路、公路、桥梁、隧道、港口交通建设工程质量试验与检测;水利水电、建筑工程、市政工程质量试验与检测;节能技术检测;消防设施维护、保养、检测;消防安全评估;特种设备检测服务;环境保护监测;生态资源监测;其他未列明的质检技术服务;材料科学研究服务;环境科学技术研究服务;农业科学研究和试验发展;其他工程和技术研究与试验发展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-08-28 |
章程修正案备案 | 2019-07-10章程修正案 | 旧章程 | 2019-07-29 |
经营范围变更 | 铁路、公路、桥梁、隧道、港口交通建设工程质量试验与检测;水利水电、建筑工程、市政工程质量试验与检测;节能技术检测;消防设施维护、保养、检测;消防安全评估;特种设备检测服务;环境保护监测;生态资源监测;其他未列明的质检技术服务;材料科学研究服务;环境科学技术研究服务;农业科学研究和试验发展;其他工程和技术研究与试验发展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 铁路、公路、桥梁、隧道、港口交通建设工程质量试验与检测;水利水电、建筑工程、市政工程质量试验与检测。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2019-07-29 |
董事备案 | 程淑宏
叶文美
陈清己
蔡珠华 [新增]
林石狮 | 叶文美
林石狮
陈清己
程淑宏
林秦辉 [退出] | 2019-07-29 |
注册资本(金)变更 | 1016万人民币 | 856万人民币 | 2016-03-28 |
经理备案 | 林石狮 | 程淑宏 | 2016-03-28 |
监事备案 | 吴萍 严艺娜 林建成 | 吴萍 林惠彬 林建成 | 2016-03-28 |
经理备案 | 林石狮 [新增] | 程淑宏 [退出] | 2016-03-28 |
章程备案 | 2016-03-16章程备案 | 旧章程 | 2016-03-28 |
监事备案 | 吴萍
严艺娜 [新增]
林建成 | 吴萍
林惠彬 [退出]
林建成 | 2016-03-28 |
企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-03-28 |
名称变更 | 福建融诚检测技术股份有限公司 | 福建融诚建设工程质量检测有限公司 | 2016-03-28 |
经营期限变更 | 2004-03-09~ | 2004-03-09~2024-03-09 | 2016-03-28 |
注册资本变更 | 1016万人民币( + 18.69159% ) | 856万人民币 | 2016-03-28 |
企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-03-27 |
经营期限变更 | 2004-03-09~ | 2004-03-09~2024-03-09 | 2016-03-27 |
注册资本变更 | 1016万人民币( + 18.69159% ) | 856万人民币 | 2016-03-27 |
监事备案 | 吴萍
严艺娜 [新增]
林建成 | 吴萍
林惠彬 [退出]
林建成 | 2016-03-27 |
名称变更 | 福建融诚检测技术股份有限公司 | 福建融诚建设工程质量检测有限公司 | 2016-03-27 |
章程备案 | 2016-03-16章程备案 | 旧章程 | 2016-03-27 |
董事备案 | 林秦辉 [新增]
程淑宏 [新增]
叶文美 [新增]
陈清己 [新增]
林石狮 | 林石狮 | 2015-12-28 |
监事备案 | 林建成 [新增]
吴萍 [新增]
林惠彬 [新增] | 阮幼兰 [退出] | 2015-12-28 |
经理备案 | 程淑宏 [新增] | 无 | 2015-12-28 |
投资人变更 | 林石狮 证照号码:******************;
阮幼兰 证照号码:******************;
漳州市芗城区华诚投资合伙企业(有限合伙) 证照号码:********MA344KPNXK; [新增]
林秦辉 证照号码:******************; [新增]
程淑宏 证照号码:******************; [新增]
林建成 证照号码:******************; [新增]
林惠彬 证照号码:******************; [新增]
林福宾 证照号码:******************; [新增]
叶文美 证照号码:******************; [新增]
陈清己 证照号码:******************; [新增]
吴萍 证照号码:******************; [新增]
张良 证照号码:******************; [新增]
洪秋明 证照号码:******************; [新增]
黄良俊 证照号码:******************; [新增] | 林石狮 证照号码:******************;
阮幼兰 证照号码:******************; | 2015-12-28 |
增 补 换照 | 电子营业执照数:1 本 | - | 2015-12-28 |
投资人变更 | 林石狮 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 林石狮 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2015-12-28 |
注册资本变更 | 856万人民币( + 51.23675% ) | 566万人民币 | 2015-12-28 |
注册资本(金)变更 | 856万人民币 | 566万人民币 | 2015-12-28 |
投资人(股权)变更 | 林石狮 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 林石狮 证照号码********* 证照号码:******; | 2015-12-28 |
增、补、换照 | 电子营业执照数:1 本 | | 2015-12-28 |
经理备案 | 程淑宏 | 无 | 2015-12-28 |
监事备案 | 林建成 吴萍 林惠彬 | 阮幼兰 | 2015-12-28 |
章程备案 | 2015-12-23 | 旧章程 | 2015-12-28 |
董事备案 | 林秦辉 程淑宏 叶文美 陈清己 林石狮 | 林石狮 | 2015-12-28 |
投资人变更 | 林石狮 证照号码:******************;
阮幼兰 证照号码:******************;
漳州市芗城区华诚投资合伙企业(有限合伙) 证照号码:********MA344KPNXK; [新增]
林秦辉 证照号码:******************; [新增]
程淑宏 证照号码:******************; [新增]
林建成 证照号码:******************; [新增]
林惠彬 证照号码:******************; [新增]
林福宾 证照号码:******************; [新增]
叶文美 证照号码:******************; [新增]
陈清己 证照号码:******************; [新增]
吴萍 证照号码:******************; [新增]
张良 证照号码:******************; [新增]
洪秋明 证照号码:******************; [新增]
黄良俊 证照号码:******************; [新增] | 林石狮 证照号码:******************;
阮幼兰 证照号码:******************; | 2015-12-27 |
注册资本变更 | 856万人民币( + 51.23675% ) | 566万人民币 | 2015-12-27 |
增 补 换照 | 电子营业执照数:1 本 | - | 2015-12-27 |
章程备案 | 2015-12-23 | 旧章程 | 2015-12-27 |
董事备案 | 林秦辉 [新增]
程淑宏 [新增]
叶文美 [新增]
陈清己 [新增]
林石狮 | 林石狮 | 2015-12-27 |
增 补 换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2015-11-11 |
章程备案 | 2014-12-15 | 旧章程 | 2014-12-23 |
注册资本变更 | 566万人民币( + 69.96997% ) | 333万人民币 | 2014-12-23 |
注册资本(金)变更 | 566万人民币 | 333万人民币 | 2014-12-23 |
注册资本变更 | 566万人民币( + 69.96997% ) | 333万人民币 | 2014-12-22 |
章程备案 | 2014-12-15 | 旧章程 | 2014-12-22 |
- | 优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 铁路、公路、桥梁、隧道、港口交通建设工程质量试验与检测;水利水电、建筑工程、市政工程质量试验与检测。 许可经营项目 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 铁路、公路、桥梁、隧道、港口交通建设工程质量试验与检测;水利水电、建筑工程、市政工程、桥梁工程检测及相关技术咨询服务。 许可经营项目 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2012-05-23 |
- | 章程修正案 | 备案前内容 原章程 | 2012-05-23 |
- | 优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 铁路、公路、桥梁、隧道、港口交通建设工程质量试验与检测;水利水电、建筑工程、市政工程、桥梁工程检测及相关技术咨询服务。 许可经营项目 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 建设工程材料检验;建筑工程劳务分包。 许可经营项目 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2012-04-20 |
- | 新章程 | 备案前内容 原章程 | 2012-04-20 |
- | 漳州市芗城区工商行政管理局(内资) | 福州市工商行政管理局(内资) | 2011-09-26 |
- | *************** | *************** | 2011-09-26 |
- | 福建省漳州市芗城区仙景工业园33号 | 福州市晋安区鼓山镇鼓一工业小区4号 | 2011-09-26 |
- | 新章程 | 备案前内容 原章程 | 2011-09-26 |
- | 林石狮 266.400000万元 出资方式 货币 阮幼兰 66.600000万元 出资方式 货币 | 施忠旗 169.830000万元 出资方式 货币 夏迎春 163.170000万元 出资方式 货币 | 2011-05-13 |
- | 执行董事兼总经理 林石狮 监事 阮幼兰 | 执行董事 苏忠高 监事 夏迎春 | 2011-05-13 |
- | 新章程 | 备案前内容 | 2011-05-13 |
- | 林石狮 | 苏忠高 | 2011-05-13 |
- | 优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 建设工程材料检验;建筑工程劳务分包。 许可经营项目 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 建设工程材料检验。 许可经营项目 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2009-02-26 |
- | 修改章程 | 备案前内容 | 2009-02-26 |
- | 执行董事 苏忠高 ; 监事 夏迎春 ; | 执行董事 王瑾 ; 监事 夏迎春 ; | 2008-09-28 |
- | 苏忠高 | 王瑾 | 2008-09-28 |
- | 章程修正案 | 备案前内容 | 2008-09-28 |
- | 福州市晋安区鼓山镇鼓一工业小区4号 | 福州市鼓楼区铜盘路398号 | 2008-09-28 |
- | 执行董事 王瑾 ; 监事 夏迎春 ; | 执行董事 方玉兴 ; 监事 夏迎春 ; | 2007-02-28 |
- | 王瑾 | 方玉兴 | 2007-02-28 |
- | 法定代表人 方玉兴 | 法定代表人 施忠旗 | 2005-04-25 |
- | 注册资本 333 | 注册资本 50 | 2005-04-25 |
- | 经营起始期限 200439 经营结束期限 202439 | 经营起始期限 200439 经营结束期限 201438 | 2005-04-25 |
- | 董事会、经理成员 执行董事 方玉兴 监事 夏迎春 | 董事会、经理成员 执行董事 施忠旗 监事 夏迎春 | 2005-04-25 |
- | 名称序号 ************* 企业名称 福建融诚建设工程质量检测有限公司 | 名称序号 ************* 企业名称 福州守信建设工程质量检测试验有限公司 | 2005-04-25 |
- | 股东名录 法人股东 自然人股东 施忠旗 169.83 夏迎春 163.17 | 股东名录 法人股东 自然人股东 施忠旗 25.50 夏迎春 24.50 | 2005-04-25 |
- | 股东名录 法人股东 自然人股东 施忠旗 25.50 夏迎春 24.50 | 股东名录 法人股东 自然人股东 刘俊 25 夏迎春 25 | 2004-12-08 |
- | 法定代表人 施忠旗 | 法定代表人 刘俊 | 2004-12-08 |