变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
- | 经营场所信息:【新增】备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350205CHC3,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市海沧区钟林里322号3502室,经营场所所在区划:厦门市海沧区 | 经营场所信息:【删除】备案日期:20170612,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350205CHC5,null:,null:,null:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市海沧区沧虹东里10号204室,经营场所所在区划:厦门市海沧区 | 2019-02-21 |
- | 股权转让信息:
【新增】
转让日期:,转让额所占投资比:10,转让额:20,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:翁钟麒,受让人:叶延峰
【新增】
转让日期:,转让额所占投资比:40,转让额:80,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:杨学浩,受让人:李翔松
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
投资人及出资信息:
投资人类型:自然人股东,投资人:李翔松,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:140,实缴出资额:140,出资方式:货币,出资比例:70,出资时间:20110311,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
投资人类型:自然人股东,投资人:叶延峰,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:60,实缴出资额:60,出资方式:货币,出资比例:30,出资时间:20110310,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息:
企业基本信息:
企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
投资人及出资信息:
投资人类型:自然人股东,投资人:李翔松,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:60,实缴出资额:60,出资方式:货币,出资比例:30,出资时间:20110311,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
投资人类型:自然人股东,投资人:叶延峰,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:40,实缴出资额:40,出资方式:货币,出资比例:20,出资时间:20110310,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
【删除】
投资人类型:自然人股东,投资人:翁钟麒,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:20,实缴出资额:20,出资方式:货币,出资比例:10,出资时间:20110310,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:
【删除】
投资人类型:自然人股东,投资人:杨学浩,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:80,实缴出资额:80,出资方式:货币,出资比例:40,出资时间:20110310,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 2019-02-21 |
- | 主要人员信息:
姓名:李翔松,性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
姓名:叶延峰,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:
姓名:李翔松,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:20110310,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
姓名:杨学浩,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:20100310,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【删除】
姓名:翁钟麒,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:20110310,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2019-02-21 |
- | 企业基本信息:性别:男性,职务:执行董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
姓名:叶延峰,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 企业基本信息:性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:20110310,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
姓名:杨学浩,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:20100310,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:委派,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国
【删除】
姓名:翁钟麒,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:20110310,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2019-02-21 |
- | 经营场所信息:【新增】备案日期:,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:,经营场所属地监管单位:350205CHC5,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市海沧区沧虹东里10号204室,经营场所所在区划:厦门市海沧区. | 经营场所信息:【删除】备案日期:20140103,经营场所产权:租赁,经营场所所在门牌号:,经营场所所在路:象屿路97号厦门国际航运中心D栋9层03单元,经营场所属地监管单位:350206HHL2,经营场所所在镇:,经营场所:厦门现代物流园区象屿路97号厦门国际航运中心D栋9层03单元,经营场所所在区划:厦门市湖里区. | 2017-06-12 |
- | 企业基本信息:
住所产权:租赁,
住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单元X,
传真:,
路段:,
邮政编码:,
联系电话: | 企业基本信息:
住所产权:租赁,
住所:厦门现代物流园区象屿路97号厦门国际航运中心D栋9层03单元,
传真:,
路段:,
邮政编码:,
联系电话: | 2017-06-12 |
- | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 公司基本信息(补充):出资说明:. | 2017-06-12 |
- | 企业基本信息:电子营业执照补领原因:1,电子营业执照数目:1. | 企业基本信息:电子营业执照补领原因:,电子营业执照数目:0 | 2017-06-12 |
- | 企业基本信息:档案编号:SX01754 | 企业基本信息:档案编号:SX01754 | 2016-03-25 |
| 企业基本信息:档案编号:SX01754 | 企业基本信息:档案编号:SX01754 | 2016-03-25 |
| 工商登记联络人:性别:男性,备案日期:20140103,邮政编码:361000,姓名:李翔松, | 工商登记联络人:性别:男性,备案日期:20140103,邮政编码:361000,姓名:翁钟麒, | 2015-05-20 |
- | 工商登记联络人:
性别:男性,
备案日期:20140103,
邮政编码:361000,
证件类型:中华人民共和国居民身份证,
联系地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋903,
移动电话:***********,
姓名:李翔松,
证件号码:****************** | 工商登记联络人:
性别:男性,
备案日期:20140103,
邮政编码:361000,
证件类型:中华人民共和国居民身份证,
联系地址:厦门现代物流园区象屿路97号厦门国际航运中心D栋03单元,
移动电话:***********,
姓名:翁钟麒,
证件号码:****************** | 2015-05-20 |
- | 工商登记联络人:
性别:男性,
备案日期:20140103,
邮政编码:361000,
姓名:李翔松, | 工商登记联络人:
性别:男性,
备案日期:20140103,
邮政编码:361000,
姓名:翁钟麒, | 2015-05-20 |