成都春升投资有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市新都区大丰街道三元大道大庆苑1幢1层1号,我公司主要提供项目投资;投资咨询;企业营销策划;企业管理。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,并不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动。
联系方式
- 公司地址:
- 成都市新都区大丰街道三元大道大庆苑1幢1层1号
- 经理:
- 刘莉
- 邮政编码:
- 610000
- 地区编码:
- 510114
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 134****6277 |
手机号码 | 139****3211 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 成都春升投资有限公司 |
简称: | 春升投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 项目投资;投资咨询;企业营销策划;企业管理。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,并不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动。 |
营业执照号码: | 91510114592081771N |
发证机关: | 成都市新都区市场和质量监督管理局 |
核准日期: | 2016-05-25 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2012年03月23日 |
注册资本: | 200 万元人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 新都区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 成都企业网 » 新都区 » 新都区大丰 |
顺企编码: | 49866092 |
成都春升投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘仕贵 | 60% | 人民币120万元 |
刘莉 | 40% | 人民币80万元 |
成都春升投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
清算组备案 | - | - | 2019-01-17 |
章程备案 | - | - | 2019-01-17 |
换发证照 | / | / | 2016-05-24 |
换发证照 | / | / | 2014-08-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘莉,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-12-16 |
经理备案 | 刘莉,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-12-16 |
投资人(股权)变更 | 刘莉; 刘仕贵; [新增] | 刘莉; 黄富强; [退出] | 2013-12-16 |
法定代表人变更 | 刘莉,中华人民共和国居民身份证, | 黄富强,中华人民共和国居民身份证, | 2013-12-16 |
法定代表人变更 | 刘莉,中华人民共和国居民身份证,***** | 黄富强,中华人民共和国居民身份证,***** | 2013-12-16 |
投资人(股权)变更 | 刘莉;刘仕贵; | 刘莉;黄富强; | 2013-12-16 |
章程备案 | 刘仕贵,监事 | / | 2013-12-16 |
经理备案 | 刘莉,执行董事兼总经理 | / | 2013-12-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘莉,执行董事兼总经理 | / | 2013-12-16 |
投资人(股权)变更 | 黄富强;刘莉; | 杨琳;黄富强;刘洪; | 2012-09-25 |
出资额变更 | 200 | 黄富强;刘洪; | 2012-09-25 |
出资方式变更 | 黄富强,货币;刘莉,货币; | 黄富强;刘洪; | 2012-09-25 |
投资者名称(姓名)变更 | 刘莉; | 刘洪; | 2012-09-25 |
出资方式变更 | 刘莉,货币; 黄富强,货币; | 刘洪; 黄富强; | 2012-09-25 |
出资额变更 | 200 | 黄富强; 刘洪; | 2012-09-25 |
出资比例变更 | 黄富强,60%; | 黄富强,30%; | 2012-09-25 |
投资人(股权)变更 | 黄富强; 刘莉; [新增] | 杨琳; [退出] 黄富强; 刘洪; [退出] | 2012-09-25 |
经营期限营业期限变更 | 3999-01-01 | 2012-03-23 至 2012-06-22 | 2012-05-25 |
出资额变更 | 200 | 杨琳; 刘洪; 黄富强; | 2012-05-25 |
出资方式变更 | 刘洪,货币; 杨琳,货币; 黄富强,货币; | 刘洪; 杨琳; 黄富强; | 2012-05-25 |
出资方式变更 | 杨琳,货币;刘洪,货币;黄富强,货币; | 杨琳;刘洪;黄富强; | 2012-05-25 |
出资额变更 | 200 | 杨琳;刘洪;黄富强; | 2012-05-25 |
经营期限(营业期限)变更 | 3999-01-01 | 2012-03-23 至 2012-06-22 | 2012-05-25 |
实收资本变更 | 200 | 0 | 2012-05-25 |
成都春升投资有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘仕贵 | 监事 |
刘莉 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [成都春升投资有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。