日立金属(苏州)科技有限公司是一家日本独资企业。公司于2001年6月成立。座落在苏州—新加坡工业园区,秉承了日本母公司的优良传统,苏州公司拥有的生产设备,良好的工作环境,并提供优质的产品和服务。公司经营范围:生产销售以天线开关、模组为主的积层元件、隔离器等主要用于通讯的电子元件、金属溅射靶材、阀门管件。
联系方式
- 公司地址:
- 苏州工业园区杏林街88号 -
- 固定电话:
- (0512) 未核实,仅供参考
- 经理:
- SASAKA KATSURO(佐坂克郎)
- 电子邮件:
- hr_hmst@hmst.hitachi-metals.com
- 邮政编码:
- 215000
- 地区编码:
- 320594
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0512-62567880 |
电子邮箱 | SX_Zhu@hmst.hitachi-metals.com |
手机号码 | 153****0511 |
电子邮箱 | yj_gao@hmst.hitachi-metals.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 日立金属(苏州)科技有限公司 |
简称: | 日立金属 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 生产以天线开关模组为主的积层元件、隔离器等主要用于通讯的电子元器件、金属溅射靶材、用于阀门的波纹管组件、管接头、阀门、金属精密线材、光伏焊带和带材,销售本公司产品并提供售后服务以及阀门的检查服务,自有多余厂房出租;以上领域的本公司同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务。(依法须经批准... |
营业执照号码: | 9132059472873981XN |
发证机关: | 苏州工业园区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-09-17 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2001年06月06日 |
注册资本: | 4355.5万元美元 (万元) |
所属分类: | 金属制品业 |
所属城市: | 苏州企业网 |
顺企编码: | 49955081 |
日立金属(苏州)科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
日立金属投资(中国)有限公司 | 4355.500000万美元 |
日立金属(苏州)科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | SONOYAMA MASAKI(园山正树) | AKADA RYOJI(赤田良治) | 2020-03-23 |
法定代表人姓名 | SONOYAMA MASAKI(园山正树) | AKADA RYOJI(赤田良治) | 2020-03-23 |
负责人变更 | AKADA RYOJI(赤田良治) | OTSUKA MASAHIRO(大塚 真弘) | 2019-03-25 |
法定代表人姓名 | AKADA RYOJI(赤田良治) | OTSUKA MASAHIRO(大塚 真弘) | 2019-03-25 |
负责人变更 | OTSUKA MASAHIRO(大塚 真弘) | SASAKA KATSURO(佐坂克郎) | 2017-04-18 |
法定代表人姓名 | OTSUKA MASAHIRO(大塚 真弘) | SASAKA KATSURO(佐坂克郎) | 2017-04-18 |
经营范围 | 生产以天线开关模组为主的积层元件、隔离器等主要用于通讯的电子元器件、金属溅射靶材、用于阀门的波纹管组件、管接头、阀门、金属精密线材、光伏焊带和带材,销售本公司产品并提供售后服务以及阀门的检查服务,自有多余厂房出租;以上领域的本公司同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产以天线开关模组为主的层积元件、隔离器等主要用于通讯的电子元器件、金属溅射靶材、用于阀门的波纹管组件、管接头、阀门、金属精密线材、光伏焊带和带材(以天线开关模组为主的层积元件、隔离器等主要用于通讯的电子元器件、用于阀门的波纹管组件、管接头、阀门限分支机构经营),销售本公司产品并提供售后服务以及阀门的检查服务。以上领域的本公司同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-11-16 |
负责人变更 | SASAKA KATSURO(佐坂克郎) | 宋嘉洛 | 2015-07-28 |
法定代表人姓名 | SASAKA KATSURO(佐坂克郎) | 宋嘉洛 | 2015-07-28 |
日立金属(苏州)科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
MASAHIRO TERAMOTO(寺本雅博) | 董事兼总经理 |
TOKUNAGA HIROKI(德永浩树) | 董事 |
NEGISHI MINORU | 监事 |
NAKAMURA SHUICHI | 董事 |
SASAKA KATSURO(佐坂克郎) | 董事长 |
本页是 [日立金属(苏州)科技有限公司] 在顺企网苏州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。