天津顺意房屋销售有限公司,办公室地址位于环渤海地区经济中心天津,天津市西青区李七庄街王姑娘庄村南外环线15号桥西500米处,我公司主要提供商品房销售代理;自有房屋租赁;房屋建筑工程;房屋信息咨询服务;物业服务;劳务服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。
联系方式
- 公司地址:
- 天津市西青区李七庄街王姑娘庄村南外环线15号桥西500米处
- 经理:
- 张宏亮
- 经理手机:
- 153****7777 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 13702167609@163.com
- 邮政编码:
- 300000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 153****7777 |
手机号码 | 135****2399 |
电子邮箱 | 13702167609@1663.com |
电子邮箱 | wxj19760726@126.com |
电子邮箱 | xiubin9917@163.com |
电子邮箱 | 13702167609@163.COM |
手机号码 | 137****7609 |
相关产品
工商信息和基本资料
天津顺意房屋销售有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杜朋霞 | 100% | 人民币100万元 |
天津顺意房屋销售有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:杜朋霞; [退出] | 2021-08-31 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否 任职截止日期:2024-08-26 任职起始日期:2021-08-27 | 法定代表人标识:是 任职截止日期:2020-11-28 任职起始日期:2017-11-29 | 2021-08-31 |
高级管理人员备案 | 吴学梅 [新增] | 空 | 2021-08-31 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2024-08-26 任职起始日期:2021-08-27 | 任职截止日期:2020-06-08 任职起始日期:2017-06-09 | 2021-08-31 |
法定代表人信息 | 姓名:吴学梅;任聘单位:执行董事;任职截止日期:2024-08-26;任职起始日期:2021-08-27;产生方式:聘用; | 姓名:杜朋霞;任聘单位:股东;任职截止日期:2020-11-28;任职起始日期:2017-11-29;产生方式:选举; | 2021-08-31 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2024-08-26;任职起始日期:2021-08-27; | 任职截止日期:2020-06-08;任职起始日期:2017-06-09; | 2021-08-31 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:否;任职截止日期:2024-08-26;任职起始日期:2021-08-27; | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2020-11-28;任职起始日期:2017-11-29; | 2021-08-31 |
董事 监事 经理人员信息 | 吴学梅 | 空 | 2021-08-31 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-11-28;任职起始日期:2017-11-29;姓名:杜朋霞;国籍:中 国; | 2021-08-31 |
法定代表人 | 吴学梅 | 杜朋霞 | 2021-08-31 |
负责人变更 | 吴学梅 [新增] | 杜朋霞 [退出] | 2021-08-31 |
负责人变更 | 姓名:吴学梅; [新增] | 姓名:杜朋霞; [退出] | 2021-08-31 |
高级管理人员备案 | 姓名:杜朋霞; [新增] | 姓名:吴学梅; [退出] | 2017-11-29 |
法定代表人信息 | 姓名:杜朋霞;任职截止日期:2020-11-28;任职起始日期:2017-11-29; | 姓名:吴学梅;任职截止日期:2020-06-08;任职起始日期:2017-06-09; | 2017-11-29 |
法定代表人 | 杜朋霞 | 吴学梅 | 2017-11-29 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2020-11-28;任职起始日期:2017-11-29;姓名:杜朋霞; | 任职截止日期:2020-06-08;任职起始日期:2017-06-09;姓名:吴学梅; | 2017-11-29 |
负责人变更 | 姓名:杜朋霞; [新增] | 姓名:吴学梅; [退出] | 2017-11-29 |
负责人变更 | 杜朋霞 [新增] | 吴学梅 [退出] | 2017-11-29 |
高级管理人员备案 | 姓名:张宏亮; [新增] | 姓名:张华锋; [退出] | 2017-06-09 |
高级管理人员备案 | 姓名:吴学梅; [新增] | 姓名:张宏亮; [退出] | 2017-06-09 |
法定代表人信息 | 姓名:吴学梅;任聘单位:股东;任职截止日期:2020-06-08;任职起始日期:2017-06-09; | 姓名:张宏亮;任聘单位:股东会;任职截止日期:2016-03-06;任职起始日期:2013-03-07; | 2017-06-09 |
法定代表人 | 吴学梅 | 张宏亮 | 2017-06-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2020-06-08;任职起始日期:2017-06-09;姓名:张宏亮; | 任职截止日期:2016-03-06;任职起始日期:2013-03-07;姓名:张华锋; | 2017-06-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2020-06-08;任职起始日期:2017-06-09;姓名:吴学梅; | 任职截止日期:2016-03-06;任职起始日期:2013-03-07;姓名:张宏亮; | 2017-06-09 |
负责人变更 | 吴学梅 [新增] | 张宏亮 [退出] | 2017-06-09 |
负责人变更 | 姓名:吴学梅; [新增] | 姓名:张宏亮; [退出] | 2017-06-09 |
投资人变更 | 本期实缴出资额: 100;出资日期: 2013-03-18 [新增] | 空 | 2017-06-09 |
投资人变更 | 空 | 本期实缴出资额: 50;出资日期: 2013-03-18 [退出] | 2017-06-09 |
投资人实缴出资信息 | 空 | 本期实缴出资额: 50 出资日期: 2013-03-18 | 2017-06-09 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-06-09 |
投资人实缴出资信息 | 本期实缴出资额: 100 出资日期: 2013-03-18 | 空 | 2017-06-09 |
天津顺意房屋销售有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张华锋 | 监事 |
张宏亮 | 经理 |
张宏亮 | 执行董事 |
本页是 [天津顺意房屋销售有限公司] 在顺企网天津黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关房地产中介公司