变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址变更 | 住所(经营场所):天津市河北区望海楼街东河沿大街谦益里3号楼13门111;街道乡镇:望海楼街道;生产经营地:天津市河北区光望海楼街东河沿大街谦益里3号楼13门111; | 住所(经营场所):天津市河北区光复道街君临大厦3704;街道乡镇:光复道街道;生产经营地:天津市河北区光复道街君临大厦3704; | 2022-03-07 |
地址变更 | 天津市河北区望海楼街东河沿大街谦益里3号楼13门111 | 天津市河北区光复道街君临大厦3704 | 2022-03-07 |
地址变更 | 300140 | 300010 | 2022-03-07 |
邮政编码 | 300140 | 300010 | 2022-03-07 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津市河北区望海楼街东河沿大街谦益里3号楼13门111
街道乡镇:望海楼街道
生产经营地:天津市河北区光望海楼街东河沿大街谦益里3号楼13门111 | 住所(经营场所):天津市河北区光复道街君临大厦3704
街道乡镇:光复道街道
生产经营地:天津市河北区光复道街君临大厦3704 | 2022-03-07 |
高级管理人员备案 | 姓名:李宪真; [新增] | 姓名:岳容; [退出] | 2022-01-11 |
法定代表人信息 | 姓名:李宪真;任职起始日期:2022-01-11; | 姓名:岳容;任职起始日期:2017-05-10; | 2022-01-11 |
法定代表人 | 李宪真 | 岳容 | 2022-01-11 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2022-01-11;姓名:李宪真; | 任职起始日期:2017-05-10;姓名:岳容; | 2022-01-11 |
负责人变更 | 姓名:李宪真; [新增] | 姓名:岳容; [退出] | 2022-01-11 |
负责人变更 | 李宪真 [新增] | 岳容 [退出] | 2022-01-11 |
地址变更 | 天津市河北区光复道街君临大厦3704 | 天津市河北区金辰园8-31-105-108 | 2017-08-14 |
地址变更 | 300010 | 300142 | 2017-08-14 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津市河北区光复道街君临大厦3704;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)租赁期限止:空;街道乡镇:光复道街道;生产经营地:天津市河北区光复道街君临大厦3704;生产经营地所在行政区划:河北区; | 住所(经营场所):天津市河北区金辰园8-31-105-108;住所(经营场所)租赁期限起:2010-05-15;住所(经营场所)租赁期限止:2011-05-14;街道乡镇:空;生产经营地:空;生产经营地所在行政区划:空; | 2017-08-14 |
地址变更 | 光复道街市场监督所 | 望海楼街市场监督所 | 2017-08-14 |
投资人变更 | 空 | 本期实缴出资额: 4;出资日期: 2010-05-19 [退出] | 2017-08-14 |
投资人变更 | 空 | 本期实缴出资额: 6;出资日期: 2010-05-19 [退出] | 2017-08-14 |
住所 | 天津市河北区光复道街君临大厦3704 | 天津市河北区金辰园8-31-105-108 | 2017-08-14 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津市河北区光复道街君临大厦3704
住所(经营场所)租赁期限起:空
住所(经营场所)租赁期限止:空
街道乡镇:光复道街道
生产经营地:天津市河北区光复道街君临大厦3704
生产经营地所在行政区划:河北区 | 住所(经营场所):天津市河北区金辰园8-31-105-108
住所(经营场所)租赁期限起:2010-05-15
住所(经营场所)租赁期限止:2011-05-14
街道乡镇:空
生产经营地:空
生产经营地所在行政区划:空 | 2017-08-14 |
属地监管工商所 | 光复道街市场监督所 | 望海楼街市场监督所 | 2017-08-14 |
投资人实缴出资信息 | 空 | 本期实缴出资额: 6
出资日期: 2010-05-19 | 2017-08-14 |
备注 | 私营 2人 本市。增资:10增至100万元2015-06-26。 | 私营 3人 本市,增资:10增至100万元2015-06-26。 | 2017-08-14 |
邮政编码 | 300010 | 300142 | 2017-08-14 |
高级管理人员备案 | 姓名:岳容; [新增] | 姓名:李宪真; [退出] | 2017-05-10 |
法定代表人信息 | 姓名:岳容;任聘单位:公司股东会;任职起始日期:2017-05-10; | 姓名:李宪真;任聘单位:天津鑫林轩商贸有限公司股东会;任职起始日期:2016-10-21; | 2017-05-10 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2017-05-10;姓名:岳容; | 任职起始日期:2016-10-21;姓名:李宪真; | 2017-05-10 |
法定代表人 | 岳容 | 李宪真 | 2017-05-10 |
负责人变更 | 姓名:岳容; [新增] | 姓名:李宪真; [退出] | 2017-05-10 |
负责人变更 | 岳容 [新增] | 李宪真 [退出] | 2017-05-10 |
高级管理人员备案 | 姓名:李宪真; [新增] | 姓名:岳容; [退出] | 2016-10-26 |
法定代表人 | 李宪真 | 岳容 | 2016-10-26 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2016-10-21;姓名:李宪真; | 任职起始日期:2010-05-13;姓名:岳容; | 2016-10-26 |
法定代表人信息 | 姓名:李宪真;任职起始日期:2016-10-21; | 姓名:岳容;任职起始日期:2010-05-13; | 2016-10-26 |
负责人变更 | 李宪真 [新增] | 岳容 [退出] | 2016-10-26 |
负责人变更 | 姓名:李宪真; [新增] | 姓名:岳容; [退出] | 2016-10-26 |
经营范围变更 | 无。 | 无 | 2015-06-26 |
经营范围 | 五金、交电、机械设备、电子产品、电线电缆、装饰装修材料、塑料制品、仪器仪表、汽车配件、防冻液、机械配件、制冷设备、计算机软硬件及耗材、服装、纺织品、工艺美术品、日用百货、保健用品(医疗器械除外)批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 五金、交电、机械设备、电子产品、电线电缆、装饰装修材料、塑料制品、仪器仪表、汽车配件、防冻液、机械配件、制冷设备、计算机软硬件及耗材、服装、纺织品、工艺美术品、日用百货、保健用品(医疗器械除外)批发兼零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) | 2015-06-26 |
注册资本 | 100( + 900% ) | 10 | 2015-06-26 |
许可经营项目 | 无。 | 无 | 2015-06-26 |
备注 | 私营 3人 本市,增资:10增至100万元2015-06-26。 | 私营 2人 本市。 | 2015-06-26 |
注册资本 | 100 | 10 | 2015-06-26 |
一般经营项目 | 五金、交电、机械设备、电子产品、电线电缆、、装饰装修材料、塑料制品、仪器仪表、汽车配件、防冻液、机械配件、制冷设备、计算机软硬件及耗材、服装、纺织品、工艺美术品、日用百货、保健用品(医疗器械除外)批发兼零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) | 五金、电料、机电设备、水暖器材、装饰装修材料、塑料制品、仪器仪表、汽车配件、机械配件、制冷设备、计算机软硬件及耗材、日用杂品、服装、纺织品、工艺美术品、日用百货、保健用品批发兼零售。**经营范围中国家有专营专项规定的按专营专项规定办理** | 2012-10-10 |
经营范围 | 五金、交电、机械设备、电子产品、电线电缆、、装饰装修材料、塑料制品、仪器仪表、汽车配件、防冻液、机械配件、制冷设备、计算机软硬件及耗材、服装、纺织品、工艺美术品、日用百货、保健用品(医疗器械除外)批发兼零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) | 五金、电料、机电设备、水暖器材、装饰装修材料、塑料制品、仪器仪表、汽车配件、机械配件、制冷设备、计算机软硬件及耗材、日用杂品、服装、纺织品、工艺美术品、日用百货、保健用品批发兼零售。**经营范围中国家有专营专项规定的按专营专项规定办理** | 2012-10-10 |