天津翮信万通科技发展有限公司,办公室地址位于环渤海地区经济中心天津,天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座3门601室-3,我公司主要提供经营科学研究技术服务业;建筑安装业;批发和零售业;商务服务业。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
天津翮信万通科技发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
罗申华 | 80% | 人民币1600.0万元 |
鲁士民 | 20% | 人民币400.0万元 |
天津翮信万通科技发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人信息 | 姓名:鲁士民;任职起始日期:空; | 姓名:鲁景璟;任职起始日期:2017-05-05; | 2020-11-11 |
法定代表人 | 鲁士民 | 鲁景璟 | 2020-11-11 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:空;姓名:鲁士民; | 任职起始日期:2017-05-05;姓名:鲁景璟; | 2020-11-11 |
负责人变更 | 姓名:鲁士民; [新增] | 姓名:鲁景璟; [退出] | 2020-11-11 |
负责人变更 | 鲁士民 [新增] | 鲁景璟 [退出] | 2020-11-11 |
经营范围变更 | 经营科学研究技术服务业;建筑安装业;批发和零售业;商务服务业;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 经营科学研究技术服务业;建筑安装业;批发和零售业;商务服务业。 | 2018-10-18 |
投资人实缴出资信息 | 空 | 本期实缴出资额: 30 出资日期: 2005-11-08 | 2018-07-09 |
投资人变更 | 空 | 本期实缴出资额: 30;出资日期: 2005-11-08 [退出] | 2018-07-09 |
法定代表人信息 | 姓名:鲁景璟;任职起始日期:2017-05-05; | 姓名:杨飞;任职起始日期:2015-12-10; | 2017-05-10 |
法定代表人 | 鲁景璟 | 杨飞 | 2017-05-10 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2017-05-05;姓名:鲁景璟; | 任职起始日期:2015-12-10;姓名:杨飞; | 2017-05-10 |
负责人变更 | 姓名:鲁景璟; [新增] | 姓名:杨飞; [退出] | 2017-05-10 |
负责人变更 | 鲁景璟 [新增] | 杨飞 [退出] | 2017-05-10 |
法定代表人 | 杨飞 | 李怀周 | 2015-12-16 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2015-12-10;姓名:杨飞; | 任职起始日期:2015-10-01;姓名:李怀周; | 2015-12-16 |
法定代表人信息 | 姓名:杨飞;任职起始日期:2015-12-10; | 姓名:李怀周;任职起始日期:2015-10-01; | 2015-12-16 |
负责人变更 | 杨飞 [新增] | 李怀周 [退出] | 2015-12-16 |
负责人变更 | 姓名:杨飞; [新增] | 姓名:李怀周; [退出] | 2015-12-16 |
法定代表人信息 | 姓名:李怀周;任职起始日期:2015-10-01; | 姓名:杨飞;任职起始日期:2010-12-08; | 2015-10-23 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2015-10-01;姓名:李怀周; | 任职起始日期:空;姓名:杨飞; | 2015-10-23 |
法定代表人 | 李怀周 | 杨飞 | 2015-10-23 |
负责人变更 | 李怀周 [新增] | 杨飞 [退出] | 2015-10-23 |
负责人变更 | 姓名:李怀周; [新增] | 姓名:杨飞; [退出] | 2015-10-23 |
投资人变更 | 空 | 本期实缴出资额: 70;出资日期: 2005-11-08 [退出] | 2015-10-23 |
投资人实缴出资信息 | 空 | 本期实缴出资额: 70 出资日期: 2005-11-08 | 2015-10-23 |
投资人实缴出资信息 | 空 | 本期实缴出资额: 70;出资日期: 2005-11-08 | 2015-10-23 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座3门601室-3;场所(经营场所)产权:租赁私房;住所(经营场所)租赁期限起:2014-03-20;住所(经营场所)租赁期限止:2016-03-19; | 住所(经营场所):华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地I座404室;场所(经营场所)产权:自有;住所(经营场所)租赁期限起:2008-12-31;住所(经营场所)租赁期限止:2018-12-30; | 2014-07-22 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座3门601室-3 场所(经营场所)产权:租赁私房 住所(经营场所)租赁期限起:2014-03-20 住所(经营场所)租赁期限止:2016-03-19 | 住所(经营场所):华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地I座404室 场所(经营场所)产权:自有 住所(经营场所)租赁期限起:2008-12-31 住所(经营场所)租赁期限止:2018-12-30 | 2014-07-22 |
住所 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座3门601室-3 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地I座404室 | 2014-07-22 |
法定代表人 | 杨飞 | 李巍 | 2014-05-05 |
董事 监事 经理人员信息 | 姓名:蔡庆莲; | 姓名:李然; | 2014-05-05 |
法定代表人信息 | 姓名:杨飞; | 姓名:李巍; | 2014-05-05 |
董事 监事 经理人员信息 | 姓名:杨飞; | 姓名:李巍; | 2014-05-05 |
负责人变更 | 姓名:杨飞; [新增] | 姓名:李巍; [退出] | 2014-05-05 |
负责人变更 | 杨飞 [新增] | 李巍 [退出] | 2014-05-05 |
注册资本 | 2000( + 1900% ) | 100 | 2014-05-05 |
一般经营项目 | 经营科学研究技术服务业;建筑安装业;批发和零售业;商务服务业。 | 科学研究和技术服务业;广告设计、制作、发布;计算机图文设计、制作;园林景观设计;展览展示服务;室内外装饰装修工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2014-05-05 |
注册资本 | 2000 | 100 | 2014-05-05 |
经营范围 | 经营科学研究技术服务业;建筑安装业;批发和零售业;商务服务业。 | 科学研究和技术服务业;广告设计、制作、发布;计算机图文设计、制作;园林景观设计;展览展示服务;室内外装饰装修工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2014-05-05 |
经营范围 | 科学研究和技术服务业;广告设计、制作、发布;计算机图文设计、制作;园林景观设计;展览展示服务;室内外装饰装修工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 广告设计、制作、发布;计算机图文设计、制作;园林景观设计;展览展示服务;室内外装饰装修工程施工。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。) | 2014-04-04 |
其他事项备案 | 其他技术推广服务 | 广告业 | 2014-04-04 |
行业代码 | 其他技术推广服务 | 广告业 | 2014-04-04 |
名称 | 天津翮信万通科技发展有限公司 | 天津广泰广告传媒有限公司 | 2014-04-04 |
一般经营项目 | 科学研究和技术服务业;广告设计、制作、发布;计算机图文设计、制作;园林景观设计;展览展示服务;室内外装饰装修工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 广告设计、制作、发布;计算机图文设计、制作;园林景观设计;展览展示服务;室内外装饰装修工程施工。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。) | 2014-04-04 |
行业代码 | 广告业 | 其他技术推广服务 | 2013-03-13 |
名称 | 天津广泰广告传媒有限公司 | 天津卓诚科技发展有限公司 | 2013-03-13 |
一般经营项目 | 广告设计、制作、发布;计算机图文设计、制作;园林景观设计;展览展示服务;室内外装饰装修工程施工。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。) | 机电一体化、软件、消防产品技术开发、咨询、服务、转让;机械设备、电器设备、消防器材、建筑材料、金属材料、化工(危险品及易制毒品除外)、阻燃防火材料批发兼零售;货物及技术的进出口业务。(国家有专项、专营规定的,按规定执行) | 2013-03-13 |
经营范围 | 广告设计、制作、发布;计算机图文设计、制作;园林景观设计;展览展示服务;室内外装饰装修工程施工。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。) | 机电一体化、软件、消防产品技术开发、咨询、服务、转让;机械设备、电器设备、消防器材、建筑材料、金属材料、化工(危险品及易制毒品除外)、阻燃防火材料批发兼零售;货物及技术的进出口业务。(国家有专项、专营规定的,按规定执行) | 2013-03-13 |
投资人实缴出资信息 | 本期实缴出资额: 70;出资日期: 2005-11-08 | 空 | 2010-12-22 |
投资人实缴出资信息 | 本期实缴出资额: 30;出资日期: 2005-11-08 | 空 | 2010-12-22 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:空;姓名:李然; | 任职起始日期:2008-12-31;姓名:孙楠; | 2010-12-22 |
法定代表人 | 李巍 | 黎明 | 2010-12-22 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:空;姓名:李巍; | 任职起始日期:2008-12-31;姓名:黎明; | 2010-12-22 |
法定代表人信息 | 任职起始日期:2010-12-08;姓名:李巍; | 任职起始日期:2008-12-31;姓名:黎明; | 2010-12-22 |
投资人实缴出资信息 | 本期实缴出资额: 30 出资日期: 2005-11-08 | 空 | 2010-12-22 |
天津翮信万通科技发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
杨飞 | 执行董事 |
杨飞 | 经理 |
蔡庆莲 | 监事 |
本页是 [天津翮信万通科技发展有限公司] 在顺企网天津黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。