变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 10000( + 233.33333% ) | 3000 | 2022-07-12 |
高级管理人员备案 | 姓名:张洵; [新增] | 姓名:张红; [退出] | 2022-04-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:张洵; [新增] | 姓名:马冀勋; [退出] | 2022-04-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2025-03-30;任职起始日期:2022-03-31;姓名:张洵; | 任职截止日期:2023-09-13;任职起始日期:2020-09-14;姓名:张红; | 2022-04-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2025-03-30;任职起始日期:2022-03-31;姓名:张洵; | 任职截止日期:2023-09-13;任职起始日期:2020-09-14;姓名:马冀勋; | 2022-04-02 |
法定代表人 | 张洵 | 马冀勋 | 2022-04-02 |
法定代表人信息 | 姓名:张洵;任聘单位:股东;任职截止日期:2025-03-30;任职起始日期:2022-03-31; | 姓名:马冀勋;任聘单位:股东会;任职截止日期:2023-09-13;任职起始日期:2020-09-14; | 2022-04-02 |
负责人变更 | 张洵 [新增] | 马冀勋 [退出] | 2022-04-02 |
负责人变更 | 姓名:张洵; [新增] | 姓名:马冀勋; [退出] | 2022-04-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:王焱; [新增] | 姓名:张文玉; [退出] | 2021-09-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2024-09-07;任职起始日期:2021-09-08;姓名:王焱; | 任职截止日期:2024-03-04;任职起始日期:2021-03-05;姓名:张文玉; | 2021-09-08 |
高级管理人员备案 | 姓名:张文玉; [新增] | 姓名:关瑛杰; [退出] | 2021-03-10 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2024-03-04;任职起始日期:2021-03-05;姓名:张文玉; | 任职截止日期:2022-02-12;任职起始日期:2019-02-13;姓名:关瑛杰; | 2021-03-10 |
高级管理人员备案 | 姓名:张红; [新增] | 姓名:郭伟; [退出] | 2020-09-27 |
高级管理人员备案 | 姓名:马冀勋; [新增] | 姓名:郭伟; [退出] | 2020-09-27 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2023-09-13;任职起始日期:2020-09-14;姓名:张红; | 任职截止日期:2021-04-16;任职起始日期:2018-04-17;姓名:郭伟; | 2020-09-27 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2023-09-13;任职起始日期:2020-09-14;姓名:马冀勋; | 任职截止日期:2021-04-16;任职起始日期:2018-04-17;姓名:郭伟; | 2020-09-27 |
法定代表人信息 | 姓名:马冀勋;任聘单位:股东会;任职截止日期:2023-09-13;任职起始日期:2020-09-14; | 姓名:郭伟;任聘单位:股东;任职截止日期:2021-04-16;任职起始日期:2018-04-17; | 2020-09-27 |
法定代表人 | 马冀勋 | 郭伟 | 2020-09-27 |
负责人变更 | 姓名:马冀勋; [新增] | 姓名:郭伟; [退出] | 2020-09-27 |
负责人变更 | 马冀勋 [新增] | 郭伟 [退出] | 2020-09-27 |
高级管理人员备案 | 姓名:关瑛杰; [新增] | 姓名:熊晓川; [退出] | 2019-02-13 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2022-02-12;任职起始日期:2019-02-13;姓名:关瑛杰; | 任职截止日期:2021-04-16;任职起始日期:2018-04-17;姓名:熊晓川; | 2019-02-13 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)西四道168号融和广场6-2-303;场所(经营场所)产权:其他;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)租赁期限止:空;街道乡镇:保税区管委会;生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)西四道168号融和广场6-2-303;生产经营地所在行政区划:自贸试验区; | 住所(经营场所):天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-902-1;场所(经营场所)产权:租赁单位产权房;住所(经营场所)租赁期限起:2017-08-17;住所(经营场所)租赁期限止:2018-08-16;街道乡镇:滨海东疆保税港区;生产经营地:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-902-1;生产经营地所在行政区划:天津自贸试验区(东疆保税港区); | 2018-12-19 |
地址变更 | 天津自贸试验区(空港经济区)西四道168号融和广场6-2-303 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-902-1 | 2018-12-19 |
属地监管工商所 | 自贸机场 | 自贸东疆 | 2018-12-19 |
地址变更 | 自贸机场 | 自贸东疆 | 2018-12-19 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)西四道168号融和广场6-2-303
场所(经营场所)产权:其他
住所(经营场所)租赁期限起:空
住所(经营场所)租赁期限止:空
街道乡镇:保税区管委会
生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)西四道168号融和广场6-2-303
生产经营地所在行政区划:自贸试验区 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-902-1
场所(经营场所)产权:租赁单位产权房
住所(经营场所)租赁期限起:2017-08-17
住所(经营场所)租赁期限止:2018-08-16
街道乡镇:滨海东疆保税港区
生产经营地:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-902-1
生产经营地所在行政区划:天津自贸试验区(东疆保税港区) | 2018-12-19 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:赵月; [退出] | 2018-04-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:吴飓; [退出] | 2018-04-17 |
高级管理人员备案 | 熊晓川 [新增] | 空 | 2018-04-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:曾凯; [退出] | 2018-04-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:王敏; [退出] | 2018-04-17 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:是
任职截止日期:2021-04-16
任职起始日期:2018-04-17 | 法定代表人标识:否
任职截止日期:2019-03-17
任职起始日期:2016-03-18 | 2018-04-17 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-08-24;任职起始日期:2017-08-25;姓名:杨宁;国籍:中 国; | 2018-04-17 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-08-16;任职起始日期:2017-08-17;姓名:吴飓;国籍:中 国; | 2018-04-17 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-03-17;任职起始日期:2016-03-18;姓名:曾凯;国籍:中 国; | 2018-04-17 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-03-14;任职起始日期:2018-03-15;姓名:刘卓;国籍:中 国; | 2018-04-17 |
负责人变更 | 郭伟 [新增] | 王敏 [退出] | 2018-04-17 |
负责人变更 | 姓名:郭伟; [新增] | 姓名:王敏; [退出] | 2018-04-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:刘卓; [退出] | 2018-04-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:熊晓川; [退出] | 2018-04-17 |
高级管理人员备案 | 郭伟 [新增] | 空 | 2018-04-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:杨宁; [退出] | 2018-04-17 |
董事 监事 经理人员信息 | 熊晓川 | 空 | 2018-04-17 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-08-16;任职起始日期:2017-08-17;姓名:赵月;国籍:中 国; | 2018-04-17 |
法定代表人 | 郭伟 | 王敏 | 2018-04-17 |
董事 监事 经理人员信息 | 郭伟 | 空 | 2018-04-17 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-03-17;任职起始日期:2016-03-18;姓名:王敏;国籍:中 国; | 2018-04-17 |
法定代表人信息 | 姓名:郭伟;任聘单位:股东;任职截止日期:2021-04-16;任职起始日期:2018-04-17;产生方式:委派; | 姓名:王敏;任聘单位:董事会;任职截止日期:2019-03-17;任职起始日期:2016-03-18;产生方式:选举; | 2018-04-17 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2021-04-16;任职起始日期:2018-04-17; | 法定代表人标识:否;任职截止日期:2019-03-17;任职起始日期:2016-03-18; | 2018-04-17 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-03-17;任职起始日期:2016-03-18;姓名:熊晓川;国籍:中 国; | 2018-04-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:刘卓; [新增] | 姓名:王进; [退出] | 2018-03-23 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2021-03-14;任职起始日期:2018-03-15;姓名:刘卓; | 任职截止日期:2020-08-24;任职起始日期:2017-08-25;姓名:王进; | 2018-03-23 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2020-08-24
任职起始日期:2017-08-25 | 任职截止日期:2019-12-13
任职起始日期:2016-12-14 | 2017-09-19 |
董事 监事 经理人员信息 | 王进 | 空 | 2017-09-19 |
董事 监事 经理人员信息 | 吴飓 | 空 | 2017-09-19 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2020-08-16;任职起始日期:2017-08-17;姓名:赵月; | 任职截止日期:2019-03-17;任职起始日期:2016-03-18;姓名:段玮; | 2017-09-19 |
高级管理人员备案 | 王进 [新增] | 空 | 2017-09-19 |
高级管理人员备案 | 姓名:赵月; [新增] | 姓名:段玮; [退出] | 2017-09-19 |
高级管理人员备案 | 吴飓 [新增] | 空 | 2017-09-19 |
地址变更 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-902-1 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-701-9 | 2017-09-19 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-902-1;住所(经营场所)租赁期限起:2017-08-17;住所(经营场所)租赁期限止:2018-08-16;街道乡镇:滨海东疆保税港区;生产经营地:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-902-1; | 住所(经营场所):天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-701-9;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)租赁期限止:空;街道乡镇:null;生产经营地:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-701-9; | 2017-09-19 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2020-08-24;任职起始日期:2017-08-25; | 任职截止日期:2019-12-13;任职起始日期:2016-12-14; | 2017-09-19 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-902-1
住所(经营场所)租赁期限起:2017-08-17
住所(经营场所)租赁期限止:2018-08-16
街道乡镇:滨海东疆保税港区
生产经营地:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-902-1 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-701-9
住所(经营场所)租赁期限起:空
住所(经营场所)租赁期限止:空
街道乡镇:null
生产经营地:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-701-9 | 2017-09-19 |
住所 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-902-1 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-701-9 | 2017-09-19 |
高级管理人员备案 | 姓名:杨宁; [新增] | 姓名:关瑛杰; [退出] | 2016-12-28 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2019-12-13;任职起始日期:2016-12-14;姓名:杨宁; | 任职截止日期:2019-03-17;任职起始日期:2016-03-18;姓名:关瑛杰; | 2016-12-28 |