变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名:武忠良; [新增] | 姓名:王海滨; [退出] | 2020-07-13 |
高级管理人员备案 | 姓名:李贵和; [新增] | 姓名:王芳; [退出] | 2020-07-13 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2023-07-09;任职起始日期:2020-07-10;姓名:李贵和; | 任职截止日期:2029-01-13;任职起始日期:2019-01-14;姓名:王芳; | 2020-07-13 |
法定代表人信息 | 姓名:武忠良;任聘单位:股东会;任职截止日期:2023-07-09;任职起始日期:2020-07-10; | 姓名:王海滨;任聘单位:3;任职截止日期:2022-01-13;任职起始日期:2019-01-14; | 2020-07-13 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2023-07-09;任职起始日期:2020-07-10;姓名:武忠良; | 任职截止日期:2029-01-13;任职起始日期:2019-01-14;姓名:王海滨; | 2020-07-13 |
法定代表人 | 武忠良 | 王海滨 | 2020-07-13 |
负责人变更 | 姓名:武忠良; [新增] | 姓名:王海滨; [退出] | 2020-07-13 |
负责人变更 | 武忠良 [新增] | 王海滨 [退出] | 2020-07-13 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:王艳青; [退出] | 2019-01-23 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2029-01-13
任职起始日期:2019-01-14 | 任职截止日期:2019-07-08
任职起始日期:2016-07-09 | 2019-01-23 |
高级管理人员备案 | 王海滨 [新增] | 空 | 2019-01-23 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-07-08;任职起始日期:2016-07-09;姓名:王艳青;国籍:中 国; | 2019-01-23 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2029-01-13;任职起始日期:2019-01-14; | 任职截止日期:2019-07-08;任职起始日期:2016-07-09; | 2019-01-23 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-07-08;任职起始日期:2016-07-09;姓名:王艳青;国籍:中 国; | 2019-01-23 |
法定代表人信息 | 姓名:王海滨;任聘单位:3;任职截止日期:2022-01-13;任职起始日期:2019-01-14; | 姓名:王艳青;任聘单位:股东会;任职截止日期:2019-07-08;任职起始日期:2016-07-09; | 2019-01-23 |
法定代表人 | 王海滨 | 王艳青 | 2019-01-23 |
董事 监事 经理人员信息 | 王海滨 | 空 | 2019-01-23 |
负责人变更 | 王海滨 [新增] | 王艳青 [退出] | 2019-01-23 |
负责人变更 | 姓名:王海滨; [新增] | 姓名:王艳青; [退出] | 2019-01-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(外商投资企业投资) | 2019-01-23 |
企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业投资) | 有限责任公司 | 2016-09-13 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-07-12 |
高级管理人员备案 | 王芳 [新增] | 空 | 2016-07-12 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:张秀园; [退出] | 2016-07-12 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:李诸全; [退出] | 2016-07-12 |
高级管理人员备案 | 王艳青 [新增] | 空 | 2016-07-12 |
法定代表人 | 王艳青 | 李诸全 | 2016-07-12 |
法定代表人信息 | 姓名:王艳青;任职截止日期:2019-07-08;任职起始日期:2016-07-09; | 姓名:李诸全;任职截止日期:2019-01-19;任职起始日期:2016-01-20; | 2016-07-12 |
董事 监事 经理人员信息 | 王芳 | 空 | 2016-07-12 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-01-19;任职起始日期:2016-01-20;姓名:李诸全;国籍:中 国; | 2016-07-12 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-07-08;任职起始日期:2015-07-09;姓名:张秀园;国籍:中 国; | 2016-07-12 |
董事 监事 经理人员信息 | 王艳青 | 空 | 2016-07-12 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-01-19;任职起始日期:2016-01-20;姓名:李诸全;国籍:中 国; | 2016-07-12 |
负责人变更 | 王艳青 [新增] | 李诸全 [退出] | 2016-07-12 |
负责人变更 | 姓名:王艳青; [新增] | 姓名:李诸全; [退出] | 2016-07-12 |
实收资本 | 2000( - 77.27273% ) | 8800 | 2016-05-09 |
注册资本 | 2000( - 77.27273% ) | 8800 | 2016-05-09 |
实收资本 | 2000 | 8800 | 2016-05-09 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-05-09 |
注册资本 | 2000 | 8800 | 2016-05-09 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(天津港保税区)海滨八路88号216室;场所(经营场所)产权:其他;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)租赁期限止:空;街道乡镇:保税区管委会;生产经营地:天津自贸试验区(天津港保税区)海滨八路88号216室;生产经营地所在行政区划:天津自贸试验区; | 住所(经营场所):天津自贸区(天津港保税区)海滨八路88号216室;场所(经营场所)产权:租赁单位产权房;住所(经营场所)租赁期限起:2009-03-20;住所(经营场所)租赁期限止:2010-03-19;街道乡镇:空;生产经营地:空;生产经营地所在行政区划:空; | 2016-01-21 |
高级管理人员备案 | 姓名:李诸全; [新增] | 姓名:张立新; [退出] | 2016-01-21 |
法定代表人 | 李诸全 | 张立新 | 2016-01-21 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2019-01-19;任职起始日期:2016-01-20;姓名:李诸全; | 任职截止日期:2018-07-08;任职起始日期:2015-07-09;姓名:张立新; | 2016-01-21 |
法定代表人信息 | 姓名:李诸全;任职截止日期:2019-01-19;任职起始日期:2016-01-20; | 姓名:张立新;任职截止日期:2018-07-08;任职起始日期:2015-07-09; | 2016-01-21 |
负责人变更 | 李诸全 [新增] | 张立新 [退出] | 2016-01-21 |
负责人变更 | 姓名:李诸全; [新增] | 姓名:张立新; [退出] | 2016-01-21 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(天津港保税区)海滨八路88号216室
场所(经营场所)产权:其他
住所(经营场所)租赁期限起:空
住所(经营场所)租赁期限止:空
街道乡镇:保税区管委会
生产经营地:天津自贸试验区(天津港保税区)海滨八路88号216室
生产经营地所在行政区划:天津自贸试验区 | 住所(经营场所):天津自贸区(天津港保税区)海滨八路88号216室
场所(经营场所)产权:租赁单位产权房
住所(经营场所)租赁期限起:2009-03-20
住所(经营场所)租赁期限止:2010-03-19
街道乡镇:空
生产经营地:空
生产经营地所在行政区划:空 | 2016-01-21 |
住所 | 天津自贸试验区(天津港保税区)海滨八路88号216室 | 天津自贸区(天津港保税区)海滨八路88号216室 | 2016-01-21 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:是
任职截止日期:2018-07-08
任职起始日期:2015-07-09 | 法定代表人标识:否
任职截止日期:2017-08-11
任职起始日期:2014-08-12 | 2015-07-09 |
高级管理人员备案 | 姓名:张立新; [新增] | 姓名:戈建玲; [退出] | 2015-07-09 |
高级管理人员备案 | 姓名:张秀园; [新增] | 姓名:戈建玲; [退出] | 2015-07-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2018-07-08;任职起始日期:2015-07-09;姓名:张秀园; | 任职截止日期:2017-08-11;任职起始日期:2014-08-12;姓名:戈建玲; | 2015-07-09 |
法定代表人信息 | 姓名:张立新;任职截止日期:2018-07-08;任职起始日期:2015-07-09; | 姓名:戈建玲;任职截止日期:2017-08-11;任职起始日期:2014-08-12; | 2015-07-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:否;任职截止日期:2018-07-08;任职起始日期:2015-07-09;姓名:张立新; | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2017-08-11;任职起始日期:2014-08-12;姓名:戈建玲; | 2015-07-09 |
法定代表人 | 张立新 | 戈建玲 | 2015-07-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2018-07-08;任职起始日期:2015-07-09; | 法定代表人标识:否;任职截止日期:2017-08-11;任职起始日期:2014-08-12; | 2015-07-09 |
负责人变更 | 姓名:张立新; [新增] | 姓名:戈建玲; [退出] | 2015-07-09 |
负责人变更 | 张立新 [新增] | 戈建玲 [退出] | 2015-07-09 |
住所 | 天津自贸区(天津港保税区)海滨八路88号216室 | 天津港保税区海滨八路88号216室 | 2015-07-09 |
住所所在行政区划 | 自贸试验区 | 滨海新区 | 2015-07-09 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所)所在行政区划:自贸试验区
住所(经营场所):天津自贸区(天津港保税区)海滨八路88号216室
住所(经营场所)所在区域:市自贸区市场监管局 | 住所(经营场所)所在行政区划:滨海新区
住所(经营场所):天津港保税区海滨八路88号216室
住所(经营场所)所在区域:保税 | 2015-07-09 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所)所在行政区划:自贸试验区;住所(经营场所):天津自贸区(天津港保税区)海滨八路88号216室;住所(经营场所)所在区域:市自贸区市场监管局; | 住所(经营场所)所在行政区划:滨海新区;住所(经营场所):天津港保税区海滨八路88号216室;住所(经营场所)所在区域:保税; | 2015-07-09 |
管辖单位 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 | 天津市滨海新区工商行政管理局保税分局 | 2015-02-11 |
登记机关 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 | 天津市滨海新区工商行政管理局保税分局 | 2015-02-11 |
地址变更 | 空 | 保税区空港工商所 | 2015-02-11 |
属地监管工商所 | 空 | 保税区空港工商所 | 2015-02-11 |
高级管理人员备案 | 姓名:戈建玲; [新增] | 姓名:张立新; [退出] | 2014-08-12 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2017-08-11
任职起始日期:2014-08-12 | 任职截止日期:2016-08-18
任职起始日期:2013-08-19 | 2014-08-12 |
法定代表人 | 戈建玲 | 张立新 | 2014-08-12 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2017-08-11;任职起始日期:2014-08-12; | 任职截止日期:2016-08-18;任职起始日期:2013-08-19; | 2014-08-12 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2017-08-11;任职起始日期:2014-08-12;姓名:戈建玲; | 任职截止日期:2016-08-18;任职起始日期:2013-08-19;姓名:张立新; | 2014-08-12 |
法定代表人信息 | 姓名:戈建玲;任职截止日期:2017-08-11;任职起始日期:2014-08-12; | 姓名:张立新;任职截止日期:2016-08-18;任职起始日期:2013-08-19; | 2014-08-12 |
负责人变更 | 戈建玲 [新增] | 张立新 [退出] | 2014-08-12 |
负责人变更 | 姓名:戈建玲; [新增] | 姓名:张立新; [退出] | 2014-08-12 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:否;任职截止日期:2016-08-18;任职起始日期:2013-08-19;姓名:戈建玲; | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2015-08-01;任职起始日期:2012-08-02;姓名:李诸全; | 2013-08-20 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2016-08-18;任职起始日期:2013-08-19; | 法定代表人标识:否;任职截止日期:2015-08-01;任职起始日期:2012-08-02; | 2013-08-20 |
法定代表人 | 张立新 | 李诸全 | 2013-08-20 |
法定代表人信息 | 姓名:张立新;任职截止日期:2016-08-18;任职起始日期:2013-08-19; | 姓名:李诸全;任职截止日期:2015-08-01;任职起始日期:2012-08-02; | 2013-08-20 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2016-08-18;任职起始日期:2013-08-19;姓名:张立新; | 任职截止日期:2015-08-01;任职起始日期:2012-08-02;姓名:李诸全; | 2013-08-20 |
实收资本 | 8800( + 46.66667% ) | 6000 | 2013-04-26 |
注册资本 | 8800( + 46.66667% ) | 6000 | 2013-04-26 |
实收资本 | 8800 | 6000 | 2013-04-26 |
注册资本 | 8800 | 6000 | 2013-04-26 |
注册资本 | 6000 | 4800 | 2013-02-21 |
实收资本 | 6000 | 4800 | 2013-02-21 |
注册资本 | 6000( + 25% ) | 4800 | 2013-02-21 |
实收资本 | 6000( + 25% ) | 4800 | 2013-02-21 |
实收资本 | 4800( + 54.83871% ) | 3100 | 2012-12-28 |
注册资本 | 4800( + 54.83871% ) | 3100 | 2012-12-28 |
投资人实缴出资信息 | 空 | 本期实缴出资额: 600
出资日期: 2009-04-20 | 2012-12-28 |
投资人实缴出资信息 | 空 | 本期实缴出资额: 37.5;出资日期: 2009-04-20 | 2012-12-28 |
投资人实缴出资信息 | 空 | 本期实缴出资额: 600;出资日期: 2009-04-20 | 2012-12-28 |
实收资本 | 4800 | 3100 | 2012-12-28 |
注册资本 | 4800 | 3100 | 2012-12-28 |
一般经营项目 | 床上用品、家庭饰品、服装服饰、鞋帽、日用百货、纺织品、针织品、工艺品、办公用品、洗涤用品、塑料制品、皮革制品、家用电器、机械设备、矿产品(不含煤炭)、建筑材料、金属材料、橡胶制品的批发兼零售 | 床上用品、家庭饰品、服装服饰、鞋帽、日用百货、纺织品、针织品、工艺品、办公用品、洗涤用品、塑料制品、皮革制品、家用电器的批发兼零售 | 2012-12-14 |
经营范围 | 床上用品、家庭饰品、服装服饰、鞋帽、日用百货、纺织品、针织品、工艺品、办公用品、洗涤用品、塑料制品、皮革制品、家用电器、机械设备、矿产品(不含煤炭)、建筑材料、金属材料、橡胶制品的批发兼零售(国家有专项、专管规定的,按规定执行)*** | 床上用品、家庭饰品、服装服饰、鞋帽、日用百货、纺织品、针织品、工艺品、办公用品、洗涤用品、塑料制品、皮革制品、家用电器的批发兼零售(国家有专项、专管规定的,按规定执行)*** | 2012-12-14 |
注册资本 | 3100( + 158.33333% ) | 1200 | 2012-12-04 |
实收资本 | 3100( + 158.33333% ) | 1200 | 2012-12-04 |
注册资本 | 3100 | 1200 | 2012-12-04 |
实收资本 | 3100 | 1200 | 2012-12-04 |
实收资本 | 1200 | 50 | 2012-11-26 |
注册资本 | 1200 | 50 | 2012-11-26 |
投资人实缴出资信息 | 本期实缴出资额:600; | 本期实缴出资额:12.5; | 2012-11-26 |
实收资本 | 1200( + 2300% ) | 50 | 2012-11-26 |
注册资本 | 1200( + 2300% ) | 50 | 2012-11-26 |
属地监管工商所 | 空 | 保税工商所(内资个体) | 2012-11-26 |
投资人实缴出资信息 | 本期实缴出资额:600 | 本期实缴出资额:12.5 | 2012-11-26 |
法定代表人 | 李诸全 | 张宏岩 | 2012-08-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 姓名:李诸全; | 姓名:张宏岩; | 2012-08-02 |
法定代表人信息 | 姓名:李诸全; | 姓名:张宏岩; | 2012-08-02 |
法定代表人信息 | 姓名:张宏岩;产生方式:委派; | 姓名:李诸全;产生方式:空; | 2012-05-11 |
董事 监事 经理人员信息 | 姓名:张宏岩; | 姓名:李诸全; | 2012-05-11 |
法定代表人 | 张宏岩 | 李诸全 | 2012-05-11 |
法定代表人 | 李诸全 | 楼志宏 | 2012-03-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 姓名:李诸全; | 姓名:楼志宏; | 2012-03-02 |
法定代表人信息 | 姓名:李诸全; | 姓名:楼志宏; | 2012-03-02 |