徐州市社源商贸发展有限公司,办公室地址位于国际性新能源基地徐州,徐州市和平路90号办公楼4层,我公司主要提供日用品、农业机械销售;非金融性资产管理服务;物业管理;仓储服务;房屋租赁。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 徐州市社源商贸发展有限公司 |
简称: | 社源商贸发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 日用品、农业机械销售;非金融性资产管理服务;物业管理;仓储服务(危险品除外);房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91320300673911976P |
发证机关: | 徐州市行政审批局 |
核准日期: | 2016-05-30 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2008年03月17日 |
注册资本: | 1500万元人民币 (万元) |
所属分类: | 贸易经纪与代理业 » 泉山区贸易经纪与代理业 |
所属城市: | 徐州企业网 » 泉山区 » 泉山区和平 |
顺企编码: | 51138708 |
徐州市社源商贸发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
徐州市供销合作总社 | 97.33% | 人民币1460万元 |
徐州市供销合作总社工会委员会 | 2.67% | 人民币40万元 |
徐州市社源商贸发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 徐玲 | 吴宝剑 | 2019-05-07 |
法定代表人变更 | 徐玲 | 吴宝剑 | 2019-05-07 |
徐州市社源商贸发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
朱方亮 | 董事 |
王忠山 | 董事 |
吴宝剑 | 董事长 |
张群 | 董事 |
孙季青 | 监事 |
李圣东 | 监事主席 |
王林祥 | 监事 |
杨海龙 | 董事兼总经理 |
徐州市社源商贸发展有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
北京财富惠农投资中心 | 陈亿本 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号5层507 | 3.2200% |
徐州市社源商贸发展有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
徐州市社源商贸发展有限公司与徐州市铜山区新区街道办事处徐村村村民委员会、江苏康华食用菌有限责任公司等借款合同纠纷一审民事判决书 | 2015-05-19 | (2015)铜商初字第00220号 |
原告罗贤增与被告徐州市社源商贸发展有限公司、被告徐州市供销合 | 2014-12-06 | (2014)云民初字第1567号 |
罗贤增与徐州市社源商贸发展有限公司、徐州市供销合作总社经济补 | 2014-12-06 | (2014)徐民终字第3295号 |
本页是 [徐州市社源商贸发展有限公司] 在顺企网徐州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。