变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 青河县青河镇光明路68号楼A-27号; 邮政编码: 836200;电话:****** 住所所在行政区划:青河县 | 住所: 青河县青河镇团结中路北侧(团结西路1-5号3楼); 邮政编码: 836200;电话:****** 住所所在行政区划:青河县 | 2011-06-24 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 许可经营项目:无。。一般经营项目:(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外;需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营;具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证为准):金属及金属矿批发;机械设备、五金交电及电子产品批发;建材批发;机械设备租赁。行业代码: 6364 | 经营范围: 许可经营项目:无。一般经营项目:金属及金属矿批发;机械设备、五金交电及电子产品批发;建材批发;机械设备租赁;矿业投资。行业代码: 6364 | 2011-06-24 |
经营范围变更 | 经营范围: 许可经营项目:无。 一般经营项目:金属及金属矿批发;机械设备、五金交电及电子产品批发;建材批发;机械设备租赁;矿业投资。行业代码: 6364 | 经营范围: 许可经营项目:无。。一般经营项目:(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外,需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证为准):金属及金属矿批发;机械设备、五金交电及电子产品批发;建材批发;机械设备租赁。行业代码: 6364 | 2011-06-24 |
住所变更 | 住所: 青河县青河镇团结中路北侧(团结西路1-5号3楼)
邮政编码: 836200
电话: 8828179
住所所在行政区划:青河县 | 住所: 青河县青河镇光明路68号楼A-27号
邮政编码: 836200
电话: 8828179
住所所在行政区划:青河县 | 2011-06-24 |
经营范围变更 | 经营范围: 许可经营项目:无。 一般经营项目:(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外,需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证为准):金属及金属矿批发;机械设备、五金交电及电子产品批发;建材批发;机械设备租赁。行业代码: 6364 | 经营范围: 许可经营项目:无。一般经营项目:(无须取得有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书即可经营的项目):铁精粉销售。。行业代码: 6599 | 2010-11-10 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 许可经营项目:无。一般经营项目:(无须取得有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书即可经营的项目):铁精粉销售。。行业代码: 6599 | 经营范围: 许可经营项目:无。一般经营项目:(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外;需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营;具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证为准):金属及金属矿批发;机械设备、五金交电及电子产品批发;建材批发;机械设备租赁。行业代码: 6364 | 2010-11-10 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2008-11-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | | 姓名: 杨勇;证件号码*********; 性别: 男; 职务: | 2008-11-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 李旭辉;证件号码*********; 性别: 男; 职务: | 姓名: 李旭辉;证件号码*********; 性别: 男; 职务: | 2008-11-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 李福禄;证件号码*********; 性别: 男; 职务: | 姓名: 李福禄;证件号码*********; 性别: 男; 职务: | 2008-11-18 |
投资人(股权)变更 | | 投资方名称: 甘肃瀚宇投资有限公司; 出资额: 1200万元; 占百分比: 80%; 住所: ;证件号码********* | 2008-11-18 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 李旭辉; 出资额: 1500万元; 占百分比: 100%; 住所: ;证件号码********* | 投资方名称: 李旭辉; 出资额: 300万元; 占百分比: 20%; 住所: ;证件号码********* | 2008-11-18 |
法定代表人变更 | 姓名: 杨勇;
证件号码: *****7;
性别: 男;
职务: | - | 2008-11-18 |
投资人变更 | 投资方名称: 甘肃瀚宇投资有限公司; 出资额: 1200万元; 占百分比: 80%; 住所: ; 证件号码: [新增] | - | 2008-11-18 |
法定代表人变更 | 姓名: 李福禄;
证件号码: *****2;
性别: 男;
职务: | 姓名: 李福禄;
证件号码: *****2;
性别: 男;
职务: | 2008-11-18 |
法定代表人变更 | 姓名: 李旭辉;
证件号码: *****2;
性别: 男;
职务: | 姓名: 李旭辉;
证件号码: *****2;
性别: 男;
职务: | 2008-11-18 |
投资人变更 | 投资方名称: 李旭辉; 出资额: 300( - 80% )万元; 占百分比: 20%; 住所: ; 证件号码: *****2 | 投资方名称: 李旭辉; 出资额: 1500万元; 占百分比: 100%; 住所: ; 证件号码: *****2 | 2008-11-18 |
企业类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2008-11-18 |
投资人变更 | 投资方名称: 李旭辉; 出资额: 1500万元; 占百分比: 100%; 住所: ; 证件号码: *****2 [新增] | 投资方名称: 章国强; 出资额: 1500万元; 占百分比: 100%; 住所: ; 证件号码: *****6 [退出] | 2008-09-16 |
法定代表人变更 | 姓名: 李福禄;
证件号码: *****2;
性别: 男;
职务: | 姓名: 侯建江;
证件号码: *****9X;
性别: 男;
职务: | 2008-09-16 |
法定代表人变更 | 姓名: 李旭辉;
证件号码: *****2;
性别: 男;
职务: | 姓名: 章国强;
证件号码: *****6;
性别: 男;
职务: | 2008-09-16 |
法定代表人变更 | 李旭辉 | 章国强 | 2008-09-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 章国强;证件号码*********; 性别: 男; 职务: | 姓名: 李旭辉;证件号码*********; 性别: 男; 职务: | 2008-09-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 侯建江;证件号码*********; 性别: 男; 职务: | 姓名: 李福禄;证件号码*********; 性别: 男; 职务: | 2008-09-16 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 章国强; 出资额: 1500万元; 占百分比: 100%; 住所: ;证件号码********* | 投资方名称: 李旭辉; 出资额: 1500万元; 占百分比: 100%; 住所: ;证件号码********* | 2008-09-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 章国强 | 李旭辉 | 2008-09-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 侯建江 | 章国强 | 2008-06-17 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 侯建江; 出资额: 1500万元; 占百分比: 100%; 住所: ;证件号码********* | 投资方名称: 章国强; 出资额: 1500万元; 占百分比: 100%; 住所: ;证件号码********* | 2008-06-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 侯建江;证件号码*********; 性别: 男; 职务: | 姓名: 侯建江;证件号码*********; 性别: 男; 职务: | 2008-06-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 杨茂晨;证件号码*********; 性别: 男; 职务: | 姓名: 章国强;证件号码*********; 性别: 男; 职务: | 2008-06-17 |
法定代表人变更 | 姓名: 章国强;
证件号码: *****6;
性别: 男;
职务: | 姓名: 杨茂晨;
证件号码: *****6;
性别: 男;
职务: | 2008-06-17 |
投资人变更 | 投资方名称: 章国强; 出资额: 1500万元; 占百分比: 100%; 住所: ; 证件号码: *****6 [新增] | 投资方名称: 侯建江; 出资额: 1500万元; 占百分比: 100%; 住所: ; 证件号码: *****9X [退出] | 2008-06-17 |
法定代表人变更 | 姓名: 侯建江;
证件号码: *****9X;
性别: 男;
职务: | 姓名: 侯建江;
证件号码: *****9X;
性别: 男;
职务: | 2008-06-17 |
法定代表人变更 | 章国强 | 侯建江 | 2008-06-17 |