金穗(天津)投资管理有限公司,办公室地址位于环渤海地区经济中心天津,天津武清开发区福源道18号503-100(集中办公区),我公司主要提供投资管理咨询,资产管理。
联系方式
- 公司地址:
- 天津武清开发区福源道18号503-100(集中办公区)
- 固定电话:
- 010-59261517 未核实,仅供参考
- 经理:
- 朱冰
- 电子邮件:
- yinhaitao@abci.net.cn
- 邮政编码:
- 300000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | yinhaitao@abci.net.cn |
手机号码 | 138****8778 |
座机号码 | 010-59261517 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 金穗(天津)投资管理有限公司 |
简称: | 金穗 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理咨询,资产管理(金融性资产除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 120222000124590 |
发证机关: | 天津市武清区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-15 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年04月01日 |
注册资本: | 300万人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 天津企业网 |
顺企编码: | 51221155 |
金穗(天津)投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
农银无锡投资咨询有限公司 | 100% | 人民币300万元 |
金穗(天津)投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:马永强; [新增] | 姓名:宋迎春; [退出] | 2018-08-13 |
法定代表人 | 马永强 | 宋迎春 | 2018-08-13 |
董事 监事 经理人员信息 | 姓名:马永强; | 姓名:宋迎春; | 2018-08-13 |
法定代表人信息 | 姓名:马永强;任聘单位:股东; | 姓名:宋迎春;任聘单位:本公司股东; | 2018-08-13 |
负责人变更 | 姓名:马永强; [新增] | 姓名:宋迎春; [退出] | 2018-08-13 |
负责人变更 | 马永强 [新增] | 宋迎春 [退出] | 2018-08-13 |
高级管理人员备案 | 姓名:李玉明; [新增] | 姓名:周建之; [退出] | 2017-07-19 |
高级管理人员备案 | 姓名:宋迎春; [新增] | 姓名:朱冰; [退出] | 2017-07-19 |
董事 监事 经理人员信息 | 姓名:李玉明; | 姓名:周建之; | 2017-07-19 |
法定代表人信息 | 姓名:宋迎春; | 姓名:朱冰; | 2017-07-19 |
董事 监事 经理人员信息 | 姓名:宋迎春; | 姓名:朱冰; | 2017-07-19 |
法定代表人 | 宋迎春 | 朱冰 | 2017-07-19 |
负责人变更 | 宋迎春 [新增] | 朱冰 [退出] | 2017-07-19 |
负责人变更 | 姓名:宋迎春; [新增] | 姓名:朱冰; [退出] | 2017-07-19 |
高级管理人员备案 | 姓名:周建之; [新增] | 姓名:曾广; [退出] | 2016-04-15 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:空;姓名:周建之; | 任职起始日期:2012-03-28;姓名:曾广; | 2016-04-15 |
一般经营项目 | 投资管理咨询,资产管理(金融性资产除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 投资管理咨询,资产管理(金融性资产除外),财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-04-15 |
经营范围 | 投资管理咨询,资产管理(金融性资产除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 投资管理咨询,资产管理(金融性资产除外),财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-04-15 |
经营范围 | 投资管理咨询,资产管理(金融性资产除外),财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 投资管理咨询,资产管理(金融性资产除外),财务咨询。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) | 2015-04-29 |
高级管理人员备案 | 姓名:朱冰; [新增] | 姓名:穆兵; [退出] | 2015-04-29 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:空;姓名:朱冰; | 任职起始日期:2012-03-28;姓名:穆兵; | 2015-04-29 |
法定代表人信息 | 姓名:朱冰; | 姓名:穆兵; | 2015-04-29 |
法定代表人 | 朱冰 | 穆兵 | 2015-04-29 |
负责人变更 | 朱冰 [新增] | 穆兵 [退出] | 2015-04-29 |
负责人变更 | 姓名:朱冰; [新增] | 姓名:穆兵; [退出] | 2015-04-29 |
营业期限截止日期 | 空 | 2027-03-31 | 2015-04-29 |
一般经营项目 | 投资管理咨询,资产管理(金融性资产除外),财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 投资管理咨询,资产管理(金融性资产除外),财务咨询。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) | 2015-04-29 |
金穗(天津)投资管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
朱冰 | 经理 |
朱冰 | 执行董事 |
周建之 | 监事 |
金穗(天津)投资管理有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
嘉兴农盈投资合伙企业 | 金穗(天津)投资管理有限公司 | 浙江省嘉兴市广益路883号联创大厦2号楼5层573室-151 | 0.0200% |
本页是 [金穗(天津)投资管理有限公司] 在顺企网天津黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。