变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址变更 | 住所(经营场所):天津市蓟州区南环路北侧,西环路东侧万枫园8号楼--5号商铺;街道乡镇:五百户镇;生产经营地:天津市蓟州区南环路北侧,西环路东侧万枫园8号楼--5号商铺; | 住所(经营场所):天津市蓟州区兴华市场内198号;街道乡镇:渔阳镇;生产经营地:天津市蓟州区兴华市场内198号; | 2022-08-08 |
地址变更 | 天津市蓟州区南环路北侧,西环路东侧万枫园8号楼--5号商铺 | 天津市蓟州区兴华市场内198号 | 2022-08-08 |
地址变更 | 州河湾 | 渔阳镇 | 2022-08-08 |
属地监管工商所 | 州河湾 | 渔阳镇 | 2022-08-08 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津市蓟州区南环路北侧,西环路东侧万枫园8号楼--5号商铺
街道乡镇:五百户镇
生产经营地:天津市蓟州区南环路北侧,西环路东侧万枫园8号楼--5号商铺 | 住所(经营场所):天津市蓟州区兴华市场内198号
街道乡镇:渔阳镇
生产经营地:天津市蓟州区兴华市场内198号 | 2022-08-08 |
住所 | 天津市蓟州区南环路北侧,西环路东侧万枫园8号楼--5号商铺 | 天津市蓟州区兴华市场内198号 | 2022-08-08 |
注册资本变更 | 3800( + 153.33333% ) | 1500 | 2019-08-12 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:于玉梅; [退出] | 2019-01-30 |
高级管理人员备案 | 于玉梅 [新增] | 空 | 2019-01-30 |
高级管理人员备案 | 孟凡永 [新增] | 空 | 2019-01-30 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:于明河; [退出] | 2019-01-30 |
地址变更 | 天津市蓟州区兴华市场内198号 | 天津市蓟县兴华市场内 | 2019-01-30 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津市蓟州区兴华市场内198号;场所(经营场所)产权:无偿使用;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)租赁期限止:空;街道乡镇:渔阳镇;生产经营地:天津市蓟州区兴华市场内198号;生产经营地所在行政区划:蓟州区; | 住所(经营场所):天津市蓟县兴华市场内;场所(经营场所)产权:租赁单位产权房;住所(经营场所)租赁期限起:2012-09-21;住所(经营场所)租赁期限止:2013-09-20;街道乡镇:空;生产经营地:空;生产经营地所在行政区划:空; | 2019-01-30 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2015-12-17;任职起始日期:2012-12-18;姓名:于明河;国籍:中 国; | 2019-01-30 |
董事 监事 经理人员信息 | 孟凡永 | 空 | 2019-01-30 |
董事 监事 经理人员信息 | 于玉梅 | 空 | 2019-01-30 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2015-09-24;任职起始日期:2012-09-25;姓名:于玉梅;国籍:中 国; | 2019-01-30 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2015-12-17;任职起始日期:2012-12-18;姓名:于明河;国籍:中 国; | 2019-01-30 |
法定代表人 | 于玉梅 | 于明河 | 2019-01-30 |
负责人变更 | 姓名:于玉梅; [新增] | 姓名:于明河; [退出] | 2019-01-30 |
负责人变更 | 于玉梅 [新增] | 于明河 [退出] | 2019-01-30 |
法定代表人信息 | 姓名:于玉梅;任职截止日期:2022-01-28;任职起始日期:2019-01-29;产生方式:选举; | 姓名:于明河;任职截止日期:2015-12-17;任职起始日期:2012-12-18;产生方式:聘用; | 2019-01-30 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津市蓟州区兴华市场内198号
场所(经营场所)产权:无偿使用
住所(经营场所)租赁期限起:空
住所(经营场所)租赁期限止:空
街道乡镇:渔阳镇
生产经营地:天津市蓟州区兴华市场内198号
生产经营地所在行政区划:蓟州区 | 住所(经营场所):天津市蓟县兴华市场内
场所(经营场所)产权:租赁单位产权房
住所(经营场所)租赁期限起:2012-09-21
住所(经营场所)租赁期限止:2013-09-20
街道乡镇:空
生产经营地:空
生产经营地所在行政区划:空 | 2019-01-30 |
注册资本变更 | 1500( + 200% ) | 500 | 2019-01-30 |
经营范围 | 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、水产品、鲜肉、禽蛋、蔬菜、干鲜果品、日用百货、办公用品、服装鞋帽、劳保用品、五金交电、电子产品批发兼零售;卷烟零售;普通货运。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。) | 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、水产品、鲜肉、禽蛋、蔬菜、干鲜果品、日用百货、办公用品、服装鞋帽、劳保用品、五金交电、电子产品批发兼零售;卷烟零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。) | 2017-11-08 |
一般经营项目 | 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、水产品、鲜肉、禽蛋、蔬菜、干鲜果品、日用百货、办公用品、服装鞋帽、劳保用品、五金交电、电子产品批发兼零售;卷烟零售;普通货运。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。) | 水产品、鲜肉、禽蛋、蔬菜、干鲜果品、日用百货、办公用品、服装鞋帽、劳保用品、五金交电、电子产品批发兼零售;卷烟零售 | 2017-11-08 |
注册资本 | 500( + 900% ) | 50 | 2017-06-29 |
法定代表人 | 于明河 | 孟凡永 | 2012-12-19 |
法定代表人信息 | 姓名:于明河;任职截止日期:2015-12-17;任职起始日期:2012-12-18;产生方式:聘用; | 姓名:孟凡永;任职截止日期:2015-09-24;任职起始日期:2012-09-25;产生方式:选举; | 2012-12-19 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2015-12-17;任职起始日期:2012-12-18;姓名:于明河; | 任职截止日期:2015-09-24;任职起始日期:2012-09-25;姓名:孟凡永; | 2012-12-19 |