I.公司简介
睿博财富(RuiBoWealth)(www.ruibowealth.com)是铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司旗下财富管理品牌,该品牌为注册商标。作为独立的第三方理财机构,睿博财富将成为“大众金融服务商”作为发展己任,保持“冷静、客观、谨慎”的工作风格,通过专业的理财规划服务,为个人及机构客户打理金融资产,为客户的金融资产的保值、增值出谋划策、保驾护航。目前,公司在北京、天津、西安、青岛、杭州设立分公司。未来还将在全国各地设立分支机构。作为创业型企业,公司有多个职位虚位以待,期待您的加盟!
铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司(以下简称“铭睿博通”)成立于2012年9月,注册资本人民币3000万元。2015年5月完成股份制改造,变更为股份有限公司。目前已成为集独立第三方理财、投资银行和资产管理、金融信息资讯服务为一体的全体系金融服务综合机构。公司下设三个业务板块,即独立第三方理财机构-睿博财富、投资银行和资产管理机构-臣君资本、金融信息资讯服务商-睿博众盈。通过业务板块的细分设置,为包括理财和财富管理客户、投融资客户、金融同业提供一揽子的金融服务业务。
臣君(北京)资本资产管理有限公司(www.chenjunamc.com)成立于2014年,注册资本3000万。由一支兼具专业素养和多年同业经验的投资研究队伍组成;臣君资本凭借创新运营模式,全面整合相关优势资源,力求发展成为独具特色的专业化资产公司。主营业务包含,金融市场投资、股权投资、信贷债券投资、项目投资、企业个人投资顾问、家族信托等。
睿博众盈(www.1cmoney.com)是公司旗下的金融渠道服务商,利用移动互联网优势,致力于为金融渠道、同业渠道提供金融产品资讯渠道平台。首期上线的“来钱儿”网作为互联网金融的创新类产品,运用平台服务建立起产品发行方与渠道方之间的信息桥梁。
2014年4月27日睿博财富荣获“华尊奖”成为第三方理财行业诚信金融服务机构。
2014年6月20日睿博财富荣获第三届中国财经峰会“2014年***品牌形象奖”。
2014年10月31日臣君资本获得私募投资基金管理人牌照。
2014年12月5日铭睿博通荣获CCTV证劵资讯“2014年度Zui具成长价值50强”。
2014年11月申请独立第三方公募基金代销牌照。
2015年1月开始筹备新三板上市工作。
2015年5月铭睿博通税务登记证正式变更为铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司。
II.企业文化
(1)核心理念:“以客户服务为中心、以客户需求为导向、全心全意伴随客户成长”;
(2)核心价值:诚:诚信是立业之本;专:专业是从业之基;创:创新是展业之源;安:安全是守业之道;效:高效是竞业之法。
(3)企业发展理念:共同成长,圆梦之地!建立员工与企业共同发展的企业文化,为员工提供就业之地、学习之地、发展之地、创业之地!
联系方式
工商信息和基本资料
法人名称: | 睿博(天津)财务咨询有限公司 |
简称: | 睿博 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 财务信息咨询(代理记账除外)、经济信息咨询、房地产信息咨询;企业管理服务;计算机系统集成、数据处理;软件开发、服务;组织文化艺术交流活动(演出除外);展览展示服务、会议服务;市场调查。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。 |
营业执照号码: | 120110000196450 |
发证机关: | 天津市和平区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-07-12 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2014年02月25日 |
职员人数: | 150人 |
注册资本: | 50万人民币 (万元) |
所属分类: | 财务咨询公司 |
所属城市: | 天津企业网 |
顺企编码: | 51284152 |
睿博(天津)财务咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
睿博财富(北京)投资管理有限公司 | 100% | 人民币2000万元 |
睿博(天津)财务咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人 | 张成飞 | 张磊 | 2019-03-01 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:张磊;国籍:中国; | 2019-03-01 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:吴云洁;国籍:中国; | 2019-03-01 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:是;任职起始日期:2019-02-28; | 法定代表人标识:否;任职起始日期:空; | 2019-03-01 |
董事 监事 经理人员信息 | 张成飞 | 空 | 2019-03-01 |
法定代表人信息 | 姓名:张成飞;任聘单位:股东;任职起始日期:2019-02-28;产生方式:委派; | 姓名:张磊;任聘单位:董事会;任职起始日期:空;产生方式:选举; | 2019-03-01 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;姓名:张磊;国籍:中国; | 2019-03-01 |
负责人变更 | 姓名:张成飞; [新增] | 姓名:张磊; [退出] | 2019-03-01 |
负责人变更 | 张成飞 [新增] | 张磊 [退出] | 2019-03-01 |
邮政编码 | 300040 | 300300 | 2019-02-01 |
地址变更 | 住所(经营场所)所在行政区划:和平区 住所(经营场所):天津市和平区小白楼街大沽北路新华国金中心9层A3 场所(经营场所)产权:其他 住所(经营场所)所在区域:和平区 街道乡镇:小白楼街道 生产经营地:天津市和平区小白楼街大沽北路新华国金中心9层A3 生产经营地所在行政区划:和平区 | 住所(经营场所)所在行政区划:南开区 住所(经营场所):天津市南开区东马路138号新世界商务中心701 场所(经营场所)产权:租赁私房 住所(经营场所)所在区域:南开区 街道乡镇:鼓楼街道 生产经营地:天津市南开区东马路138号新世界商务中心701 生产经营地所在行政区划:南开区 | 2019-02-01 |
地址变更 | 300040 | 300300 | 2019-02-01 |
地址变更 | 和平区 | 南开区 | 2019-02-01 |
地址变更 | 天津市和平区小白楼街大沽北路新华国金中心9层A3 | 天津市南开区东马路138号新世界商务中心701 | 2019-02-01 |
董事 监事 经理人员信息 | 姓名:王喆; | 姓名:郭影; | 2018-12-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 姓名:张成飞; | 姓名:吕达; | 2018-12-04 |
法定代表人 | 张磊 | 吕达 | 2016-08-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:空;姓名:吴云洁; | 任职起始日期:2015-05-26;姓名:徐保海; | 2016-08-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:空;姓名:郭影; | 任职起始日期:2015-05-26;姓名:张磊; | 2016-08-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:空;姓名:张磊; | 任职起始日期:2015-05-26;姓名:吕达; | 2016-08-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:空;姓名:吕达; | 任职起始日期:2015-05-26;姓名:倪东宇; | 2016-08-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:张磊; | 任职截止日期:2019-01-07;任职起始日期:2016-01-08;姓名:吴云洁; | 2016-08-08 |
法定代表人信息 | 姓名:张磊;任职起始日期:空; | 姓名:吕达;任职起始日期:2015-05-26; | 2016-08-08 |
负责人变更 | 姓名:张磊; [新增] | 姓名:吕达; [退出] | 2016-08-08 |
负责人变更 | 张磊 [新增] | 吕达 [退出] | 2016-08-08 |
注册资本变更 | 2000( + 3900% ) | 50 | 2016-08-08 |
实收资本 | 0 | 50 | 2016-08-08 |
注册资金 | 2000( + 3900% ) | 50 | 2016-08-08 |
注册资金(万元) | 2000 | 50 | 2016-08-08 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津市南开区东马路138号新世界商务中心701;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)租赁期限止:空;街道乡镇:南开区广开街;生产经营地:天津市南开区东马路138号新世界商务中心701;生产经营地所在行政区划:南开区; | 住所(经营场所):天津市东丽经济开发区一纬路11号四合财富广场A座1079房间;住所(经营场所)租赁期限起:2014-02-13;住所(经营场所)租赁期限止:2015-02-12;街道乡镇:空;生产经营地:空;生产经营地所在行政区划:空; | 2016-07-12 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津市南开区东马路138号新世界商务中心701 住所(经营场所)租赁期限起:空 住所(经营场所)租赁期限止:空 街道乡镇:南开区广开街 生产经营地:天津市南开区东马路138号新世界商务中心701 生产经营地所在行政区划:南开区 | 住所(经营场所):天津市东丽经济开发区一纬路11号四合财富广场A座1079房间 住所(经营场所)租赁期限起:2014-02-13 住所(经营场所)租赁期限止:2015-02-12 街道乡镇:空 生产经营地:空 生产经营地所在行政区划:空 | 2016-07-12 |
住所 | 天津市南开区东马路138号新世界商务中心701 | 天津市东丽经济开发区一纬路11号四合财富广场A座1079房间 | 2016-07-12 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2019-01-07;任职起始日期:2016-01-08;姓名:吴云洁; | 任职截止日期:空;任职起始日期:2015-05-26;姓名:倪东宇; | 2016-01-15 |
董事 监事 经理人员信息 | 徐保海 | 空 | 2015-05-27 |
法定代表人 | 吕达 | 王喆 | 2015-05-27 |
法定代表人信息 | 姓名:吕达;任聘单位:董事会;任职起始日期:2015-05-26; | 姓名:王喆;任聘单位:股东;任职起始日期:2014-02-19; | 2015-05-27 |
董事 监事 经理人员信息 | 张磊 | 空 | 2015-05-27 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2015-05-26;姓名:倪东宇; | 任职起始日期:2014-02-19;姓名:王喆; | 2015-05-27 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2015-05-26;姓名:吕达; | 任职起始日期:2014-02-19;姓名:王喆; | 2015-05-27 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2015-05-26;姓名:倪东宇; | 任职起始日期:2014-02-19;姓名:吕达; | 2015-05-27 |
负责人变更 | 姓名:吕达; [新增] | 姓名:王喆; [退出] | 2015-05-27 |
负责人变更 | 吕达 [新增] | 王喆 [退出] | 2015-05-27 |
睿博(天津)财务咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
郭影 | 监事 |
吕达 | 董事 |
张磊 | 总经理 |
张磊 | 董事长 |
吴云洁 | 董事 |