欢迎来到天津顺意辰发商贸有限公司,自2016年01月26日成立以来,已经发展成为一个拥有员工的大家庭。我们坐落于天津这个充满活力和机遇的城市。环渤海地区经济中心天津作为我们的总部所在地,我们的公司定位于贸易经纪与代理业,批发零售业是我们的强项 。
顺意辰发商贸以500万人民币注册资本为基础,凭借着安中兰法人代表的领导力,成功走过9年的发展历程。
联系方式
- 公司地址:
- 天津市北辰区北仓镇北辰道5009号B区8号
- 经理:
- 孙景义
- 电子邮件:
- 98556243@QQ.COM
- 邮政编码:
- 300000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 158****0198 |
相关产品
工商信息和基本资料
天津顺意辰发商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
孙景义 | 100% | 人民币500万元 |
天津顺意辰发商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
属地监管工商所 | 自贸机场 | 空 | 2021-08-13 |
地址变更 | 天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区8号楼A810房间(空创益员商务秘书(天津)有限公司托管第KYY210号) | 天津市河北区江都路街道重光路5号3401 | 2021-08-13 |
地址变更 | 自贸机场 | 空 | 2021-08-13 |
地址变更 | 住所(经营场所)所在行政区划:自贸试验区 住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区8号楼A810房间(空创益员商务秘书(天津)有限公司托管第KYY210号) 住所(经营场所)所在区域:市自贸区市场监管局 街道乡镇:保税区管委会 生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区8号楼A810房间(空创益员商务秘书(天津)有限公司托管第KYY210号) 生产经营地所在行政区划:自贸试验区 | 住所(经营场所)所在行政区划:河北区 住所(经营场所):天津市河北区江都路街道重光路5号3401 住所(经营场所)所在区域:河北区 街道乡镇:江都路街道 生产经营地:天津市河北区江都路街道重光路5号3401 生产经营地所在行政区划:河北区 | 2021-08-13 |
地址变更 | 自贸试验区 | 河北区 | 2021-08-13 |
属地监管工商所 | 江都路街市场监督所 | 空 | 2021-04-20 |
邮政编码 | 300250 | 300400 | 2021-04-20 |
地址变更 | 住所(经营场所)所在行政区划:河北区 住所(经营场所):天津市河北区江都路街道重光路5号3401 住所(经营场所)所在区域:河北区 街道乡镇:江都路街道 生产经营地:天津市河北区江都路街道重光路5号3401 生产经营地所在行政区划:河北区 | 住所(经营场所)所在行政区划:北辰区 住所(经营场所):天津市北辰区北仓镇北辰道5009号B区8号 住所(经营场所)所在区域:北辰区 街道乡镇:null 生产经营地:天津市北辰区北仓镇北辰道5009号B区8号 生产经营地所在行政区划:北仓镇 | 2021-04-20 |
地址变更 | 天津市河北区江都路街道重光路5号3401 | 天津市北辰区北仓镇北辰道5009号B区8号 | 2021-04-20 |
地址变更 | 江都路街市场监督所 | 空 | 2021-04-20 |
地址变更 | 河北区 | 北辰区 | 2021-04-20 |
地址变更 | 300250 | 300400 | 2021-04-20 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2017-01-09;姓名:安中兰; | 任职起始日期:2016-05-10;姓名:孙景义; | 2017-01-09 |
法定代表人 | 安中兰 | 孙景义 | 2017-01-09 |
法定代表人信息 | 姓名:安中兰;任职起始日期:2017-01-09; | 姓名:孙景义;任职起始日期:2016-05-10; | 2017-01-09 |
负责人变更 | 姓名:安中兰; [新增] | 姓名:孙景义; [退出] | 2017-01-09 |
负责人变更 | 安中兰 [新增] | 孙景义 [退出] | 2017-01-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2016-05-10;姓名:王亮亮; | 任职起始日期:2016-01-25;姓名:张有江; | 2016-05-11 |
法定代表人信息 | 姓名:孙景义;任职起始日期:2016-05-10; | 姓名:李建敏;任职起始日期:2016-01-25; | 2016-05-11 |
法定代表人 | 孙景义 | 李建敏 | 2016-05-11 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2016-05-10;姓名:孙景义; | 任职起始日期:2016-01-25;姓名:李建敏; | 2016-05-11 |
负责人变更 | 孙景义 [新增] | 李建敏 [退出] | 2016-05-11 |
负责人变更 | 姓名:孙景义; [新增] | 姓名:李建敏; [退出] | 2016-05-11 |
本页是 [天津顺意辰发商贸有限公司] 在顺企网天津黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。