光瑞(天津)航空租赁有限公司,办公室地址位于环渤海地区经济中心天津,天津自贸区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5050室-165,我公司主要提供融资租赁以及与融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁保证金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询;中国银监会批准的其他业务。***
联系方式
- 公司地址:
- 天津自贸区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5050室-165
- 经理:
- 张勇
- 邮政编码:
- 300000
- 地区编码:
- 120118
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-68098042 |
相关产品
工商信息和基本资料
光瑞(天津)航空租赁有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
光大金融租赁股份有限公司 | 100% | 人民币10万元 |
光瑞(天津)航空租赁有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人信息 | 姓名:王华;任职截止日期:2023-05-25;任职起始日期:2020-05-26; | 姓名:史静宾;任职截止日期:2021-02-23;任职起始日期:2018-02-24; | 2020-06-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 王华 | 空 | 2020-06-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-06-13;任职起始日期:2019-06-14;姓名:史静宾;国籍:中 国; | 2020-06-04 |
法定代表人 | 王华 | 史静宾 | 2020-06-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2023-05-25;任职起始日期:2020-05-26; | 任职截止日期:2022-06-13;任职起始日期:2019-06-14; | 2020-06-04 |
负责人变更 | 姓名:王华; [新增] | 姓名:史静宾; [退出] | 2020-06-04 |
负责人变更 | 王华 [新增] | 史静宾 [退出] | 2020-06-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-02-23;任职起始日期:2018-02-24;姓名:谢颖莹;国籍:中 国; | 2019-06-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 王慧云 | 空 | 2019-06-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-02-23;任职起始日期:2018-02-24;姓名:王华;国籍:中 国; | 2019-06-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 曹永涛 | 空 | 2019-06-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2022-06-13;任职起始日期:2019-06-14; | 任职截止日期:2021-02-23;任职起始日期:2018-02-24; | 2019-06-18 |
地址变更 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第1465号) | 天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101(天津东疆商务秘书服务有限公司托管第965号) | 2019-06-18 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第1465号) 生产经营地:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第1465号) 生产经营地所在行政区划:天津自贸试验区(东疆保税港区) | 住所(经营场所):天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101(天津东疆商务秘书服务有限公司托管第965号) 生产经营地:天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101(天津东疆商务秘书服务有限公司托管第965号) 生产经营地所在行政区划:自贸试验区 | 2019-06-18 |
地址变更 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101(天津东疆商务秘书服务有限公司托管第965号) | 天津自贸区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5050室-165 | 2018-08-13 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101(天津东疆商务秘书服务有限公司托管第965号) 住所(经营场所)租赁期限起:空 住所(经营场所)租赁期限止:空 街道乡镇:滨海东疆保税港区 生产经营地:天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101(天津东疆商务秘书服务有限公司托管第965号) 生产经营地所在行政区划:自贸试验区 | 住所(经营场所):天津自贸区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5050室-165 住所(经营场所)租赁期限起:2015-06-11 住所(经营场所)租赁期限止:2016-06-10 街道乡镇:空 生产经营地:空 生产经营地所在行政区划:空 | 2018-08-13 |
法定代表人 | 史静宾 | 张勇 | 2018-03-19 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-06-10;任职起始日期:2015-06-11;姓名:张勇;国籍:中 国; | 2018-03-19 |
法定代表人信息 | 姓名:史静宾;任职截止日期:2021-02-23;任职起始日期:2018-02-24; | 姓名:张勇;任职截止日期:2018-06-10;任职起始日期:2015-06-11; | 2018-03-19 |
董事 监事 经理人员信息 | 史静宾 | 空 | 2018-03-19 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2021-02-23;任职起始日期:2018-02-24; | 任职截止日期:2018-06-10;任职起始日期:2015-06-11; | 2018-03-19 |
负责人变更 | 姓名:史静宾; [新增] | 姓名:张勇; [退出] | 2018-03-19 |
负责人变更 | 史静宾 [新增] | 张勇 [退出] | 2018-03-19 |
备注 | 2017年11月23日换发证照 | 空 | 2017-11-20 |
本页是 [光瑞(天津)航空租赁有限公司] 在顺企网天津黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。