变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:空;任职起始日期:2021-08-04;姓名:冯存枫; | 任职截止日期:2022-01-28;任职起始日期:2019-01-29;姓名:唐云龙; | 2021-08-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-02-08;任职起始日期:2018-02-09;姓名:刘佳;国籍:中 国; | 2021-08-04 |
法定代表人信息 | 姓名:张祖强;任职截止日期:空;任职起始日期:2021-08-04; | 姓名:孟庆利;任职截止日期:2022-01-28;任职起始日期:2019-01-29; | 2021-08-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:空;任职起始日期:2021-08-04;姓名:张祖强; | 任职截止日期:2021-02-08;任职起始日期:2018-02-09;姓名:孟庆利; | 2021-08-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:空;任职起始日期:2021-08-04;姓名:王琪; | 任职截止日期:2021-02-08;任职起始日期:2018-02-09;姓名:许大卫; | 2021-08-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 廉子明 | 空 | 2021-08-04 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:2021-08-04;姓名:张星辰; | 任职起始日期:2019-01-29;姓名:张祖强; | 2021-08-04 |
法定代表人 | 张祖强 | 孟庆利 | 2021-08-04 |
负责人变更 | 张祖强 [新增] | 孟庆利 [退出] | 2021-08-04 |
负责人变更 | 姓名:张祖强; [新增] | 姓名:孟庆利; [退出] | 2021-08-04 |
法定代表人信息 | 姓名:孟庆利;任职截止日期:2022-01-28;任职起始日期:2019-01-29; | 姓名:杨可;任职截止日期:2021-02-08;任职起始日期:2018-02-09; | 2019-01-29 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-02-08;任职起始日期:2018-02-09;姓名:杨可;国籍:中 国; | 2019-01-29 |
董事 监事 经理人员信息 | 张祖强 | 空 | 2019-01-29 |
董事 监事 经理人员信息 | 唐云龙 | 空 | 2019-01-29 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2022-01-28;任职起始日期:2019-01-29;姓名:孟庆利; | 任职截止日期:2021-02-08;任职起始日期:2018-02-09;姓名:杨可; | 2019-01-29 |
法定代表人 | 孟庆利 | 杨可 | 2019-01-29 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-02-08;任职起始日期:2018-02-09;姓名:曹文伟;国籍:中 国; | 2019-01-29 |
负责人变更 | 孟庆利 [新增] | 杨可 [退出] | 2019-01-29 |
负责人变更 | 姓名:孟庆利; [新增] | 姓名:杨可; [退出] | 2019-01-29 |
地址变更 | 天津市滨海新区古林街永明路52号 | 天津自贸试验区(空港经济区)保航路1号航空产业支持中心645J50 | 2018-06-11 |
经营范围变更 | 房地产开发;商品房销售;房屋租赁;商品信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发;商品房销售;房屋租赁;物业管理;商品信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-06-11 |
地址变更 | 滨海新区 | 自贸试验区 | 2018-06-11 |
地址变更 | 住所(经营场所)所在行政区划:滨海新区
住所(经营场所):天津市滨海新区古林街永明路52号
住所(经营场所)所在区域:大港
街道乡镇:古林街道
生产经营地:天津市滨海新区古林街永明路52号
生产经营地所在行政区划:天津市滨海新区 | 住所(经营场所)所在行政区划:自贸试验区
住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)保航路1号航空产业支持中心645J50
住所(经营场所)所在区域:市自贸区市场监管局
街道乡镇:保税区管委会
生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)保航路1号航空产业支持中心645J50
生产经营地所在行政区划:自贸试验区 | 2018-06-11 |
经营范围变更 | 商品房销售;房屋租赁;商品信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 商品房销售;房屋租赁;物业管理;商品信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-06-11 |
董事 监事 经理人员信息 | 曹文伟 | 空 | 2018-03-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:否;任职截止日期:2021-02-08;任职起始日期:2018-02-09; | 法定代表人标识:是;任职截止日期:2020-12-26;任职起始日期:2017-12-27; | 2018-03-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 李宝明 | 空 | 2018-03-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 孟庆利 | 空 | 2018-03-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 刘佳 | 空 | 2018-03-09 |
法定代表人 | 杨可 | 耿玉宏 | 2018-03-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 许大卫 | 空 | 2018-03-09 |
法定代表人信息 | 姓名:杨可;任聘单位:董事会;任职截止日期:2021-02-08;任职起始日期:2018-02-09;产生方式:聘用; | 姓名:耿玉宏;任聘单位:股东会;任职截止日期:2020-12-26;任职起始日期:2017-12-27;产生方式:委派; | 2018-03-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2021-02-08;任职起始日期:2018-02-09; | 任职截止日期:2020-12-26;任职起始日期:2017-12-27; | 2018-03-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 杨可 | 空 | 2018-03-09 |
负责人变更 | 杨可 [新增] | 耿玉宏 [退出] | 2018-03-09 |
负责人变更 | 姓名:杨可; [新增] | 姓名:耿玉宏; [退出] | 2018-03-09 |
其他事项备案 | 朱晓雯 | 空 | 2018-03-09 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:凌朝翔;国籍:中 国; | 2018-01-02 |
法定代表人信息 | 姓名:耿玉宏;任聘单位:股东会;任职截止日期:2020-12-26;任职起始日期:2017-12-27;产生方式:委派; | 姓名:凌朝翔;任聘单位:董事会;任职截止日期:空;任职起始日期:空;产生方式:选举; | 2018-01-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 耿玉宏 | 空 | 2018-01-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 吴媛媛 | 空 | 2018-01-02 |
法定代表人 | 耿玉宏 | 凌朝翔 | 2018-01-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:赵乐;国籍:中 国; | 2018-01-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:贾洪岩;国籍:中 国; | 2018-01-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:陈祺;国籍:中 国; | 2018-01-02 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;姓名:凌朝翔;国籍:中 国; | 2018-01-02 |
负责人变更 | 姓名:耿玉宏; [新增] | 姓名:凌朝翔; [退出] | 2018-01-02 |
负责人变更 | 耿玉宏 [新增] | 凌朝翔 [退出] | 2018-01-02 |
地址变更 | 天津自贸试验区(空港经济区)保航路1号航空产业支持中心645J50 | 天津自贸区(空港经济区)保航路1号航空产业支持中心645J50 | 2018-01-02 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)保航路1号航空产业支持中心645J50
街道乡镇:保税区管委会
生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)保航路1号航空产业支持中心645J50
生产经营地所在行政区划:自贸试验区 | 住所(经营场所):天津自贸区(空港经济区)保航路1号航空产业支持中心645J50
街道乡镇:空
生产经营地:空
生产经营地所在行政区划:空 | 2018-01-02 |
地址变更 | 空 | 保税工商所(内资个体) | 2015-02-09 |
管辖单位 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 | 天津市滨海新区工商行政管理局保税分局 | 2015-02-09 |
属地监管工商所 | 空 | 保税工商所(内资个体) | 2015-02-09 |
登记机关 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 | 天津市滨海新区工商行政管理局保税分局 | 2015-02-09 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津空港经济区保航路1号航空产业支持中心645J50;住所(经营场所)租赁期限起:2013-06-05;住所(经营场所)租赁期限止:2014-06-04; | 住所(经营场所):天津空港经济区外环北路1号2-B224室;住所(经营场所)租赁期限起:2007-06-18;住所(经营场所)租赁期限止:2008-06-17; | 2013-06-08 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津空港经济区保航路1号航空产业支持中心645J50
住所(经营场所)租赁期限起:2013-06-05
住所(经营场所)租赁期限止:2014-06-04 | 住所(经营场所):天津空港经济区外环北路1号2-B224室
住所(经营场所)租赁期限起:2007-06-18
住所(经营场所)租赁期限止:2008-06-17 | 2013-06-08 |
住所 | 天津空港经济区保航路1号航空产业支持中心645J50 | 天津空港经济区外环北路1号2-B224室 | 2013-06-08 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津空港经济区外环北路1号2-B224室 | 住所(经营场所):天津空港物流加工区外环北路1号2-B224室 | 2012-06-12 |
住所 | 天津空港经济区外环北路1号2-B224室 | 天津空港物流加工区外环北路1号2-B224室 | 2012-06-12 |
住所或经营场所信息 | 住所(经营场所):天津空港经济区外环北路1号2-B224室; | 住所(经营场所):天津空港物流加工区外环北路1号2-B224室; | 2012-06-12 |