西藏华中辰投资咨询合伙企业,办公室地址位于吉雪沃塘的拉萨,西藏拉萨市达孜县达孜工业园区管委会4楼405号,我单位主要提供投资、投资咨询、企业管理、资产管理、投资管理。
联系方式
- 单位地址:
- 西藏拉萨市达孜县达孜工业园区管委会4楼405号
- 固定电话:
- (0891) 未核实,仅供参考
- 联系人:
- 张剑
- 邮政编码:
- -
- 地区编码:
- 540126
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 西藏华中辰投资咨询合伙企业 |
简称: | 华中辰投资咨询合伙企业 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资、投资咨询、企业管理、资产管理、投资管理。【1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 91540126MA6T12M561 |
发证机关: | 市自贸区市场监管局 |
核准日期: | 2015-12-09 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年12月09日 |
所属分类: | 投资咨询公司 » 达孜县投资咨询公司 |
所属城市: | 拉萨企业网 » 达孜县 |
顺企编码: | 51533692 |
西藏华中辰投资咨询合伙企业的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张剑 | 43.77% | 人民币7798.9611万元 |
天津华毅成企业管理合伙企业(有限合伙) | 8.75% | 人民币1558.387万元 |
曲义田 | 7.43% | 人民币1323.7156万元 |
陈启财 | 5.42% | 人民币966.3217万元 |
林新国 | 3.68% | 人民币655.7685万元 |
刘秀良 | 3.68% | 人民币655.7685万元 |
李琳 | 3.68% | 人民币655.7685万元 |
黄浩 | 2.55% | 人民币454.3539万元 |
欧阳时锋 | 2.52% | 人民币448.2646万元 |
肖斌 | 2.1% | 人民币374.7249万元 |
雷军 | 1.79% | 人民币318.5161万元 |
吴建忠 | 1.74% | 人民币309.148万元 |
丁卫林 | 1.74% | 人民币309.148万元 |
吴晓彬 | 1.58% | 人民币281.0436万元 |
江磊 | 1.45% | 人民币257.6233万元 |
吴飞轮 | 1.31% | 人民币234.203万元 |
喻红霞 | 0.85% | 人民币151.7636万元 |
黄瑛 | 0.74% | 人民币131.1537万元 |
李雅茂 | 0.66% | 人民币117.1015万元 |
陈旭武 | 0.5% | 人民币88.9972万元 |
程勇 | 0.47% | 人民币84.3131万元 |
夏显林 | 0.47% | 人民币84.3131万元 |
苏伯辉 | 0.46% | 人民币82.4395万元 |
夏志林 | 0.4% | 人民币71.6661万元 |
汤焕双 | 0.39% | 人民币70.2609万元 |
王智峰 | 0.39% | 人民币70.2609万元 |
王浩宇 | 0.39% | 人民币70.2609万元 |
戴紫阳 | 0.39% | 人民币69.3241万元 |
沈学平 | 0.38% | 人民币68.3873万元 |
何文彬 | 0.32% | 人民币56.2087万元 |
西藏华中辰投资咨询合伙企业的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦318房间(纳百川(天津)商务秘书有限公司托管第359号) | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第一大街2号(2)综合楼二层207(2) | 2022-07-04 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦318房间(纳百川(天津)商务秘书有限公司托管第359号);生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦318房间(纳百川(天津)商务秘书有限公司托管第359号); | 住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第一大街2号(2)综合楼二层207(2);生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第一大街2号(2)综合楼二层207(2); | 2022-07-04 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦318房间(纳百川(天津)商务秘书有限公司托管第359号) 生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦318房间(纳百川(天津)商务秘书有限公司托管第359号) | 住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第一大街2号(2)综合楼二层207(2) 生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第一大街2号(2)综合楼二层207(2) | 2022-07-04 |
认缴出资金额 | 18322.6401( - 32.11506% ) | 26990.73 | 2021-07-29 |
实缴出资金额 | 18322.6401( - 32.11506% ) | 26990.73 | 2021-07-29 |
投资人变更 | 18322.6401 [新增] | 26990.73 [退出] | 2021-07-29 |
地址变更 | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第一大街2号(2)综合楼二层207(2) | 西藏拉萨市达孜县安居小区西侧二楼8-3号 | 2021-04-14 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第一大街2号(2)综合楼二层207(2);生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第一大街2号(2)综合楼二层207(2);生产经营地所在行政区划:自贸试验区; | 住所(经营场所):西藏拉萨市达孜县安居小区西侧二楼8-3号;生产经营地:空;生产经营地所在行政区划:空; | 2021-04-14 |
名称变更 | 天津华中辰管理咨询合伙企业(有限合伙) | 西藏华中辰投资咨询合伙企业(有限合伙) | 2021-04-14 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第一大街2号(2)综合楼二层207(2) 生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第一大街2号(2)综合楼二层207(2) 生产经营地所在行政区划:自贸试验区 | 住所(经营场所):西藏拉萨市达孜县安居小区西侧二楼8-3号 生产经营地:空 生产经营地所在行政区划:空 | 2021-04-14 |
经营范围变更 | 一般项目:市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;咨询策划服务;企业形象策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 企业管理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2021-04-14 |
投资人变更 | 汤焕双;张瀚;夏显林;吴晓彬;李琳;王智峰;夏志林;王浩宇;丁卫林;程勇;张剑;肖斌;何文彬;黄浩;林新国;欧阳时锋;吴飞轮;黄瑛;官平泉;陈旭武;刘秀良;曲义田;陈启财;李雅茂;苏伯辉;戴紫阳;沈学平;何亮;陈楷涛;范明;李楠;慕雪平;李剑波;刘高云;李燕;卞桂红;达孜华毅成企业管理合伙企业(有限合伙);雷军;喻红霞;吴建忠;江磊; | 张剑(普通合伙);达孜华毅成企业管理合伙企业(有限合伙);曲义田;陈启财;刘秀良;李琳;林新国;黄浩;欧阳时锋;肖斌;雷军;吴建忠;丁卫林;吴晓彬;江磊;吴飞轮;喻红霞;黄瑛;李雅茂;陈旭武;程勇;夏显林;苏伯辉:*%;夏志林;白峰;邹峻峰;王浩宇;王智峰;汤焕双;戴紫阳:*%;沈学平:*%;孙志英;何文彬;何亮:*%;青勇;张瀚;卞桂红:*%;李燕:*%;陈楷涛:*%;范明:*%;李楠:*%;慕雪平:*%;李剑波:*%;刘高云:*%;官平泉;林欣拥; | 2019-12-05 |
其他事项备案 | 40 | 30 | 2019-12-05 |
其他事项备案 | 41 | 31 | 2019-12-05 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-12-05 |
投资人变更 | 汤焕双; 张瀚; 夏显林; 吴晓彬; 李琳; 王智峰; 夏志林; 王浩宇; 丁卫林; 程勇; 张剑; 肖斌; 何文彬; 黄浩; 林新国; 欧阳时锋; 吴飞轮; 黄瑛; 官平泉; 陈旭武; 刘秀良; 曲义田; 陈启财; 李雅茂; 苏伯辉; 戴紫阳; 沈学平; 何亮; 陈楷涛; 范明; 李楠; 慕雪平; 李剑波; 刘高云; 李燕; 卞桂红; 达孜华毅成企业管理合伙企业(有限合伙); 雷军; 喻红霞; 吴建忠; 江磊; | 张剑(普通合伙); 达孜华毅成企业管理合伙企业(有限合伙); 曲义田; 陈启财; 刘秀良; 李琳; 林新国; 黄浩; 欧阳时锋; 肖斌; 雷军; 吴建忠; 丁卫林; 吴晓彬; 江磊; 吴飞轮; 喻红霞; 黄瑛; 李雅茂; 陈旭武; 程勇; 夏显林; 苏伯辉:*%; 夏志林; 白峰; [退出] 邹峻峰; [退出] 王浩宇; 王智峰; 汤焕双; 戴紫阳:*%; 沈学平:*%; 孙志英; [退出] 何文彬; 何亮:*%; 青勇; [退出] 张瀚; 卞桂红:*%; 李燕:*%; 陈楷涛:*%; 范明:*%; 李楠:*%; 慕雪平:*%; 李剑波:*%; 刘高云:*%; 官平泉; 林欣拥; [退出] | 2019-12-05 |
经营范围变更 | 企业管理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 投资、投资咨询(不含金融和经纪业务,不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)、企业管理、资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理)、投资管理(不含金融和经纪业务,不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)。(不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2019-01-22 |
投资人变更 | 苏伯辉(有限合伙):*%;戴紫阳(有限合伙):*%;沈学平(有限合伙):*%;何亮(有限合伙):*%;陈楷涛(有限合伙):*%;范明(有限合伙):*%;李楠(有限合伙):*%;慕雪平(有限合伙):*%;李剑波(有限合伙):*%;刘高云(有限合伙):*%;李燕(有限合伙):*%;卞桂红(有限合伙):*%;喻红霞(有限合伙);吴建忠(有限合伙);江磊(有限合伙);雷军(有限合伙);汤焕双(有限合伙);张瀚(有限合伙);白峰(有限合伙);夏显林(有限合伙);吴晓彬(有限合伙);孙志英(有限合伙);李琳(有限合伙);王智峰(有限合伙);夏志林(有限合伙);王浩宇(有限合伙);丁卫林(有限合伙);程勇(有限合伙);张剑(普通合伙);肖斌(有限合伙);何文彬(有限合伙);黄浩(有限合伙);邹峻峰(有限合伙);林欣拥(有限合伙);林新国(有限合伙);欧阳时锋(有限合伙);吴飞轮(有限合伙);黄瑛(有限合伙);官平泉(有限合伙);陈旭武(有限合伙);刘秀良(有限合伙);青勇(有限合伙);曲义田(有限合伙);陈启财(有限合伙);李雅茂(有限合伙);达孜华毅成企业管理合伙企业(有限合伙); | 张剑(普通合伙);秦劲松(有限合伙);曲义田(有限合伙);刘秀良(有限合伙);李琳(有限合伙);林新国(有限合伙);吴飞轮(有限合伙);黄浩(有限合伙);欧阳时锋(有限合伙);肖斌(有限合伙);雷军(有限合伙);吴建忠(有限合伙);丁卫林(有限合伙);吴晓彬(有限合伙);江磊(有限合伙);陈启财(有限合伙);喻红霞(有限合伙);黄瑛(有限合伙);李雅茂(有限合伙);陈旭武(有限合伙);程勇(有限合伙);夏显林(有限合伙);苏伯辉(有限合伙);夏志林(有限合伙);汤焕双(有限合伙);白峰(有限合伙);邹峻峰(有限合伙);王浩宇(有限合伙);王智峰(有限合伙);戴紫阳(有限合伙);沈学平(有限合伙);孙志英(有限合伙);何文彬(有限合伙);何亮(有限合伙);青勇(有限合伙);张瀚(有限合伙);卞桂红(有限合伙);李燕(有限合伙);陈楷涛(有限合伙);范明(有限合伙);李楠(有限合伙);慕雪平(有限合伙);李剑波(有限合伙);刘高云(有限合伙);官平泉(有限合伙);林欣拥(有限合伙); | 2018-01-25 |
投资人变更 | 苏伯辉(有限合伙):*%; 戴紫阳(有限合伙):*%; 沈学平(有限合伙):*%; 何亮(有限合伙):*%; 陈楷涛(有限合伙):*%; 范明(有限合伙):*%; 李楠(有限合伙):*%; 慕雪平(有限合伙):*%; 李剑波(有限合伙):*%; 刘高云(有限合伙):*%; 李燕(有限合伙):*%; 卞桂红(有限合伙):*%; 喻红霞(有限合伙); 吴建忠(有限合伙); 江磊(有限合伙); 雷军(有限合伙); 汤焕双(有限合伙); 张瀚(有限合伙); 白峰(有限合伙); 夏显林(有限合伙); 吴晓彬(有限合伙); 孙志英(有限合伙); 李琳(有限合伙); 王智峰(有限合伙); 夏志林(有限合伙); 王浩宇(有限合伙); 丁卫林(有限合伙); 程勇(有限合伙); 张剑(普通合伙); 肖斌(有限合伙); 何文彬(有限合伙); 黄浩(有限合伙); 邹峻峰(有限合伙); 林欣拥(有限合伙); 林新国(有限合伙); 欧阳时锋(有限合伙); 吴飞轮(有限合伙); 黄瑛(有限合伙); 官平泉(有限合伙); 陈旭武(有限合伙); 刘秀良(有限合伙); 青勇(有限合伙); 曲义田(有限合伙); 陈启财(有限合伙); 李雅茂(有限合伙); 达孜华毅成企业管理合伙企业(有限合伙); [新增] | 张剑(普通合伙); 秦劲松(有限合伙); [退出] 曲义田(有限合伙); 刘秀良(有限合伙); 李琳(有限合伙); 林新国(有限合伙); 吴飞轮(有限合伙); 黄浩(有限合伙); 欧阳时锋(有限合伙); 肖斌(有限合伙); 雷军(有限合伙); 吴建忠(有限合伙); 丁卫林(有限合伙); 吴晓彬(有限合伙); 江磊(有限合伙); 陈启财(有限合伙); 喻红霞(有限合伙); 黄瑛(有限合伙); 李雅茂(有限合伙); 陈旭武(有限合伙); 程勇(有限合伙); 夏显林(有限合伙); 苏伯辉(有限合伙); 夏志林(有限合伙); 汤焕双(有限合伙); 白峰(有限合伙); 邹峻峰(有限合伙); 王浩宇(有限合伙); 王智峰(有限合伙); 戴紫阳(有限合伙); 沈学平(有限合伙); 孙志英(有限合伙); 何文彬(有限合伙); 何亮(有限合伙); 青勇(有限合伙); 张瀚(有限合伙); 卞桂红(有限合伙); 李燕(有限合伙); 陈楷涛(有限合伙); 范明(有限合伙); 李楠(有限合伙); 慕雪平(有限合伙); 李剑波(有限合伙); 刘高云(有限合伙); 官平泉(有限合伙); 林欣拥(有限合伙); | 2018-01-25 |
地址变更 | 西藏拉萨市达孜县安居小区西侧二楼8-3号 | 西藏拉萨市达孜县达孜工业园区 | 2018-01-08 |
注册资本变更 | 26990.730000 | 5000 | 2018-01-08 |
投资人变更 | 喻红霞(有限合伙);吴建忠(有限合伙);江磊(有限合伙);雷军(有限合伙);汤焕双(有限合伙);张瀚(有限合伙);白峰(有限合伙);夏显林(有限合伙);吴晓彬(有限合伙);孙志英(有限合伙);李琳(有限合伙);王智峰(有限合伙);夏志林(有限合伙);王浩宇(有限合伙);丁卫林(有限合伙);程勇(有限合伙);张剑(普通合伙);肖斌(有限合伙);何文彬(有限合伙);黄浩(有限合伙);邹峻峰(有限合伙);林欣拥(有限合伙);林新国(有限合伙);欧阳时锋(有限合伙);吴飞轮(有限合伙);黄瑛(有限合伙);官平泉(有限合伙);陈旭武(有限合伙);刘秀良(有限合伙);青勇(有限合伙);曲义田(有限合伙);陈启财(有限合伙);李雅茂(有限合伙);苏伯辉(有限合伙);戴紫阳(有限合伙);沈学平(有限合伙);何亮(有限合伙);陈楷涛(有限合伙);范明(有限合伙);李楠(有限合伙);慕雪平(有限合伙);李剑波(有限合伙);刘高云(有限合伙);李燕(有限合伙);卞桂红(有限合伙);秦劲松(有限合伙); | 张剑(普通合伙);吴飞轮(有限合伙);李琳(有限合伙);刘秀良(有限合伙);林新国(有限合伙);黄浩(有限合伙);欧阳时锋(有限合伙);肖斌(有限合伙);吴晓彬(有限合伙);雷军(有限合伙);吴建忠(有限合伙);喻红霞(有限合伙);白峰(有限合伙);丁卫林(有限合伙);江磊(有限合伙);王浩宇(有限合伙);刘月(有限合伙);青勇(有限合伙);邹峻峰(有限合伙);陈旭武(有限合伙);程勇(有限合伙);黄瑛(有限合伙);汤焕双(有限合伙);王智峰(有限合伙);夏志林(有限合伙);官平泉(有限合伙);孙志英(有限合伙);林欣拥(有限合伙);何文彬(有限合伙);夏显林(有限合伙);张瀚(有限合伙); | 2018-01-08 |
投资人变更 | 喻红霞(有限合伙); 吴建忠(有限合伙); 江磊(有限合伙); 雷军(有限合伙); 汤焕双(有限合伙); 张瀚(有限合伙); 白峰(有限合伙); 夏显林(有限合伙); 吴晓彬(有限合伙); 孙志英(有限合伙); 李琳(有限合伙); 王智峰(有限合伙); 夏志林(有限合伙); 王浩宇(有限合伙); 丁卫林(有限合伙); 程勇(有限合伙); 张剑(普通合伙); 肖斌(有限合伙); 何文彬(有限合伙); 黄浩(有限合伙); 邹峻峰(有限合伙); 林欣拥(有限合伙); 林新国(有限合伙); 欧阳时锋(有限合伙); 吴飞轮(有限合伙); 黄瑛(有限合伙); 官平泉(有限合伙); 陈旭武(有限合伙); 刘秀良(有限合伙); 青勇(有限合伙); 曲义田(有限合伙); [新增] 陈启财(有限合伙); [新增] 李雅茂(有限合伙); [新增] 苏伯辉(有限合伙); [新增] 戴紫阳(有限合伙); [新增] 沈学平(有限合伙); [新增] 何亮(有限合伙); [新增] 陈楷涛(有限合伙); [新增] 范明(有限合伙); [新增] 李楠(有限合伙); [新增] 慕雪平(有限合伙); [新增] 李剑波(有限合伙); [新增] 刘高云(有限合伙); [新增] 李燕(有限合伙); [新增] 卞桂红(有限合伙); [新增] 秦劲松(有限合伙); [新增] | 张剑(普通合伙); 吴飞轮(有限合伙); 李琳(有限合伙); 刘秀良(有限合伙); 林新国(有限合伙); 黄浩(有限合伙); 欧阳时锋(有限合伙); 肖斌(有限合伙); 吴晓彬(有限合伙); 雷军(有限合伙); 吴建忠(有限合伙); 喻红霞(有限合伙); 白峰(有限合伙); 丁卫林(有限合伙); 江磊(有限合伙); 王浩宇(有限合伙); 刘月(有限合伙); [退出] 青勇(有限合伙); 邹峻峰(有限合伙); 陈旭武(有限合伙); 程勇(有限合伙); 黄瑛(有限合伙); 汤焕双(有限合伙); 王智峰(有限合伙); 夏志林(有限合伙); 官平泉(有限合伙); 孙志英(有限合伙); 林欣拥(有限合伙); 何文彬(有限合伙); 夏显林(有限合伙); 张瀚(有限合伙); | 2018-01-08 |
注册资本变更 | 26990.730000( + 439.8146% ) | 5000 | 2018-01-08 |
本页是 [西藏华中辰投资咨询合伙企业] 在顺企网拉萨黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家单位, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家单位,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。