变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********34272C | 注册号:********37403组织机构代码证:******** | 2017-06-27 |
营业期限变更 | 营业期限: 1994-10-10 至 9999-9-9 | 营业期限: 1994-10-10 至 2014-10-10 | 2015-01-22 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1994-10-10 至 9999-9-9 | 营业期限: 1994-10-10 至 2014-10-10
| 2015-01-22 |
注册资本(金)变更 | 1000 | 500 | 2012-11-15 |
实收资本变更 | 1000 | 500 | 2012-11-15 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 翁志青; 出资额: 100; 百分比: 10%姓名: 郑建永; 出资额: 900; 百分比: 90% | 姓名: 翁志青; 出资额: 50; 百分比: 10%
姓名: 郑建永; 出资额: 450; 百分比: 90%
| 2012-11-15 |
投资人备案 | 姓名: 翁志青; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 郑建永; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 翁志青; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 郑建永; 出资额: ***; 百分比: **% | 2012-11-15 |
注册资本变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2012-11-15 |
实收资本变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2012-11-15 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****30 | 2012-07-03 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****30 | 2012-07-03 |
投资人备案 | 姓名: 翁志青; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 郑建永; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 翁志青; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 郑建永; 出资额: **; 百分比: **% | 2012-07-03 |
行业代码变更 | 行业代码:3922 | 行业代码:3800 | 2012-07-03 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2012-07-03 |
实收资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2012-07-03 |
变更注册号 | 注册号: ********37403 | 注册号: ********130 | 2012-07-03 |
注册资本(金)变更 | 500 | 50 | 2012-07-03 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 通讯器材(不含地面卫星接收设施)、照明箱、高低压电器及成套设备制造、加工、销售。 | 一般经营项目: 电讯器材 照明箱 电器配件 * * * | 2012-07-03 |
行业代码变更 | 行业代码:3922 | 行业代码:3800 | 2012-07-03 |
实收资本变更 | 500 | 50 | 2012-07-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 翁志青; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 郑建永; 出资额: 450; 百分比: 90% | 姓名: 翁志青; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 郑建永; 出资额: 45; 百分比: 90%
| 2012-07-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 翁志青; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% | 姓名: 翁志青; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% | 2004-11-15 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑建永; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 45; 百分比: 90% | 姓名: 郑剑平; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% | 2004-11-15 |
投资人(股权)变更 | ... | 姓名: 郑建乐; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% | 2004-11-15 |
投资人(股权)变更 | ... | 姓名: 施国和; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 20% | 2004-11-15 |
投资人(股权)变更 | ... | 姓名: 周圣利; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 20% | 2004-11-15 |
投资人(股权)变更 | ... | 姓名: 郑建永; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30% | 2004-11-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 翁志青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 施国和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-11-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 郑建永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 翁志青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-11-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 郑剑平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-11-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 郑建乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-11-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 郑建永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2004-11-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ... | 姓名: 周圣利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-11-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | ... | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-11-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | .... | 姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-11-15 |
投资人备案 | ... | 姓名: 郑建永; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2004-11-15 |
投资人备案 | 姓名: 翁志青; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: *; 百分比: **% | 姓名: 翁志青; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: *; 百分比: **% | 2004-11-15 |
投资人备案 | ... | 姓名: 郑建乐; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: *; 百分比: **% [退出] | 2004-11-15 |
投资人备案 | ... | 姓名: 周圣利; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2004-11-15 |
投资人备案 | ... | 姓名: 施国和; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2004-11-15 |
投资人备案 | 姓名: 郑建永; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 郑剑平; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: *; 百分比: **% [退出] | 2004-11-15 |
投资人备案 | ... | 姓名: 郑建永; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2004-11-15 |
投资人备案 | ... | 姓名: 周圣利; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2004-11-15 |
投资人备案 | ... | 姓名: 施国和; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2004-11-15 |
投资人备案 | ... | 姓名: 郑建乐; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% [退出] | 2004-11-15 |
投资人备案 | 姓名: 郑建永; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 郑剑平; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% [退出] | 2004-11-15 |
投资人备案 | 姓名: 翁志青; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% | 姓名: 翁志青; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% | 2004-11-15 |
法定代表人变更 | 姓名: ;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 郑建乐;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2004-11-15 |
名称变更 | 乐清市华信通讯科技有限公司 | 乐清市华信电讯器材有限公司 | 2004-11-15 |
法定代表人变更 | 姓名: 郑建永;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 翁志青;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2004-11-15 |
法定代表人变更 | 姓名: 翁志青;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 施国和;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2004-11-15 |
法定代表人变更 | .... | 姓名: ;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事 | 2004-11-15 |
法定代表人变更 | 姓名: ;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 郑建永;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事长 | 2004-11-15 |
法定代表人变更 | 姓名: ;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 郑剑平;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2004-11-15 |
法定代表人变更 | ... | 姓名: 周圣利;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2004-11-15 |
营业期限变更 | 经营期始: 1994.10.10 | 经营期始: 1994.10.10 | 1999-03-15 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 2004.10.10 | 2003.10.10 | 1999-03-15 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 柳市镇黄七甲村; 邮政编码: 325604; 电话: 774706;管辖单位:乐清市 | 住所: 柳市黄七甲; 邮政编码: 325604; 电话: 774706;管辖单位:乐清市 | 1998-08-27 |
住所变更 | 住所: 柳市镇黄七甲村
邮政编码: ******
电话: ******
管辖单位:乐清市 | 住所: 柳市黄七甲
邮政编码: ******
电话: ******
管辖单位:乐清市 | 1998-08-27 |
经营范围变更 | 经营范围:电讯器材 照明箱 电器配件 * * * ; 行业代码:6020 | 经营范围:电讯器材 ; 行业代码:6020 | 1998-08-27 |