天津医康互联科技有限公司,办公室地址位于环渤海地区经济中心天津,天津滨海高新区滨海科技园日新道188号3号楼4-B-21,我公司主要提供科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;商务服务业;批发和零售业;机电设备安装工程、装饰装修工程、线路管道工程设计、施工。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 天津医康互联科技有限公司 |
简称: | 医康互联 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;商务服务业;批发和零售业;机电设备安装工程、装饰装修工程、线路管道工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 120116000399274 |
发证机关: | 天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-10-08 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年10月08日 |
注册资本: | 1000万人民币 (万元) |
所属分类: | 科技交流和推广服务业 |
所属城市: | 天津企业网 |
顺企编码: | 51640140 |
天津医康互联科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杭州医康慧联科技股份有限公司 | 100% | 人民币2000万元 |
天津医康互联科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人 | 王德健 | 李莹 | 2021-07-05 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;姓名:李莹;国籍:中 国; | 2021-07-05 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2024-06-29;任职起始日期:2021-06-30; | 任职截止日期:空;任职起始日期:空; | 2021-07-05 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:李莹;国籍:中 国; | 2021-07-05 |
董事 监事 经理人员信息 | 王德健 | 空 | 2021-07-05 |
法定代表人信息 | 姓名:王德健;任职截止日期:2024-06-29;任职起始日期:2021-06-30; | 姓名:李莹;任职截止日期:空;任职起始日期:2015-09-29; | 2021-07-05 |
负责人变更 | 王德健 [新增] | 李莹 [退出] | 2021-07-05 |
负责人变更 | 姓名:王德健; [新增] | 姓名:李莹; [退出] | 2021-07-05 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:空; | 任职起始日期:2015-09-29; | 2021-04-21 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职起始日期:空;姓名:李莹; | 任职起始日期:2015-09-29;姓名:潘晓华; | 2021-04-21 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2015-09-29;姓名:尹建伟;国籍:中 国; | 2021-04-21 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:林孝帆;国籍:中 国; | 2021-04-21 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2021-02-20 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2015-09-29;姓名:孙新军;国籍:中 国; | 2020-07-20 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2015-09-29;姓名:彭军;国籍:中 国; | 2020-07-20 |
董事 监事 经理人员信息 | 董科雄 | 空 | 2020-07-20 |
董事 监事 经理人员信息 | 林孝帆 | 空 | 2020-07-20 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2020-07-20 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2020-06-08 |
注册资金 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2019-11-27 |
注册资本变更 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2019-11-27 |
天津医康互联科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
尹建伟 | 董事 |
潘晓华 | 经理 |
孙新军 | 董事 |
李莹 | 董事长 |
彭军 | 监事 |
天津医康互联科技有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
天津医康互联科技有限公司杭州分公司 | 杭州市滨江区长河街道滨兴路301号3幢A楼4层423室 | 2015-12-14 00:00:00.000 |
本页是 [天津医康互联科技有限公司] 在顺企网天津黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。