变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 常州市金坛区华源贸易公司,
史洪芳,
陈倪俊 [新增] | 常州市金坛区供销合作总社, [退出]
常州市金坛区华源贸易公司,
史洪芳 | 2022-07-01 |
投资人变更 | 常州市金坛区供销合作总社,
常州市金坛区华源贸易公司,
史洪芳 | 常州市金坛区供销合作总社,
常州市金坛区华源贸易公司,
周俊树, [退出]
史洪芳 | 2021-10-13 |
经营范围变更 | 许可项目:农药批发;农药零售;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:化肥销售;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农业机械销售;农业机械服务;建筑材料销售;日用品销售;塑料制品销售;五金产品零售;畜牧渔业饲料销售;再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 危险化学品经营(限《危险化学品经营许可证》核定范围);代销委托单位的包装种子;农药(不含危险化学品)、化肥、农膜、农业器械及配件、建筑材料、化工原料(不含危险化学品)、金属材料、五金工具、橡胶制品、塑料制品、工程机械及设备、塑料薄膜、中小型农具、饲料的销售;道路货运经营(限《道路运输经营许可证》核定范围);废弃包装品的回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-10-13 |
经营范围 | 危险化学品经营(限《危险化学品经营许可证》核定范围);代销委托单位的包装种子;农药(不含危险化学品)、化肥、农膜、农业器械及配件、建筑材料、化工原料(不含危险化学品)、金属材料、五金工具、橡胶制品、塑料制品、工程机械及设备、塑料薄膜、中小型农具、饲料的销售;道路货运经营(限《道路运输经营许可证》核定范围);废弃包装品的回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 危险化学品经营(限《危险化学品经营许可证》核定范围);代销委托单位的包装种子;农药(不含危险化学品)、化肥、农膜、农业器械及配件、建筑材料、化工原料(不含危险化学品)、金属材料、五金工具、橡胶制品、塑料制品、工程机械及设备、塑料薄膜、中小型农具的销售;道路货运经营(限《道路运输经营许可证》核定范围);废弃包装品的回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-11-07 |
经营范围 | 危险化学品经营(限《危险化学品经营许可证》核定范围);代销委托单位的包装种子;农药(不含危险化学品)、化肥、农膜、农业器械及配件、建筑材料、化工原料(不含危险化学品)、金属材料、五金工具、橡胶制品、塑料制品、工程机械及设备、塑料薄膜、中小型农具的销售;道路货运经营(限《道路运输经营许可证》核定范围);废弃包装品的回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 0,0-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)膦酸酯、0,0-二甲基-0-(2,2-二氯乙烯基)磷酸酯、1,1'-二甲基-4,4'-联吡啶阳离子、0,0-二甲基-S-(N-甲基氨基甲酰甲基)硫代磷酸酯、(RS)-α-氰基-3-苯氧基苄基(SR)-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸脂的批发;代销委托单位的包装种子;农药(不含危险化学品)、化肥、农膜、农业机械及配件、建筑材料、化工原料、金属材料、五金工具、橡胶制品、塑料制品、工程机械及设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-11-27 |
经营范围 | 0,0-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)膦酸酯、0,0-二甲基-0-(2,2-二氯乙烯基)磷酸酯、1,1'-二甲基-4,4'-联吡啶阳离子、0,0-二甲基-S-(N-甲基氨基甲酰甲基)硫代磷酸酯、(RS)-α-氰基-3-苯氧基苄基(SR)-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸脂的批发;代销委托单位的包装种子;农药(不含危险化学品)、化肥、农膜、农业机械及配件、建筑材料、化工原料、金属材料、五金工具、橡胶制品、塑料制品、工程机械及设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 0,0-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)膦酸酯、0,0-二甲基-0-(2,2-二氯乙烯基)磷酸酯、1,1'-二甲基-4,4'-联吡啶阳离子、0,0-二甲基-S-(N-甲基氨基甲酰甲基)硫代磷酸酯、(RS)-α-氰基-3-苯氧基苄基(SR)-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸脂的批发;代销委托单位的包装种子;化肥、农膜、农业机械及配件、建筑材料、化工原料、金属材料、五金工具、橡胶制品、塑料制品、工程机械及设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-06-30 |
经营范围 | 0,0-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)膦酸酯、0,0-二甲基-0-(2,2-二氯乙烯基)磷酸酯、1,1'-二甲基-4,4'-联吡啶阳离子、0,0-二甲基-S-(N-甲基氨基甲酰甲基)硫代磷酸酯、(RS)-α-氰基-3-苯氧基苄基(SR)-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸脂的批发;代销委托单位的包装种子;化肥、农膜、农业机械及配件、建筑材料、化工原料、金属材料、五金工具、橡胶制品、塑料制品、工程机械及设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 除草剂、杀虫剂、熏蒸剂、植物生长调节剂、杀菌剂(以上品种在农药仓库自备储存,不得存放剧毒农药、含易燃溶剂的农药乳油(剂),不得代存代储)的批发;代销委托单位的包装种子;化肥、农膜、农业机械及配件、建筑材料、化工原料、金属材料、五金工具、橡胶制品、塑料制品、工程机械及设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-06-07 |
股东名称变更 | 常州市金坛区供销合作总社,常州市金坛区华源贸易公司,周俊树,史洪芳 | 金坛市供销合作总社,金坛市华源贸易公司,周俊树,史洪芳 | 2016-03-14 |
法定代表人变更 | 史洪芳 | 周俊树 | 2016-03-14 |
负责人变更 | 史洪芳 | 周俊树 | 2016-03-14 |
投资人变更 | 常州市金坛区供销合作总社 [新增]
常州市金坛区华源贸易公司 [名称变更]
周俊树
史洪芳 | 金坛市供销合作总社 [退出]
金坛市华源贸易公司
周俊树
史洪芳 | 2016-03-14 |
企业住所变更 | 常州市金坛区金城镇后阳街79号 | 金坛市金城镇后阳街79号 | 2016-03-14 |
股东名称变更 | 常州市金坛区供销合作总社 [新增]
常州市金坛区华源贸易公司 [名称变更]
周俊树
史洪芳 | 金坛市供销合作总社 [退出]
金坛市华源贸易公司
周俊树
史洪芳 | 2016-03-14 |
名称变更 | 常州市金坛农业生产资料有限公司 | 金坛市农业生产资料有限公司 | 2016-03-14 |
负责人变更 | 周俊树 | 王献平 | 2015-04-24 |
股东变更 | 金坛市供销合作总社,金坛市华源贸易公司,周俊树,史洪芳 | 金坛市供销合作总社,金坛市华源贸易公司 | 2015-04-24 |
股东变更 | 金坛市供销合作总社
金坛市华源贸易公司
周俊树 [新增]
史洪芳 [新增] | 金坛市供销合作总社
金坛市华源贸易公司 | 2015-04-24 |
法定代表人变更 | 周俊树 | 王献平 | 2015-04-24 |
股东变更 | 金坛市供销合作总社
金坛市华源贸易公司 | 金坛市供销合作总社
王献平 [退出]
杨黎明 [退出]
金坛市华源贸易公司
何富平 [退出]
朱云胜 [退出]
张军 [退出]
周志勤 [退出]
张国贤 [退出]
夏俊 [退出]
周金海 [退出]
潘俊生 [退出]
李林芳 [退出]
徐小新 [退出] | 2015-04-22 |
股东变更 | 金坛市供销合作总社,金坛市华源贸易公司 | 金坛市供销合作总社,王献平,杨黎明,金坛市华源贸易公司,何富平,朱云胜,张军,周志勤,张国贤,夏俊,周金海,潘俊生,李林芳,徐小新 | 2015-04-22 |
股东变更 | 金坛市供销合作总社,王献平,杨黎明,金坛市华源贸易公司,何富平,朱云胜,张军,周志勤,张国贤,夏俊,周金海,潘俊生,李林芳,徐小新 | 金坛市供销合作总社,杨锁庆,杨黎明,金坛市华源贸易公司,何富平,朱云胜,张军,周志勤,张国贤,夏俊,周金海,潘俊生,李林芳,徐小新 | 2014-05-29 |
负责人变更 | 王献平 | 杨锁庆 | 2014-05-29 |
经营范围 | 除草剂、杀虫剂、熏蒸剂、植物生长调节剂、杀菌剂(以上品种在农药仓库自备储存,不得存放剧毒农药、含易燃溶剂的农药乳油(剂),不得代存代储)的批发;代销委托单位的包装种子;化肥、农膜、农业机械及配件、建筑材料、化工原料、金属材料、五金工具、橡胶制品、塑料制品、工程机械及设备的销售。 | 植物生长调节剂、杀菌剂、除草剂、熏蒸剂、杀虫剂(以上品种在农药仓库自备储存,不得存放剧毒农药、含易燃溶剂的农药乳油(剂),不得代存代储)的批发;代销委托单位的包装种子。化肥、农膜、农业机械及配件、建筑材料、化工原料(不含危险化学品)、金属材料、五金工具、橡胶制品、塑料制品、工程机械及设备的销售。 | 2014-05-29 |
股东变更 | 金坛市供销合作总社
王献平 [新增]
杨黎明
金坛市华源贸易公司
何富平
朱云胜
张军
周志勤
张国贤
夏俊
周金海
潘俊生
李林芳
徐小新 | 金坛市供销合作总社
杨锁庆 [退出]
杨黎明
金坛市华源贸易公司
何富平
朱云胜
张军
周志勤
张国贤
夏俊
周金海
潘俊生
李林芳
徐小新 | 2014-05-29 |
法定代表人变更 | 王献平 | 杨锁庆 | 2014-05-29 |