九泰资产管理有限公司,办公室地址位于吉雪沃塘的拉萨,达孜县工业园区,我公司主要提供投资管理、资产管理。
联系方式
- 公司地址:
- 达孜县工业园区 -
- 经理:
- 王学明
- 经理手机:
- 136****1509 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- benjamin@263.net.cn
- 邮政编码:
- -
- 地区编码:
- 540126
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 九泰资产管理有限公司 |
简称: | 九泰资产管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理、资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营该项目】 |
营业执照号码: | 91540126095774980J |
发证机关: | 达孜县市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-01-19 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年04月15日 |
注册资本: | 5,000万元 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 达孜县投资与资产管理业 |
所属城市: | 拉萨企业网 » 达孜县 |
顺企编码: | 51670899 |
九泰资产管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘枫 | 70% | 人民币3500万元 |
深圳枫晟禾力投资有限公司 | 30% | 人民币1500.0万元 |
九泰资产管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 刘枫 刘枫 张橙 [新增] | 王学明 [退出] 王学明 [退出] 刘枫 | 2017-07-19 |
投资人变更变更 | 深圳枫晟禾力投资有限公司:*%; 刘枫:*%; [新增] | 王学明:*%; [退出] 深圳枫晟禾力投资有限公司:*%; | 2017-07-19 |
经营范围变更变更 | 投资管理(不含金融和经纪业务;不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] | 投资管理、资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营该项目】 | 2017-07-19 |
高级管理人员备案变更 | 刘枫 刘枫 张橙 [新增] | 王学明 [退出] 王学明 [退出] 刘枫 | 2017-07-19 |
负责人变更变更 | 刘枫 | 王学明 | 2017-07-19 |
地址变更变更 | 西藏拉萨市达孜县工业园区创业基地大楼492号 | 达孜县工业园区 | 2017-07-19 |
投资人变更 | 刘枫; [新增] 王学明; [新增] 王学明; [新增] | 付叶波; [退出] 康青山; [退出] | 2016-01-19 |
投资人变更 | 王学明:70%; [新增] 深圳枫晟禾力投资有限公司:30%; [新增] | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司:100%; [退出] | 2016-01-19 |
投资人变更变更 | 王学明:*%; [新增] 深圳枫晟禾力投资有限公司:*%; [新增] | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司:*%; [退出] | 2016-01-19 |
高级管理人员备案变更 | 刘枫 [新增] 王学明 [新增] 王学明 [新增] | 付叶波 [退出] 康青山 [退出] | 2016-01-19 |
经营范围变更变更 | 投资管理、资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营该项目】 | 投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营该项目】 | 2016-01-19 |
市场主体类型变更变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2016-01-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 王学明:70%;深圳枫晟禾力投资有限公司:30%; | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司:100%; | 2016-01-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 王学明 | 康青山 | 2016-01-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司:100%; | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司;昆吾九鼎投资管理有限公司; | 2015-06-25 |
投资人变更 | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司:100%; | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司; 昆吾九鼎投资管理有限公司; [退出] | 2015-06-25 |
投资人变更变更 | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司:*%; | 北京同创九鼎投资管理股份有限公司; 昆吾九鼎投资管理有限公司; [退出] | 2015-06-25 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2015-06-25 |
九泰资产管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘枫 | 监事 |
王学明 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [九泰资产管理有限公司] 在顺企网拉萨黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。