变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人(股权)备案 | 姓名: 毛东英; 出资额: 万; 百分比: % [新增] | 姓名: 周鑫成; 出资额: .万; 百分比: % [退出]
姓名: 陈玉红; 出资额: .万; 百分比: % [退出] | 2018-10-09 |
法定代表人变更 | 毛东英 | 周鑫成 | 2018-10-09 |
企业联络人员、财务人员 | 现联络员姓名:毛东英;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话: ;
现联络员电子邮箱:@qq.com;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员;
现财务负责人姓名:毛东英;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:;
现财务负责人电子邮箱:@qq.com;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份 | 原联络员姓名:周鑫成;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话: ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:;
原财务负责人姓名:陈金伟;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2018-10-09 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-10-09 |
住所变更 | 浙江省杭州市西湖区高技街号室 | 拱墅区石祥路号(杭州运河钢材市场五区室) | 2018-09-12 |
经营范围变更 | 批发、零售:金属材料,建筑材料;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 金属材料、建筑材料的销售;仓储(除化学危险品)(上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营) | 2018-09-12 |
管辖单位变更 | 古荡所 | 西湖局 | 2018-09-12 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********32552W | 注册号:********76696
组织机构代码证:******** | 2016-06-02 |
| 统一社会信用代码:9********32552W | 注册号:********76696
组织机构代码证:******** | 2016-06-02 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 拱墅区石祥路342号(杭州运河钢材市场五区2210室); 一般经营项目: 金属材料、建筑材料的销售;仓储(除化学危险品)(上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营); 电话:; | 住所: 杭州市拱墅区石祥路342号运河钢材市场内;
一般经营项目: 批发、零售:金属材料,建筑材料;服务:仓储(除化学危险品)(上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营);
电话:; | 2012-05-10 |
住所变更 | 住所: 拱墅区石祥路号(杭州运河钢材市场五区室)
一般经营项目: 金属材料、建筑材料的销售
仓储(除化学危险品)(上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营)
电话: | 住所: 杭州市拱墅区石祥路号运河钢材市场内
一般经营项目: 批发、零售:金属材料,建筑材料
服务:仓储(除化学危险品)(上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营)
电话: | 2012-05-10 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 周鑫成;
股东: 陈玉红, .万;
周鑫成, .万;
组织机构: 陈玉红 职务: 监事;
周鑫成 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 周忠伟;
股东: 黄月琴, .万;
周忠伟, .万;
组织机构: 黄月琴 职务: 监事;
周忠伟 职务: 执行董事兼总经理; | 2010-01-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 周鑫成; 股东: 陈玉红, 66.8万; 周鑫成, 601.2万; 组织机构: 陈玉红 职务: 监事; 周鑫成 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 周忠伟;
股东: 黄月琴, 200.4万; 周忠伟, 467.6万;
组织机构: 黄月琴 职务: 监事; 周忠伟 职务: 执行董事兼总经理;
| 2010-01-28 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市拱墅区石祥路342号运河钢材市场内; 经营范围: 批发、零售:金属材料,建筑材料;服务:仓储(除化学危险品)(上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营); 注册号: ********76696; 营业期限: 2002-7-19 至 2022-7-18; 股东: 黄月琴, 200.4万; 周忠伟, 467.6万; 组织机构: 黄月琴 职务: 监事; 周忠伟 职务: 执行董事兼总经理; 电话:; | 住所: 杭州市拱墅区石祥路350号运河钢材市场内;
经营范围: 批发、零售:金属材料;服务:仓储;
注册号: ********335;
营业期限: 2002-7-19 至 2010-7-18;
股东: 周忠林, 66.8万; 黄月琴, 133.6万; 周忠伟, 467.6万;
组织机构: 黄月琴 职务: 监事; 周忠林 职务: 经理; 周忠伟 职务: 执行董事;
电话:; | 2009-04-02 |
住所变更 | 住所: 杭州市拱墅区石祥路号运河钢材市场内
经营范围: 批发、零售:金属材料,建筑材料
服务:仓储(除化学危险品)(上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营)
注册号:
营业期限: -- 至 --
股东: 黄月琴, .万
周忠伟, .万
组织机构: 黄月琴 职务: 监事
周忠伟 职务: 执行董事兼总经理
电话: | 住所: 杭州市拱墅区石祥路号运河钢材市场内
经营范围: 批发、零售:金属材料
服务:仓储
注册号:
营业期限: -- 至 --
股东: 周忠林, .万
黄月琴, .万
周忠伟, .万
组织机构: 黄月琴 职务: 监事
周忠林 职务: 经理
周忠伟 职务: 执行董事
电话: | 2009-04-02 |
法定代表人变更 | 姓名: 周忠伟;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 周忠伟;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: | 2005-05-24 |
法定代表人变更 | 姓名: 周忠林;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 总经理 | 姓名: 周忠林;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: | 2005-05-24 |
法定代表人变更 | 姓名: 黄月琴;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 孙有山;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: | 2005-05-24 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 周忠伟; 性别: 男; 住所: 临安市锦城镇大马村; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: % | 姓名: 周忠伟; 性别: 男; 住所: 临安市锦城镇大马村; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: % | 2005-05-24 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 黄月琴; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: % [新增] | 姓名: 孙有山; 性别: 男; 住所: 杭州临安市寿山镇胜联村; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: % [退出] | 2005-05-24 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 周忠林; 性别: 男; 住所: 临安市锦城镇大马村; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: % | 姓名: 周忠林; 性别: 男; 住所: 临安市锦城镇大马村; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: % | 2005-05-24 |
注册资本金变更 | 668( + 81.52174% ) | 368 | 2005-05-24 |
注册资本(金)变更 | 668 | 368 | 2005-05-24 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周忠林; 性别: 男; 住所: 临安市锦城镇大马村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 66.8; 百分比: 10% | 姓名: 周忠林; 性别: 男; 住所: 临安市锦城镇大马村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 36.8; 百分比: 10% | 2005-05-24 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 黄月琴; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 133.6; 百分比: 20% | 姓名: 孙有山; 性别: 男; 住所: 杭州临安市寿山镇胜联村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 73.6; 百分比: 20% | 2005-05-24 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周忠伟; 性别: 男; 住所: 临安市锦城镇大马村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 467.6; 百分比: 70% | 姓名: 周忠伟; 性别: 男; 住所: 临安市锦城镇大马村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 257.6; 百分比: 70% | 2005-05-24 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 黄月琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 孙有山; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: | 2005-05-24 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 周忠林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 周忠林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: | 2005-05-24 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 周忠伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 周忠伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: | 2005-05-24 |
注册资本(金)变更 | 注册资本:368; | 注册资本:68; | 2003-08-15 |
注册资本金变更 | 注册资本:368;( + 441.17647% ) | 注册资本:68; | 2003-08-15 |