变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********096215 | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-06-15 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 面料的复合、销售;针棉织品的生产销售;纺织原料(除棉花的收购)销售;货物进出口、技术进出口。 | 一般经营项目: 面料的复合、销售;针棉织品的生产销售;纺织原料(除棉花、鲜茧的收购)销售。 | 2016-06-15 |
| 统一社会信用代码:9********096215 | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-06-15 |
注册资本(金)变更 | 50 | 10 | 2012-11-12 |
实收资本变更 | 50 | 10 | 2012-11-12 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 钟利明; 出资额: 20; 百分比: 40%姓名: 蔡恩国; 出资额: 30; 百分比: 60% | 姓名: 钟利明; 出资额: 4; 百分比: 40%
姓名: 蔡恩国; 出资额: 6; 百分比: 60%
| 2012-11-12 |
| 姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 钟利明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 钟利明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2012-11-12 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 钟利明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 钟利明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2012-11-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 钟利明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 钟利明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-11-12 |
投资人备案 | 姓名: 钟利明; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 蔡恩国; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 钟利明; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 蔡恩国; 出资额: *; 百分比: **% | 2012-11-12 |
注册资本变更 | 50( + 400% ) | 10 | 2012-11-12 |
实收资本变更 | 50( + 400% ) | 10 | 2012-11-12 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 钟利明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 钟利明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-11-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 钟利明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 钱娟妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出] | 2010-04-06 |
投资人备案 | 姓名: 钟利明; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 蔡恩国; 出资额: *; 百分比: **% [新增] | 姓名: 钱娟妹; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 沈永泉; 出资额: *; 百分比: **% [退出] | 2010-04-06 |
法定代表人变更 | 蔡恩国 | 沈永泉 | 2010-04-06 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 钟利明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 钱娟妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出] | 2010-04-06 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 钟利明; 出资额: 4; 百分比: 40%姓名: 蔡恩国; 出资额: 6; 百分比: 60% | 姓名: 钱娟妹; 出资额: 4; 百分比: 40%
姓名: 沈永泉; 出资额: 6; 百分比: 60%
| 2010-04-06 |
| 姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 钟利明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 钱娟妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2010-04-06 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 蔡恩国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 钟利明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 钱娟妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2010-04-06 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********073 | 2008-09-03 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****73 | 2008-09-03 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********073 | 2008-09-03 |
投资人备案 | 姓名: 钱娟妹; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 沈永泉; 出资额: *; 百分比: **% | 姓名: 沈永泉; 出资额: **; 百分比: ***% | 2008-09-02 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2008-09-02 |
法定代表人变更 | 姓名: 钱娟妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 钱建南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2008-09-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 钱娟妹; 出资额: 4; 百分比: 40%姓名: 沈永泉; 出资额: 6; 百分比: 60% | 姓名: 沈永泉; 出资额: 10; 百分比: 100%
| 2008-09-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 钱娟妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 钱建南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 沈永泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
| 2008-09-02 |