福州德瀚进出口有限公司,办公室地址位于福建省会福州,福州市鼓楼区华大街道华林路166号经贸大厦本幢十层203号房,我公司主要提供自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
联系方式
- 公司地址:
- 福州市鼓楼区华大街道华林路166号经贸大厦本幢十层203号房
- 固定电话:
- 0591-87869081 未核实,仅供参考
- 经理:
- 丁秀波
- 邮政编码:
- 350000
- 地区编码:
- 350102
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 158****9663 |
座机号码 | 0591-38352044 |
电子邮箱 | 18960972824@163.com |
座机号码 | 0591-87869081 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 福州德瀚进出口有限公司 |
简称: | 德瀚进出口 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91350102559563613N |
发证机关: | 福州市鼓楼区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-10-13 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2010年07月23日 |
注册资本: | 100.000000万人民币 (万元) |
所属分类: | 进出口代理公司 » 鼓楼区进出口代理公司 |
所属城市: | 福州企业网 » 鼓楼区 » 鼓楼区华大 |
顺企编码: | 51761469 |
福州德瀚进出口有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈家才 | 95% | 人民币95.0万元 |
林尾琴 | 5% | 人民币5.0万元 |
福州德瀚进出口有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
监事备案 | 林尾琴 [新增] | 郑凤英 [退出] | 2020-11-27 |
经理备案 | 陈家才 [新增] | 丁秀波 [退出] | 2020-11-27 |
董事备案 | 陈家才 [新增] | 丁秀波 [退出] | 2020-11-27 |
投资人变更 | 陈家才 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 丁秀波 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2020-11-27 |
投资人变更 | 陈家才 证照号码:***; [新增] 林尾琴 证照号码:***; [新增] | 丁秀波 证照号码:***; [退出] 郑凤英 证照号码:***; [退出] | 2020-11-27 |
章程备案 | 2020-11-15见2020-11-15公司新章程 | 旧章程 | 2020-11-27 |
法定代表人变更 | 陈家才 | 丁秀波 | 2020-11-27 |
经营期限营业期限变更 | 2010-07-23~2050-07-22 | 2010-07-23~2020-07-22 | 2020-11-27 |
联络员备案 | 陈家才 | 陈天达 | 2020-11-27 |
联络员备案 | 陈天达 | 陈天达 | 2017-06-28 |
监事备案 | 郑凤英 [新增] | 林品云 [退出] | 2015-10-13 |
经理备案 | 丁秀波 [新增] | 陈家强 [退出] | 2015-10-13 |
董事备案 | 丁秀波 [新增] | 陈家强 [退出] | 2015-10-13 |
监事备案 | 监事:郑凤英 [新增] | 林品云 [退出] | 2015-10-13 |
经理备案 | 执行董事兼总经理:丁秀波 [新增] | 陈家强 [退出] | 2015-10-13 |
董事备案 | 执行董事兼总经理:丁秀波 [新增] | 陈家强 [退出] | 2015-10-13 |
投资人变更 | 丁秀波 [新增] 证照号码:****************** [新增] 郑凤英 [新增] 证照号码:****************** [新增] [新增] | 林品云 证照号码:******************; [退出] 陈家强 证照号码:******************; [退出] | 2015-10-13 |
投资人变更 | 丁秀波 [新增] 证照号码*********3 [新增] 郑凤英 [新增] 证照号码*********1 [新增] | 林品云 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2015-10-13 |
投资人变更 | 丁秀波 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 林品云 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2015-10-13 |
董事备案 | 丁秀波 | 陈家强 | 2015-10-13 |
监事备案 | 郑凤英 | 林品云 | 2015-10-13 |
法定代表人变更 | 丁秀波 | 陈家强 | 2015-10-13 |
章程备案 | 2015-10-12见2015年10月12日公司新章程 | 旧章程 | 2015-10-13 |
投资人(股权)变更 | 丁秀波 证照号码********* 证照号码:******; | 林品云 证照号码********* 证照号码:******; | 2015-10-13 |
经理备案 | 丁秀波 | 陈家强 | 2015-10-13 |
增、补、换照 | 新照 350102100081004 | 旧照 350102100081004 | 2014-11-28 |
信息公示联络员备案 | 陈天达 | 无 | 2014-11-28 |
增 补 换照 | 新照 ***** | 旧照 ***** | 2014-11-28 |
经理备案 | 陈家强 [新增] | 肖雄 [退出] | 2013-08-27 |
章程备案 | 2013-08-26见2013年8月26日新章程 | 无 | 2013-08-27 |
投资人变更 | 林品云 出资 40万人民币; [新增] 陈家强 出资 60万人民币; [新增] | 陈家才 出资 80万人民币; [退出] 肖雄 出资 20万人民币; [退出] | 2013-08-27 |
监事备案 | 林品云 [新增] | 陈家才 [退出] | 2013-08-27 |
董事备案 | 陈家强 [新增] | 肖雄 [退出] | 2013-08-27 |
法定代表人变更 | 陈家强 | 肖雄 | 2013-08-27 |
- | 肖雄 | 沈雪锋 | 2013-04-27 |
- | 见2013年4月24日公司新章程 | 备案前内容 | 2013-04-27 |
福州德瀚进出口有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
郑凤英 | 监事 |
丁秀波 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [福州德瀚进出口有限公司] 在顺企网福州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。