变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | - | - | 2022-08-02 |
投资人备案 | 姓名: 姜庆辉; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 陈路安; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 姜庆辉; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 杨恒; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] | 2022-08-02 |
法定代表人变更 | 陈路安 | 杨恒 | 2022-08-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 姜庆辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陈路安; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名:何永明;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 姜庆辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 杨恒; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名:何永明;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-08-02 |
经营范围变更 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;办公用品销售;音响设备销售;文化用品设备出租;音响设备制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;家具安装和维修服务;家具销售;电子产品销售;人工智能硬件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;办公用品销售;音响设备销售;文化用品设备出租;音响设备制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;家具安装和维修服务;家具销售;电子产品销售;人工智能硬件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2020-07-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 姜庆辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 杨恒; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; | 姓名: 李虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 杨恒; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 陈路安; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出] | 2020-05-22 |
经营范围变更 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;办公用品销售;音响设备销售;文化用品设备出租;音响设备制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;家具安装和维修服务;家具销售;电子产品销售;人工智能硬件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 服务:计算机软硬件、网络技术、教学设备、投影设备的技术开发、成果转让,教育信息咨询(除出国留学中介及咨询);批发零售:服装服饰,文化办公用品、体育用品、电子产品、化妆品、工艺礼品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-05-22 |
投资人备案 | 姓名: 姜庆辉; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 杨恒; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 陈路安; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 李虹; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 杨恒; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2020-05-22 |
投资人备案 | 姓名: 杨恒; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
姓名: 李虹; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 陈路安; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 李虹; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 陈路安; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2018-04-02 |
经营范围变更 | 服务:计算机软硬件、网络技术、教学设备、投影设备的技术开发、成果转让,教育信息咨询(除出国留学中介及咨询);批发零售:服装服饰,文化办公用品、体育用品、电子产品、化妆品、工艺礼品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 服务:计算机软硬件、网络技术、教学设备、投影设备的技术开发、成果转让,教育信息咨询(除出国留学中介及咨询);批发零售:文化办公用品、体育用品、电子产品、化妆品、工艺礼品。 | 2018-04-02 |
出资日期备案 | 姓名: 李虹; 出资日期:
姓名: 杨恒; 出资日期: 2045-12-31
姓名: 陈路安; 出资日期: 2045-12-31 | 姓名: 李虹; 出资日期:
姓名: 陈路安; 出资日期: | 2018-04-02 |
出资比例备案 | 姓名: 李虹; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 杨恒; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 陈路安; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 李虹; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 陈路安; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2018-04-02 |
法定代表人变更 | 杨恒 | 何永明 | 2018-04-02 |
章程备案 | - | - | 2018-04-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 杨恒; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
姓名: 陈路安; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 | 姓名: 何永明; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
姓名: 李虹; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陈路安; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 | 2018-04-02 |
出资方式备案 | 姓名: 杨恒; 出资额: 30万; 出资形式: 货币 | - | 2018-04-02 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********89913Y | 注册号:********38463
组织机构代码证:******** | 2016-01-21 |
投资人变更 | 股东: 李虹, **万; [新增]
陈路安, ***万;
组织机构: 陈路安 职务: 执行董事;
何永明 职务: 经理;
李虹 职务: 监事; [新增] | 股东: 仓稼湉, **万; [退出]
陈路安, ***万;
组织机构: 仓稼湉 职务: 监事; [退出]
陈路安 职务: 执行董事;
何永明 职务: 经理; | 2016-01-21 |
投资人(股权)变更 | 股东: 李虹, 60万; 陈路安, 240万; 组织机构: 陈路安 职务: 执行董事; 何永明 职务: 经理; 李虹 职务: 监事; | 股东: 仓稼湉, 60万; 陈路安, 240万;
组织机构: 仓稼湉 职务: 监事; 陈路安 职务: 执行董事; 何永明 职务: 经理;
| 2016-01-21 |
| 统一社会信用代码:9********89913Y | 注册号:********38463
组织机构代码证:******** | 2016-01-21 |
名称变更 | 企业名称: 杭州途嘉信息科技有限公司; 法定代表人(负责人): 何永明; 注册资本: 300万人民币元; 一般经营项目: 服务:计算机软硬件、网络技术、教学设备、投影设备的技术开发、成果转让,教育信息咨询(除出国留学中介及咨询);批发零售:文化办公用品、体育用品、电子产品、化妆品、工艺礼品。; 股东: 仓稼湉, 60万; 陈路安, 240万; 组织机构: 仓稼湉 职务: 监事; 陈路安 职务: 执行董事; 何永明 职务: 经理; | 企业名称: 杭州途嘉商务咨询有限公司;
法定代表人(负责人): 李斌;
注册资本: 10万人民币元;
一般经营项目: 服务:商务信息咨询(除商品中介),企业管理咨询,投资咨询(除期货、证券),企业形象策划,公关营销策划,展览展示,会务服务,礼仪服务,国内广告设计、发布(除网络);批发零售:电子产品、化妆品、工艺礼品。;
股东: 余卫强, 1万; 王坚, 1.5万; 陈路安, 2.4万; 李斌, 5.1万;
组织机构: 陈路安 职务: 监事; 李斌 职务: 执行董事; 王坚 职务: 监事; 余卫强 职务: 经理;
| 2015-05-06 |
名称变更 | 企业名称: 杭州途嘉信息科技有限公司; 法定代表人(负责人): 何永明; 注册资本: 300万人民币元; 一般经营项目: 服务:计算机软硬件、网络技术、教学设备、投影设备的技术开发、成果转让,教育信息咨询(除出国留学中介及咨询);批发零售:文化办公用品、体育用品、电子产品、化妆品、工艺礼品。; 股东: 仓稼湉, 60万; 陈路安, 240万; 组织机构: 仓稼湉 职务: 监事; 陈路安 职务: 执行董事; 何永明 职务: 经理; | 企业名称: 杭州途嘉商务咨询有限公司;
法定代表人(负责人): 李斌;
注册资本: 10万人民币元;
一般经营项目: 服务:商务信息咨询(除商品中介),企业管理咨询,投资咨询(除期货、证券),企业形象策划,公关营销策划,展览展示,会务服务,礼仪服务,国内广告设计、发布(除网络);批发零售:电子产品、化妆品、工艺礼品。;
股东: 余卫强, 1万; 王坚, 1.5万; 陈路安, 2.4万; 李斌, 5.1万;
组织机构: 陈路安 职务: 监事; 李斌 职务: 执行董事; 王坚 职务: 监事; 余卫强 职务: 经理; | 2015-05-06 |