变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
行业代码变更 | 7540:创业空间服务 | 7540:创业空间服务 | 2021-09-03 |
经营范围变更 | 一般项目:信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);法律咨询(不包括律师事务所业务);互联网安全服务;企业形象策划;市场营销策划;会议及展览服务;礼仪服务;文化用品设备出租;贸易经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | 一般项目:信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动);法律咨询(不包括律师事务所业务);互联网安全服务;企业形象策划;市场营销策划;会议及展览服务;礼仪服务;文化用品设备出租;贸易经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | 2021-09-03 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:710000 | 原邮政编码:710000 | 2021-09-03 |
住所变更 | 陕西省西安市雁塔区科创路***号西安电子科技大学科技园商贸楼一层*号 | 陕西省西安市雁塔区科创路***号西安电子科技大学科技园B座*** | 2021-09-03 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | - | 2021-09-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 黄君建; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 田萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 田萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 张伯浩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2021-09-03 |
负责人变更 | 黄君建 | 张伯浩 | 2021-09-03 |
投资人变更 | 姓名: 黄君建; 出资额: 60; 百分比: 30 [新增]
姓名: 田萍; 出资额: 140; 百分比: 70 | 姓名: 张伯浩; 出资额: 60; 百分比: 30 [退出]
姓名: 田萍; 出资额: 140; 百分比: 70 | 2021-09-03 |
联系电话变更 | *********** | ***-******** | 2021-09-03 |
投资人变更 | 姓名: 张伯浩; 出资额: 60; 百分比: 30
姓名: 田萍; 出资额: 140( + 0.43042% ); 百分比: 70 | 姓名: 张书孑; 出资额: 0.6; 百分比: 0.3 [退出]
姓名: 张伯浩; 出资额: 60; 百分比: 30
姓名: 田萍; 出资额: 139.4; 百分比: 69.7 | 2020-06-03 |
行业代码变更 | 7540:创业空间服务 | 7540:创业空间服务 | 2020-01-19 |
经营范围变更 | 一般项目:信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动);法律咨询(不包括律师事务所业务);互联网安全服务;企业形象策划;市场营销策划;会议及展览服务;礼仪服务;文化用品设备出租;贸易经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | 教育软件与教育科研项目的研发、咨询与服务;文化交流活动策划、企业形象策划、企业营销策划、市场营销策划;会务会展服务;企业管理的咨询、商务信息咨询、网络信息技术咨询、法律法规和政策咨询;企业内部(职)员工培训;文化用品、办公用品、建材的销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-01-19 |
投资人变更 | 姓名: 张书孑; 出资额: 0.6; 百分比: 0.3
姓名: 张伯浩; 出资额: 60( + 2400% ); 百分比: 30
姓名: 田萍; 出资额: 139.4( - 28.87755% ); 百分比: 69.7 | 姓名: 张嘉良; 出资额: 0.4; 百分比: 0.2 [退出]
姓名: 姬雷菲; 出资额: 0.6; 百分比: 0.3 [退出]
姓名: 张书孑; 出资额: 0.6; 百分比: 0.3
姓名: 张伯浩; 出资额: 2.4; 百分比: 1.2
姓名: 田萍; 出资额: 196; 百分比: 98 | 2020-01-19 |
管辖机关变更 | 西安市工商行政管理局雁塔分局 | 西安市工商行政管理局雁塔分局 | 2019-12-26 |
管辖单位变更 | 太白南路工商所 | 太白南路工商所 | 2019-12-26 |
联系电话变更 | ***-******** | ***-******** | 2019-12-26 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:710000 | 原邮政编码:710000 | 2019-12-26 |
住所变更 | 陕西省西安市雁塔区科创路***号西安电子科技大学科技园B座*** | 陕西省西安市雁塔区科创路***号西安电子科技大学科技园B座*** | 2019-12-26 |
投资人变更 | 姓名: 张嘉良; 出资额: 0.4( - 78.26087% ); 百分比: 0.2
姓名: 姬雷菲; 出资额: 0.6( - 78.33935% ); 百分比: 0.3
姓名: 张书孑; 出资额: 0.6( - 78.33935% ); 百分比: 0.3
姓名: 张伯浩; 出资额: 2.4( - 78.30018% ); 百分比: 1.2
姓名: 田萍; 出资额: 196( - 78.30803% ); 百分比: 98 | 姓名: 张嘉良; 出资额: 1.84; 百分比: 0.1996
姓名: 姬雷菲; 出资额: 2.77; 百分比: 0.3004
姓名: 张书孑; 出资额: 2.77; 百分比: 0.3004
姓名: 张伯浩; 出资额: 116; 百分比: 1.1996
姓名: 田萍; 出资额: 903.56; 百分比: 98 | 2019-11-07 |
注册资本变更 | 200( - 78.30803% ) | 922 | 2019-11-07 |
负责人变更 | 张伯浩 | 张云华 | 2019-08-12 |
投资者变更 | 张伯浩 [新增] | 张云华 [退出] | 2019-08-12 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:710000 | 原邮政编码:710065 | 2019-08-12 |
联系电话变更 | ***-******** | *********** | 2019-08-12 |
主要人员备案 | 姓名: 田萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 张伯浩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 黄金; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 张云华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2019-08-12 |
住所变更 | 陕西省西安市雁塔区科创路***号西安电子科技大学科技园B座*** | 陕西省西安市雁塔区雁翔路**号西安交大国家大学科技园内博源科技广场D座*层 | 2019-08-12 |
投资人变更 | 姓名: 张嘉良; 出资额: 1.84; 百分比: 0.1996 [新增]
姓名: 姬雷菲; 出资额: 2.77; 百分比: 0.3004 [新增]
姓名: 张书孑; 出资额: 2.77; 百分比: 0.3004 [新增]
姓名: 张伯浩; 出资额: 116; 百分比: 1.1996 [新增]
姓名: 田萍; 出资额: 903.56; 百分比: 98 [新增] | 姓名: 张云华; 出资额: 46.1; 百分比: 5 [退出]
姓名: 黄金; 出资额: 875.9; 百分比: 95 [退出] | 2019-08-12 |
从业人数变更 | 3 | - | 2019-08-12 |
管辖机关变更 | 西安市工商行政管理局雁塔分局 | 西安市工商行政管理局雁塔分局 | 2019-08-12 |
法定代表人变更 | 张伯浩 | 张云华 | 2019-08-12 |
管辖工商所变更 | 太白南路工商所 | 西安市工商行政管理局雁塔分局 | 2019-08-12 |
登记机关变更 | 【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局雁塔分局; | 【变更前内容】登记机关:西咸新区工商行政管理局; | 2019-07-31 |
负责人变更 | 张云华 | 黄金 | 2017-05-09 |
投资者变更 | 张云华 [新增] | 黄金 [退出] | 2017-05-09 |
主要人员备案 | 姓名: 黄金; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 张云华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 黄金; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 张云华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2017-05-09 |
董事备案 | 姓名: 黄金;证件号码*********; 职位: 监事
姓名: 张云华;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 黄金;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 张云华;证件号码*********; 职位: 监事 | 2017-05-09 |
法定代表人变更 | 张云华 | 黄金 | 2017-05-09 |