变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 严则琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 何维芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 於丰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 於丰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
姓名: 朱伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 杨权国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陆晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陈伟新; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 严则琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 何维芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 朱伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 杨权国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 谢汝; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 陆晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陈伟新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈伟新; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; | 2021-09-17 |
法定代表人变更 | 於丰 | 谢汝 | 2021-09-17 |
经营范围变更 | 许可项目:体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);水产养殖;食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:游览景区管理;游乐园服务;非居住房地产租赁;休闲娱乐用品设备出租;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;水产品零售;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般项目:游览景区管理;游乐园服务;非居住房地产租赁;休闲娱乐用品设备出租;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;水产品零售;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);水产养殖;食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 2021-05-13 |
经营范围变更 | 一般项目:游览景区管理;游乐园服务;非居住房地产租赁;休闲娱乐用品设备出租;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;水产品零售;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);水产养殖;食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 从事对鹃湖景区文化旅游项目的投资管理与投资开发;自有房屋出租;自有场地、户外用品、体育用品租凭;景区内自行车与观光电瓶车的运营及出租;文化艺术、体育活动组织策划服务;餐饮服务;足球场、网球场、篮球场、轮滑场管理服务;国内旅游服务;会议及展览、展示服务;讲解服务;设计、代理、制作及发布国内各类广告;日用百货、工艺品(文化、古玩除外)、旅游纪念品、食品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-04-21 |
章程修正案备案 | - | - | 2021-04-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 严则琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 何维芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 朱伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 杨权国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 谢汝; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 陆晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 陈伟新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈伟新; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; | 姓名: 朱一平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 朱伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 潘思恩; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 王驾涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 陆春静; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 陈伟新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈李娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 陈李娜; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出] | 2020-05-19 |
法定代表人变更 | 谢汝 | 陈李娜 | 2020-05-19 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陆春静;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:吴樱;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:陆春静;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:葛玲洁;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-04-19 |
法定代表人变更 | 陈李娜 | 苏钧辉 | 2019-04-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 朱一平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 朱伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 潘思恩; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 王驾涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 陆春静; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陈伟新; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 陈李娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 陈李娜; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 | 姓名: 朱伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 梅建雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 潘思恩; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 王驾涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 苏钧辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 苏钧辉; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]
姓名: 陆春静; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陈伟新; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 陈李娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 2019-04-19 |
章程备案 | - | - | 2019-04-19 |
经营范围变更 | 从事对鹃湖景区文化旅游项目的投资管理与投资开发;自有房屋出租;自有场地、户外用品、体育用品租凭;景区内自行车与观光电瓶车的运营及出租;文化艺术、体育活动组织策划服务;餐饮服务;足球场、网球场、篮球场、轮滑场管理服务;国内旅游服务;会议及展览、展示服务;讲解服务;设计、代理、制作及发布国内各类广告;日用百货、工艺品(文化、古玩除外)、旅游纪念品、食品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 从事对鹃湖景区文化旅游项目的投资管理与投资开发;自有房屋出租;自有场地租赁;文化交流活动组织服务;餐饮服务;景区内自行车与观光电瓶车的出租;以下限分支机构经营:国内旅游服务;设计、代理、制作及发布国内各类广告;工艺品(文物、古玩除外)、旅游纪念品、食品销售;展览、展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-04-19 |
经营范围变更 | 从事对鹃湖景区文化旅游项目的投资管理与投资开发;自有房屋出租;自有场地租赁;文化交流活动组织服务;餐饮服务;景区内自行车与观光电瓶车的出租;以下限分支机构经营:国内旅游服务;设计、代理、制作及发布国内各类广告;工艺品(文物、古玩除外)、旅游纪念品、食品销售;展览、展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 从事对鹃湖景区文化旅游项目的投资管理与投资开发;自有房屋出租;景区内自行车与观光电瓶车的出租;以下限分支机构经营:国内旅游服务;设计、代理、制作及发布国内各类广告;工艺品(文物、古玩除外)、旅游纪念品、食品销售;展览、展示服务。 | 2018-10-25 |
章程备案 | 增加第十二条;增加第六章党支部 | - | 2017-11-14 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陆春静;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:******** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:********;
现财务负责人姓名:葛玲洁;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:******** | 原联络员姓名:朱伟;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:********* ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:********;
原财务负责人姓名:葛玲洁;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:******** | 2017-08-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 朱伟; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 梅建雄; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 潘思恩; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 王驾涛; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 苏钧辉; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [新增]
姓名: 苏钧辉; 证件号码: ********; 职位: 总经理 [新增]
姓名: 陆春静; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 陈伟新; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]
姓名: 陈李娜; 证件号码: ********; 职位: 董事 | 姓名: 封煜中; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]
姓名: 朱伟; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 梅建雄; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 潘思恩; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 王驾涛; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 钱润元; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 钱润元; 证件号码: ********; 职位: 总经理 [退出]
姓名: 陆春静; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 陈李娜; 证件号码: ********; 职位: 董事 | 2017-08-03 |
联系电话变更 | ****-******** | - | 2017-08-03 |
- | 0573-******** | - | 2017-08-03 |
法定代表人变更 | 苏钧辉 | 钱润元 | 2017-08-03 |