变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 姓名: 曾宪琴; 出资额: **.*万; 百分比: **%
姓名: 马益飞; 出资额: *.*万; 百分比: *% [新增] | 姓名: 曾宪琴; 出资额: **.*万; 百分比: **%
姓名: 蒋建勋; 出资额: *.*万; 百分比: *% [退出] | 2018-12-19 |
多证合一备案 | 公章刻制备案;单位办理住房公积金缴存登记 | - | 2018-12-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 汪雪根; 证件号码: ********; 职位: 经理 [新增]
姓名: 邱水明; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
姓名: 马益飞; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [新增] | 姓名: 俞毛毛; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
姓名: 俞觉惟; 证件号码: ********; 职位: 经理 [退出]
姓名: 黄忠学; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [退出] | 2017-05-04 |
法定代表人变更 | 马益飞 | 黄忠学 | 2017-05-04 |
投资人备案 | 姓名: 蒋建勋; 出资额: *.*; 百分比: *%
姓名: 曾宪琴; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 蒋建勋; 出资额: *.*; 百分比: *%
姓名: 俞觉惟; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] | 2016-07-11 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 蒋建勋; 出资额: 1.5; 百分比: 5%姓名: 曾宪琴; 出资额: 28.5; 百分比: 95% | 姓名: 蒋建勋; 出资额: 1.5; 百分比: 5%姓名: 俞觉惟; 出资额: 28.5; 百分比: 95% | 2016-07-11 |
| 统一社会信用代码:9********136427 | 注册号:********69636
组织机构代码证:无 | 2015-11-09 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********136427 | 注册号:********69636
组织机构代码证:无 | 2015-11-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 黄忠学; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 俞觉惟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蒋建勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 俞觉惟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2015-05-11 |
组织机构变更 | 姓名: 黄忠学; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 俞觉惟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蒋建勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 俞觉惟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2015-05-11 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 黄忠学 | 蒋建勋 | 2015-05-11 |
| 姓名: 黄忠学; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 俞觉惟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蒋建勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 俞觉惟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2015-05-11 |
组织机构变更 | 姓名: 黄忠学; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 俞觉惟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蒋建勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 俞觉惟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2015-05-11 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 蒋建勋; 出资额: 1.5; 百分比: 5%姓名: 俞觉惟; 出资额: 28.5; 百分比: 95% | 姓名: 蔡义璋; 出资额: 10; 百分比: 33.3333%
姓名: 姚月红; 出资额: 10; 百分比: 33.3333%
姓名: 俞毛毛; 出资额: 10; 百分比: 33.3334%
| 2014-12-05 |
| 姓名: 蒋建勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 俞觉惟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡义璋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 姚月红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2014-12-05 |
组织机构变更 | 姓名: 蒋建勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 俞觉惟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡义璋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 姚月红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2014-12-05 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蒋建勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 俞觉惟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡义璋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 姚月红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2014-12-05 |
投资人备案 | 姓名: 蒋建勋; 出资额: *.*; 百分比: *% [新增]
姓名: 俞觉惟; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 蔡义璋; 出资额: **; 百分比: **.****% [退出]
姓名: 姚月红; 出资额: **; 百分比: **.****% [退出]
姓名: 俞毛毛; 出资额: **; 百分比: **.****% [退出] | 2014-12-05 |
法定代表人变更 | 蒋建勋 | 俞毛毛 | 2014-12-05 |
组织机构变更 | 姓名: 蒋建勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 俞觉惟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡义璋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 姚月红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 俞毛毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2014-12-05 |