变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-10-31 |
成员 | 王娜娜(监事),王明(执行董事),王明(总经理) | 王娜娜(执行董事),王明(监事),王娜娜(总经理) | 2022-10-31 |
负责人 | 王明 | 王娜娜 | 2022-10-31 |
投资人 | 王明 5(万元)50%
王娜娜 5(万元)50% | 王明 10(万元)100% | 2022-10-31 |
股权和公证书 | - | - | 2022-10-31 |
董事长或执行董事成员 | 王娜娜(监事),
王明(执行董事),
王明(总经理) | 王娜娜(执行董事),
王明(监事),
王娜娜(总经理) | 2022-10-31 |
指定联系人 | 王明 | 王娜娜 | 2022-10-31 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-10-31 |
监事信息 | 王娜娜(监事),
王明(执行董事),
王明(总经理) | 王娜娜(执行董事),
王明(监事),
王娜娜(总经理) | 2022-10-31 |
总经理 | 王娜娜(监事),
王明(执行董事),
王明(总经理) | 王娜娜(执行董事),
王明(监事),
王娜娜(总经理) | 2022-10-31 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-10-31 |
投资人 | 王明 5(万元)50%王娜娜 5(万元)50% | 王明 10(万元)100% | 2022-10-31 |
投资人 | 王明 10(万元)100% | 张兆林 10(万元)100% | 2022-10-20 |
总经理 | 王娜娜(总经理), [新增]
王明(监事), [新增]
王娜娜(执行董事) [新增] | 张兆林(总经理), [退出]
张兆林(执行董事), [退出]
夏丽华(监事) [退出] | 2022-10-20 |
董事长或执行董事成员 | 王娜娜(总经理), [新增]
王明(监事), [新增]
王娜娜(执行董事) [新增] | 张兆林(总经理), [退出]
张兆林(执行董事), [退出]
夏丽华(监事) [退出] | 2022-10-20 |
监事信息 | 王娜娜(总经理), [新增]
王明(监事), [新增]
王娜娜(执行董事) [新增] | 张兆林(总经理), [退出]
张兆林(执行董事), [退出]
夏丽华(监事) [退出] | 2022-10-20 |
股权和公证书 | - | - | 2022-10-20 |
负责人 | 王娜娜 | 张兆林 | 2022-10-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-10-17 | - | 2022-10-20 |
一般经营项目 | 教育信息咨询;会务及展览策划;礼仪庆典活动策划;教育文化用品及周边产品、日用品的销售;心理咨询(不含医疗咨询);健康养生管理咨询(不含医疗行为);提供健身服务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 教育培训;教育信息咨询;会务及展览策划;礼仪庆典活动策划;教育文化用品及周边产品、日用品的销售;琴棋书画、舞蹈、武术的培训;心理咨询(不含医疗咨询);健康养生管理咨询(不含医疗行为);提供健身服务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2022-10-20 |
指定联系人 | 王娜娜 | 张兆林 | 2022-10-20 |
成员 | 王娜娜(总经理),王明(监事),王娜娜(执行董事) | 张兆林(总经理),张兆林(执行董事),夏丽华(监事) | 2022-10-20 |
地址 | 深圳市龙华区龙华街道松和社区东环一路108号油松科技大厦B栋7层B701-1-C | 深圳市南山区南山街道阳光棕榈园3栋2-1A | 2022-10-20 |
升级换照 | 91440300MA5EQCMA56 | 91440300MA5EQCMA56 | 2022-10-20 |