广州福莱五金有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市天河区珠村灵山东路15号K栋三楼,我公司主要提供五金产品批发;五金制品涂装、喷涂;五金零售;建材、装饰材料批发;玻璃钢材料批发;玻璃钢制品批发;货架批发;电气设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;电线、电缆批发;电工器材的批发;〓
联系方式
- 公司地址:
- 广州市天河区珠村灵山东路15号K栋三楼
- 经理:
- 冯国廉
- 邮政编码:
- 510000
- 地区编码:
- 440101
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 138****9844 |
相关产品
工商信息和基本资料
广州福莱五金有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
广州洋凌汽车租赁有限公司 | 100% | 人民币10万元 |
广州福莱五金有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-04-08 |
股东变更 | 广州洋凌汽车租赁有限公司 [新增] | 广州安民汽车租赁有限公司 [退出] | 2022-04-08 |
董事备案 | 张婷婷 [新增] | 傅超锐 [退出] | 2021-09-26 |
经理备案 | 张婷婷 [新增] | 傅超锐 [退出] | 2021-09-26 |
法定代表人变更 | 张婷婷 | 傅超锐 | 2021-09-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-09-26 |
监事备案 | 周宏达 [新增] | 李亚平 [退出] | 2021-09-26 |
住所变更 | 广州市天河区新陶大街9号市场之188号(仅限办公) | 广州市天河区珠村灵山东路15号K栋三楼 | 2021-09-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-05-25 |
具体经营项目申报 | 汽车租赁;代驾服务;商品信息咨询服务;电子商务信息咨询;五金产品批发; | 五金产品批发;五金制品涂装、喷涂;五金零售;建材、装饰材料批发;玻璃钢材料批发;玻璃钢制品批发;货架批发;电气设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;电线、电缆批发;电工器材的批发; | 2018-05-25 |
监事备案 | 傅超锐,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 李亚平,监事,选举, [新增] | 梁昌明,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 谭清荣,监事,选举, [退出] | 2018-01-23 |
经理备案 | 傅超锐,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 李亚平,监事,选举, [新增] | 梁昌明,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 谭清荣,监事,选举, [退出] | 2018-01-23 |
组织机构备案 | 傅超锐,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 李亚平,监事,选举, [新增] | 梁昌明,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 谭清荣,监事,选举, [退出] | 2018-01-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-23 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-01-23 |
股东变更 | 广州安民汽车租赁有限公司; [新增] | 梁昌明; [退出] 谭清荣; [退出] | 2018-01-23 |
法定代表人变更 | 傅超锐 | 梁昌明 | 2018-01-23 |
监事备案 | 傅超锐(执行董事兼经理) [新增] 李亚平(监事) [新增] | 梁昌明(执行董事兼经理) [退出] 谭清荣(监事) [退出] | 2018-01-23 |
组织机构备案 | 傅超锐(执行董事兼经理) [新增] 李亚平(监事) [新增] | 梁昌明(执行董事兼经理) [退出] 谭清荣(监事) [退出] | 2018-01-23 |
经理备案 | 傅超锐(执行董事兼经理) [新增] 李亚平(监事) [新增] | 梁昌明(执行董事兼经理) [退出] 谭清荣(监事) [退出] | 2018-01-23 |
财务负责人 | 傅超锐 | 梁昌明 | 2018-01-23 |
董事备案 | 梁昌明,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 谭清荣,监事,选举, [新增] | 冯国廉,执行董事兼经理,,是 [退出] 李永雄,监事,, [退出] | 2017-11-22 |
经理备案 | 梁昌明,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 谭清荣,监事,选举, [新增] | 冯国廉,执行董事兼经理,,是 [退出] 李永雄,监事,, [退出] | 2017-11-22 |
监事备案 | 梁昌明,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 谭清荣,监事,选举, [新增] | 冯国廉,执行董事兼经理,,是 [退出] 李永雄,监事,, [退出] | 2017-11-22 |
组织机构备案 | 梁昌明,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 谭清荣,监事,选举, [新增] | 冯国廉,执行董事兼经理,,是 [退出] 李永雄,监事,, [退出] | 2017-11-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-11-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2017-11-22 |
股东变更 | 梁昌明; [新增] 谭清荣; [新增] | 广州湘运机动车驾驶员培训有限公司; [退出] | 2017-11-22 |
法定代表人变更 | 梁昌明 | 冯国廉 | 2017-11-22 |
组织机构备案 | 梁昌明(执行董事兼经理) [新增] 谭清荣(监事) [新增] | 冯国廉(执行董事兼经理) [退出] 李永雄(监事) [退出] | 2017-11-22 |
经理备案 | 梁昌明(执行董事兼经理) [新增] 谭清荣(监事) [新增] | 冯国廉(执行董事兼经理) [退出] 李永雄(监事) [退出] | 2017-11-22 |
财务负责人 | 梁昌明 | 冯国廉 | 2017-11-22 |
董事备案 | 梁昌明(执行董事兼经理) [新增] 谭清荣(监事) [新增] | 冯国廉(执行董事兼经理) [退出] 李永雄(监事) [退出] | 2017-11-22 |
监事备案 | 梁昌明(执行董事兼经理) [新增] 谭清荣(监事) [新增] | 冯国廉(执行董事兼经理) [退出] 李永雄(监事) [退出] | 2017-11-22 |
股东变更 | 广州湘运机动车驾驶员培训有限公司; [新增] | 冯国廉; [退出] 李永雄; [退出] | 2017-09-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-09-27 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-09-27 |
本页是 [广州福莱五金有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。