石嘴山市通达兴业投资管理有限公司,办公室地址位于塞上煤城石嘴山,宁夏石嘴山市大武口区长胜路666号,我公司主要提供向水利、市政、房地产、建筑业投资及资产运营、管理*;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 石嘴山市通达兴业投资管理有限公司 |
简称: | 通达兴业投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 向水利、市政、房地产、建筑业投资及资产运营、管理*(依法需取得许可和备案的项目除外;不得吸收公众存款、不得非法集资); |
营业执照号码: | 91640200MA75X0AR91 |
发证机关: | 石嘴山市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年07月21日 |
注册资本: | 3000.0万 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 大武口区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 石嘴山企业网 » 大武口区 » 大武口区长胜 |
顺企编码: | 52646066 |
石嘴山市通达兴业投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
宁夏石嘴山市矿业(集团)有限公司 | 2000万 |
石嘴山市通达兴业投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 宁夏石嘴山市矿业(集团)有限公司:100%; | 宁夏石嘴山市矿业(集团)有限公司:100%; | 2021-05-31 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-05-31 |
注册资本变更 | 2000( - 33.33333% ) | 3000 | 2021-05-31 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有控股) | 2021-04-25 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-04-25 |
投资人变更 | 宁夏石嘴山市矿业(集团)有限公司:100%; | 宁夏石嘴山市矿业(集团)有限公司:60%; 宁夏童龙装备制造业中小企业孵化股份有限公司:40%; [退出] | 2021-04-25 |
高级管理人员备案 | 袁秀华 祁峰 | 刘晶 [退出] 王云 [退出] 袁秀华 郝静 [退出] 王伟 [退出] 祁峰 | 2021-04-25 |
经营范围变更 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;园区管理服务;会议及展览服务;城市公园管理;游览景区管理;休闲观光活动;劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);渔港渔船泊位建设(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;园区管理服务;会议及展览服务;城市公园管理;游览景区管理;休闲观光活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2021-02-04 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-02-04 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2021-02-04 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-12-11 |
负责人变更 | 祁峰 | 刘占军 | 2020-12-11 |
高级管理人员备案 | 刘晶 王云 袁秀华 郝静 [新增] 王伟 [新增] 祁峰 [新增] | 刘晶 王学 [退出] 王云 刘占军 [退出] 袁秀华 乔安展 [退出] | 2020-12-11 |
经营范围变更 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;园区管理服务;会议及展览服务;城市公园管理;游览景区管理;休闲观光活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 向水利、市政、房地产、建筑业投资及资产运营、管理***(依法需取得许可和备案的项目除外;不得吸收公众存款、不得非法集资);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-12-11 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2020-12-11 |
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:刘占军 | 证件号码:*****姓名:王学 | 2018-07-16 |
投资人变更 | 监事,刘晶,1984-06-18; 董事长兼总经理,刘占军,1974-12-25; 监事,乔安展,1967-07-03; 董事,王学,1966( - 0.40527% )-01-26; 董事,王云,1973( + 0.35605% )-12-18; 监事,袁秀华,1977-12-14; | 监事,刘晶,1984-06-18; 董事,刘占军,1974-12-25; 监事,乔安展,1967-07-03; 董事兼总经理,王学,1966-01-26; 董事,王云,1973-12-18; 监事,袁秀华,1977-12-14; | 2018-07-16 |
负责人变更 | 证件号码:*****8,姓名:刘占军 | 证件号码:*****8,姓名:王学 | 2018-07-16 |
主要人员变更 | 监事,刘晶,**** 董事长兼总经理,刘占军,**** 监事,乔安展,**** 董事,王学,**** 董事,王云,**** 监事,袁秀华,**** | 监事,刘晶,**** 董事,刘占军,**** 监事,乔安展,**** 董事兼总经理,王学,**** 董事,王云,**** 监事,袁秀华,**** | 2018-07-16 |
法定代表人变更 | 证件号码:****,姓名:刘占军 | 证件号码:****,姓名:王学 | 2018-07-16 |
石嘴山市通达兴业投资管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王学 | 董事兼总经理 |
刘占军 | 董事 |
王云 | 董事 |
乔安展 | 监事 |
刘晶 | 监事 |
袁秀华 | 监事 |
本页是 [石嘴山市通达兴业投资管理有限公司] 在顺企网石嘴山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司