变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金交电(不含电动自行车)、文化用品、汽车零配件;租赁机械设备;维修办公设备;维修仪器仪表;修理家用电器。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金交电、文化用品、汽车零配件;租赁机械设备;维修办公设备;维修仪器仪表;修理家用电器。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-01-21 |
董事 经理 监事 | 王靖 董事长;
王鑫磊 董事; [新增]
杜涛 董事;
杜涛 经理;
余蓓 监事 [新增] | 王靖 董事长;
马丽华 董事; [退出]
杜涛 董事;
马丽华 经理; [退出]
陈伟 监事 [退出] | 2016-07-14 |
董事 经理 监事 | 杜涛,
王靖*,
王鑫磊, [新增]
余蓓 [新增] | 陈伟, [退出]
杜涛,
马丽华 , [退出]
王靖* | 2016-07-14 |
董事 经理 监事 | 王靖* 董事长
杜涛 董事
王鑫磊 董事 [新增]
杜涛 经理
余蓓 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王靖* 董事长
杜涛 董事
马丽华 董事 [退出]
马丽华 经理 [退出]
陈伟 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-07-14 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金交电、文化用品、汽车零配件;租赁机械设备;维修办公设备;维修仪器仪表;修理家用电器。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 组装生产通信设备、工业自动控制系统装置;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金交电、文化用品、汽车零配件;租赁机械设备;维修办公设备;维修仪器仪表;修理家用电器。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-07-14 |
企业名称 | 北京天骄翌动科技有限公司 | 北京杰诚巨缘通科技有限公司 | 2016-07-14 |
住所 | 北京市海淀区知春路7号致真大厦C座23层2302室 | 北京市海淀区复兴路83号401号 | 2016-07-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 杜涛,董事; 王鑫磊,董事; 杜涛,经理; 余蓓,监事; | 杜涛,董事; 马丽华,董事; 马丽华,经理; 陈伟,监事; | 2016-07-14 |
投资人 | 北京天骄航空产业投资有限公司,法人股东; | 肖燕,自然人股东; 张若林,自然人股东; | 2015-06-08 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-06-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 杜涛,董事; 马丽华,董事; 马丽华,经理; 陈伟,监事; | 张若林,监事; | 2015-06-08 |
董事 经理 监事 | 王靖 董事长; [新增]
马丽华 董事; [新增]
杜涛 董事; [新增]
马丽华 经理; [新增]
陈伟 监事 [新增] | 肖燕 执行董事; [退出]
肖燕 经理; [退出]
张若林 监事 [退出] | 2015-06-08 |
董事 经理 监事 | 陈伟, [新增]
杜涛, [新增]
马丽华 , [新增]
王靖* [新增] | 肖燕*, [退出]
张若林 [退出] | 2015-06-08 |
董事 经理 监事 | 王靖* 董事长 [新增]
杜涛 董事 [新增]
马丽华 董事 [新增]
马丽华 经理 [新增]
陈伟 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 肖燕* 执行董事 [退出]
肖燕* 经理 [退出]
张若林 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-06-08 |
投资人 | 北京天骄航空产业投资有限公司 法人股东 [新增] | 肖燕 自然人股东 [退出]
张若林 自然人股东 [退出] | 2015-06-08 |
法定代表人 | 王靖 | 肖燕 | 2015-06-08 |
董事 经理 监事 | 肖燕 执行董事;
肖燕 经理;
张若林 监事 [新增] | 曹晓冬 执行董事; [退出]
陈耿标 经理; [退出]
肖燕 监事 | 2015-02-26 |
董事 经理 监事 | 肖燕*,
张若林 [新增] | 曹晓冬*, [退出]
陈耿标, [退出]
肖燕 | 2015-02-26 |
投资人 | 肖燕 自然人股东
张若林 自然人股东 [新增] | 广东毓秀集团有限公司 企业法人 [退出]
肖燕 自然人股东 | 2015-02-26 |
董事 经理 监事 | 肖燕* 执行董事
肖燕* 经理
张若林 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 曹晓冬* 执行董事 [退出]
陈耿标 经理 [退出]
肖燕 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-02-26 |
法定代表人 | 肖燕 | 曹晓冬 | 2015-02-26 |
投资人 | 肖燕,自然人股东; 张若林,自然人股东; | 广东毓秀集团有限公司,企业法人; 肖燕,自然人股东; | 2015-02-26 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2015-02-26 |
董事(理事)、经理、监事 | 张若林,监事; | 陈耿标,经理; 肖燕,监事; | 2015-02-26 |
投资人 | 广东毓秀集团有限公司,企业法人; 肖燕,自然人股东; | 广东毓秀集团有限公司,企业法人; 张军江,自然人股东; 李荟梓,自然人股东; 肖燕,自然人股东; | 2014-06-12 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-06-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈耿标,经理; 肖燕,监事; | 林毓双,董事; 李春生,董事; 张军江,董事; 李荟梓,董事; 李春生,经理; 曹晓冬,监事; | 2014-06-12 |
董事 经理 监事 | 曹晓冬 执行董事;
陈耿标 经理; [新增]
肖燕 监事 | 肖燕 董事长;
李荟梓 董事; [退出]
张军江 董事; [退出]
李春生 董事; [退出]
林毓双 董事; [退出]
李春生 经理; [退出]
曹晓冬 监事 | 2014-06-12 |
董事 经理 监事 | 曹晓冬*,
陈耿标, [新增]
肖燕 | 曹晓冬,
李春生, [退出]
李荟梓, [退出]
林毓双, [退出]
肖燕*,
张军江 [退出] | 2014-06-12 |
董事 经理 监事 | 曹晓冬* 执行董事
陈耿标 经理 [新增]
肖燕 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 肖燕* 董事长
林毓双 董事 [退出]
李春生 董事 [退出]
张军江 董事 [退出]
李荟梓 董事 [退出]
李春生 经理 [退出]
曹晓冬 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-06-12 |
投资人 | 广东毓秀集团有限公司 企业法人
肖燕 自然人股东 | 广东毓秀集团有限公司 企业法人
张军江 自然人股东 [退出]
李荟梓 自然人股东 [退出]
肖燕 自然人股东 | 2014-06-12 |
法定代表人 | 曹晓冬 | 肖燕 | 2014-06-12 |
董事 经理 监事 | 肖燕 董事长;
张军江 董事; [新增]
李荟梓 董事; [新增]
李春生 董事; [新增]
林毓双 董事; [新增]
李春生 经理; [新增]
曹晓冬 监事 [新增] | 肖燕 执行董事;
肖燕 经理;
钟萍 监事 [退出] | 2013-04-28 |
董事 经理 监事 | 肖燕* 董事长
林毓双 董事 [新增]
李春生 董事 [新增]
张军江 董事 [新增]
李荟梓 董事 [新增]
李春生 经理 [新增]
曹晓冬 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 肖燕* 执行董事
肖燕* 经理
钟萍 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-04-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 林毓双,董事; 李春生,董事; 张军江,董事; 李荟梓,董事; 李春生,经理; 曹晓冬,监事; | 钟萍,监事; | 2013-04-28 |
注册资本 | 1000 万元 | 300 万元 | 2012-08-16 |
实收资本(金) | 1000 万元 | 300 万元 | 2012-08-16 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 广东毓秀集团有限公司,400,企业法人; 张军江,225,自然人股东; 李荟梓,225,自然人股东; 肖燕,150,自然人股东; | 张军江,171,自然人股东; 肖燕,129,自然人股东; | 2012-08-16 |
实收资本 | 1000( + 233.33333% ) | 300 | 2012-08-16 |
注册资本 | 1000( + 233.33333% ) | 300 | 2012-08-16 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 广东毓秀集团有限公司 400 企业法人 [新增]
张军江 225( + 31.57895% ) 自然人股东
李荟梓 225 自然人股东 [新增]
肖燕 150( + 16.27907% ) 自然人股东 | 张军江 171 自然人股东
肖燕 129 自然人股东 | 2012-08-16 |
实收资本 | 1000 万元( + 233.33333% ) | 300 万元 | 2012-08-16 |
注册资本 | 1000万元( + 233.33333% ) | 300万元 | 2012-08-16 |
投资人 | 张军江 171 自然人股东 [新增]
肖燕 129 自然人股东 | 肖燕 129 自然人股东
钟萍 126 自然人股东 [退出]
徐立伟 45 自然人股东 [退出] | 2012-06-14 |
投资人 | 张军江,171,自然人股东; 肖燕,129,自然人股东; | 肖燕,129,自然人股东; 钟萍,126,自然人股东; 徐立伟,45,自然人股东; | 2012-06-14 |
经营范围 | 组装生产通信设备、工业自动控制系统装置技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金交电、文化用品、汽车零配件;租赁机械设备;维修办公设备;维修仪器仪表;修理家用电器。(未取得行政许可的项目除外) | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金交电、文化用品、汽车零配件;租赁机械设备;维修办公设备;维修仪器仪表;修理家用电器。(未取得行政许可的项目除外) | 2012-04-06 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 肖燕 129( - 25.86207% ) 自然人股东
钟萍 126 自然人股东
徐立伟 45 自然人股东 [新增] | 肖燕 174 自然人股东
钟萍 126 自然人股东 | 2011-12-21 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 肖燕,129,自然人股东; 钟萍,126,自然人股东; 徐立伟,45,自然人股东; | 肖燕,174,自然人股东; 钟萍,126,自然人股东; | 2011-12-21 |
注册资本 | 300 万元 | 200 万元 | 2011-09-15 |
实收资本(金) | 300 万元 | 200 万元 | 2011-09-15 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间 | 肖燕,174,自然人股东; 钟萍,126,自然人股东; | 肖燕,116,自然人股东; 钟萍,84,自然人股东; | 2011-09-15 |
注册资本 | 300( + 50% ) | 200 | 2011-09-15 |
实收资本 | 300( + 50% ) | 200 | 2011-09-15 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 肖燕 174( + 50% ) 自然人股东
钟萍 126( + 50% ) 自然人股东 | 肖燕 116 自然人股东
钟萍 84 自然人股东 | 2011-09-15 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金交电、文化用品、汽车零配件;租赁机械设备;维修办公设备;维修仪器仪表;修理家用电器。(未取得行政许可的项目除外) | 专业技术服务。( 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。) | 2011-09-15 |
实收资本 | 300 万元( + 50% ) | 200 万元 | 2011-09-15 |
注册资本 | 300万元( + 50% ) | 200万元 | 2011-09-15 |
住所 | 北京市海淀区复兴路83号401号 | 北京市海淀区中关村南大街5号683号楼311室 | 2010-07-08 |