永嘉县东瓯玻璃有限公司,办公室地址位于中国民营经济发展的先发地区与改革开放的前沿阵地--温州,永嘉县瓯北镇楠江东路102号,我公司主要提供一般经营项目:玻璃加工、销售;五金配件销售。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
永嘉县东瓯玻璃有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王哲新 | 67% | 人民币33.5万元 |
黄成新 | 33% | 人民币16.5万元 |
永嘉县东瓯玻璃有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
清算组成员备案 | 清算组成员: 王哲新,黄成新; 清算组组长: 王哲新; 地址: 永嘉县瓯北镇楠江东路102号; 联系方式: ***** | - | 2018-01-30 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********544131 | 注册号:********组织机构代码证:******** | 2017-04-01 |
统一社会信用代码:9********544131 | 注册号:********组织机构代码证:******** | 2017-04-01 | |
投资人(股权)变更 | 姓名: 黄成新; 出资额: 16.5; 百分比: 33%姓名: 王哲新; 出资额: 33.5; 百分比: 67% | 姓名: 黄成新; 出资额: 16.5; 百分比: 33% 姓名: 王哲新; 出资额: 16.5; 百分比: 33% 姓名: 黄成朋; 出资额: 17; 百分比: 34% | 2012-09-18 |
组织机构变更 | 姓名: 黄成新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王哲新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 黄成朋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 王哲新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2012-09-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 黄成新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 王哲新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 黄成朋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 王哲新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2012-09-18 |
投资人备案 | 姓名: 黄成新; 出资额: **.*; 百分比: **% 姓名: 王哲新; 出资额: **.*; 百分比: **% | 姓名: 黄成新; 出资额: **.*; 百分比: **% 姓名: 王哲新; 出资额: **.*; 百分比: **% 姓名: 黄成朋; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2012-09-18 |
组织机构变更 | 姓名: 黄成新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 王哲新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 黄成朋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 王哲新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2012-09-18 |
投资人备案 | 姓名: 黄成新; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增] 姓名: 王哲新; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增] 姓名: 黄成朋; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 胡定福; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] 姓名: 林祥青; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] 姓名: 何伦; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2009-03-10 |
法定代表人变更 | 王哲新 | 何伦 | 2009-03-10 |
住所变更 | 住所: 永嘉县瓯北镇楠江东路***号 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:瓯北镇 | 住所: 永嘉县瓯北镇龙桥村 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:瓯北镇 | 2009-03-10 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 永嘉县瓯北镇楠江东路102号; 邮政编码: 325102; 电话: ********;住所所在行政区划:瓯北镇 | 住所: 永嘉县瓯北镇龙桥村; 邮政编码: 325102; 电话: ********;住所所在行政区划:瓯北镇 | 2009-03-10 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 一般经营项目:玻璃加工、销售;五金配件销售。行业代码: 3149 | 经营范围: 玻璃加工、销售;五金配件销售行业代码: 4290 | 2009-03-10 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 黄成新; 出资额: 16.5; 百分比: 33%姓名: 王哲新; 出资额: 16.5; 百分比: 33%姓名: 黄成朋; 出资额: 17; 百分比: 34% | 姓名: 胡定福; 出资额: 16.5; 百分比: 33% 姓名: 林祥青; 出资额: 16.5; 百分比: 33% 姓名: 何伦; 出资额: 17; 百分比: 34% | 2009-03-10 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 黄成朋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王哲新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 何伦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 林祥青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2009-03-10 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********867 | 2008-06-13 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********867 | 2008-06-13 |
经营期限变更 | 营业期限: 1995-4-5 至 2018-4-4 | 营业期限: 1995-4-5 至 2008-4-4 | 2008-06-10 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1995-4-5 至 2018-4-4 | 营业期限: 1995-4-5 至 2008-4-4 | 2008-06-10 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 玻璃加工、销售;五金配件销售行业代码: 4392 | 经营范围: 木质地砖制造,室内装饰材料销售行业代码: 4392 | 2004-10-11 |
名称变更 | 永嘉县东瓯玻璃有限公司 | 永嘉县沿江装饰材料有限公司 | 2004-10-11 |
住所变更 | 住所: 瓯北镇龙桥村 邮政编码: ****** 电话: ******** | 住所: 瓯北镇港头村 邮政编码: ****** 电话: ******** | 2001-05-08 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 瓯北镇龙桥村; 邮政编码: 325102; 电话: ******** | 住所: 瓯北镇港头村; 邮政编码: 325102; 电话: ******** | 2001-05-08 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 瓯北镇港头村; 邮政编码: 325102; 电话: ******** | 住所: 瓯北镇罗浮大街154号; 邮政编码: 325102; 电话: ******** | 1998-06-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 何伦 | 徐荣达 | 1998-06-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林祥青; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 姓名: 林祥奇; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 1998-06-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 胡定福; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 姓名: 胡定福; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 1998-06-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 何伦; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 17; 百分比: 34% | 姓名: 徐荣达; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 17; 百分比: 34% | 1998-06-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 何伦; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 胡定福; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 1998-06-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 林祥青; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 徐荣达; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 1998-06-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 胡定福; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 徐荣达; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 1998-06-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 何伦; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 林祥奇; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 1998-06-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 何伦; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 胡定福; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 1998-06-29 |
投资人备案 | 姓名: 何伦; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 徐荣达; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 1998-06-29 |
投资人备案 | 姓名: 胡定福; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% | 姓名: 胡定福; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% | 1998-06-29 |
投资人备案 | 姓名: 林祥青; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 林祥奇; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] | 1998-06-29 |
住所变更 | 住所: 瓯北镇港头村 邮政编码: ****** 电话: ******** | 住所: 瓯北镇罗浮大街***号 邮政编码: ****** 电话: ******** | 1998-06-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 胡定福; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 徐荣达; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 1998-06-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 林祥青; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 徐荣达; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 1998-06-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 何伦; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 林祥奇; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 1998-06-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 徐荣达; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 徐荣达; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 1997-08-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 徐荣达; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 徐荣达; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 1997-08-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 林祥奇; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 潘林宝; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 1997-08-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 胡定福; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 胡定福; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 1997-08-29 |
投资人备案 | 姓名: 徐荣达; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 徐荣达; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 1997-08-29 |
投资人备案 | 姓名: 胡定福; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% | 姓名: 胡定福; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% | 1997-08-29 |
投资人备案 | 姓名: 林祥奇; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 潘林宝; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] | 1997-08-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 胡定福; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 姓名: 胡定福; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 1997-08-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐荣达; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 17; 百分比: 34% | 姓名: 徐荣达; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 17; 百分比: 34% | 1997-08-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 胡定福; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 胡定福; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 1997-08-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 林祥奇; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 潘林宝; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 1997-08-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐荣达; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 徐荣达; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 1997-08-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐荣达; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 徐荣达; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 1997-08-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林祥奇; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 姓名: 潘林宝; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 1997-08-29 |
永嘉县东瓯玻璃有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王哲新 | 执行董事兼总经理 |
黄成新 | 监事 |
本页是 [永嘉县东瓯玻璃有限公司] 在顺企网温州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。