变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 沈智文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 陈来焕; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 沈智文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 陈来焕; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2019-04-23 |
法定代表人变更 | 沈智文 | 沈智文 | 2019-04-23 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-04-23 |
投资人备案 | 姓名: 沈智文; 出资额: ***万; 百分比: ***% | 姓名: 沈智文; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈来焕; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出] | 2019-04-23 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:厉雁;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:沈智文;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:沈国有;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:沈国有;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-06-25 |
投资人备案 | 姓名: 沈智文; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
姓名: 陈来焕; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 沈国有; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
姓名: 陈来焕; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2018-06-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 沈智文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 陈来焕; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 沈国有; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 陈来焕; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2018-06-25 |
法定代表人变更 | 沈智文 | 沈国有 | 2018-06-25 |
住所变更 | 浙江省杭州市拱墅区文一路*号**幢*层***室 | 拱墅区文一路*号**幢*层***室 | 2017-09-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 沈国有; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 陈来焕; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 何华清; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 张雪静; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2017-09-06 |
投资人备案 | 姓名: 沈国有; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
姓名: 陈来焕; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 何华清; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
姓名: 张雪静; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出] | 2017-09-06 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:沈国有;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:沈国有;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:张雪静;
原联络员固定电话:****-********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:周洪达;
原财务负责人固定电话:****-********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:***********@***.com;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2017-09-06 |
经营范围变更 | 室内外装饰工程、建筑工程、弱电工程的设计、施工(凭资质证书经营);电子产品、通讯设备、电子元器件、仪器仪表、办公用品、安防设备、建筑材料、五金交电、装饰材料的批发、零售;电子产品、安防设备的技术开发、技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 服装、服饰、鞋帽、箱包、日用百货、家居用品、工艺品、化妆品的销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);品牌管理;市场营销策划;企业管理咨询;计算机软硬件的技术开发;网站建设;服装设计;网页设计;企业形象策划;图文设计。 | 2017-09-06 |
法定代表人变更 | 沈国有 | 何华清 | 2017-09-06 |
名称变更 | 杭州博信装饰工程有限公司 | 杭州凡荣服饰有限公司 | 2017-09-06 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 何华清;
注册资本: ***万人民币元;
一般经营项目: 服装、服饰、鞋帽、箱包、日用百货、家居用品、工艺品、化妆品的销售;
货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);
品牌管理;
市场营销策划;
企业管理咨询;
计算机软硬件的技术开发;
网站建设;
服装设计;
网页设计;
企业形象策划;
图文设计。;
营业期限: ****-*-** 至 ****-*-*;
股东: 何华清, ***万;
张雪静, ***万;
组织机构: 何华清 职务: 执行董事兼总经理;
张雪静 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 姜同菊;
注册资本: **万人民币元;
一般经营项目: 服装、服饰、鞋帽、日用百货、家用电器、办公用品、工艺品的销售;
企业形象策划;
企业管理咨询;
图文设计。;
营业期限: ****-*-** 至 ****-*-**;
股东: 姜同琴, *万;
姜同菊, *万;
组织机构: 姜同菊 职务: 执行董事兼总经理;
姜同琴 职务: 监事; | 2016-02-02 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****L | 注册号:*****
组织机构代码证:676780887 | 2016-02-02 |
| 统一社会信用代码:9********80887L | 注册号:********54004
组织机构代码证:******** | 2016-02-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 何华清; 注册资本: 800万人民币元; 一般经营项目: 服装、服饰、鞋帽、箱包、日用百货、家居用品、工艺品、化妆品的销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);品牌管理;市场营销策划;企业管理咨询;计算机软硬件的技术开发;网站建设;服装设计;网页设计;企业形象策划;图文设计。; 营业期限: 2008-7-28 至 9999-9-9; 股东: 何华清, 400万; 张雪静, 400万; 组织机构: 何华清 职务: 执行董事兼总经理; 张雪静 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 姜同菊;
注册资本: 10万人民币元;
一般经营项目: 服装、服饰、鞋帽、日用百货、家用电器、办公用品、工艺品的销售;企业形象策划;企业管理咨询;图文设计。;
营业期限: 2008-7-28 至 2018-7-27;
股东: 姜同琴, 1万; 姜同菊, 9万;
组织机构: 姜同菊 职务: 执行董事兼总经理; 姜同琴 职务: 监事;
| 2016-02-02 |
名称变更 | 企业名称: 杭州凡荣服饰有限公司; 行业: 服装批发; 法定代表人(负责人): 姜同菊; 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 一般经营项目: 服装、服饰、鞋帽、日用百货、家用电器、办公用品、工艺品的销售;企业形象策划;企业管理咨询;图文设计。; 股东: 姜同琴, 1万; 姜同菊, 9万; 组织机构: 姜同菊 职务: 执行董事兼总经理; 姜同琴 职务: 监事; | 企业名称: 杭州普得来广告有限公司;
行业: 广告业;
法定代表人(负责人): 王伟民;
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
一般经营项目: 广告的设计、制作;企业形象策划;承办会展;企业管理咨询;商业品牌管理;礼仪服务;图文设计;翻译服务;商标事务代理。;
股东: 王伟民, 10万;
组织机构: 王伟民 职务: 执行董事兼总经理; 诸志琴 职务: 监事;
| 2010-06-22 |
名称变更 | 企业名称: 杭州凡荣服饰有限公司; 行业: 服装批发; 法定代表人(负责人): 姜同菊; 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 一般经营项目: 服装、服饰、鞋帽、日用百货、家用电器、办公用品、工艺品的销售;企业形象策划;企业管理咨询;图文设计。; 股东: 姜同琴, 1万; 姜同菊, 9万; 组织机构: 姜同菊 职务: 执行董事兼总经理; 姜同琴 职务: 监事; | 企业名称: 杭州普得来广告有限公司;
行业: 广告业;
法定代表人(负责人): 王伟民;
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
一般经营项目: 广告的设计、制作;企业形象策划;承办会展;企业管理咨询;商业品牌管理;礼仪服务;图文设计;翻译服务;商标事务代理。;
股东: 王伟民, 10万;
组织机构: 王伟民 职务: 执行董事兼总经理; 诸志琴 职务: 监事; | 2010-06-22 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 王伟民;
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
经营范围: 广告的设计、制作;
企业形象策划;
承办会展;
企业管理咨询;
商业品牌管理;
礼仪服务;
图文设计;
翻译服务;
商标事务代理。;
股东: 王伟民, 10万;
组织机构: 王伟民 职务: 执行董事兼总经理;
诸志琴 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 平剑炳;
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
经营范围: 广告的设计、制作;
企业形象策划;
承办会展;
企业管理咨询;
图文设计;
广告材料(法律、行政法规需前置审批的项目除外)的销售。;
股东: 平剑炳, 4万;
王伟民, 6万;
组织机构: 平剑炳 职务: 执行董事兼总经理;
王伟民 职务: 监事; | 2008-11-06 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 王伟民; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 经营范围: 广告的设计、制作;企业形象策划;承办会展;企业管理咨询;商业品牌管理;礼仪服务;图文设计;翻译服务;商标事务代理。; 股东: 王伟民, 10万; 组织机构: 王伟民 职务: 执行董事兼总经理; 诸志琴 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 平剑炳;
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
经营范围: 广告的设计、制作;企业形象策划;承办会展;企业管理咨询;图文设计;广告材料(法律、行政法规需前置审批的项目除外)的销售。;
股东: 平剑炳, 4万; 王伟民, 6万;
组织机构: 平剑炳 职务: 执行董事兼总经理; 王伟民 职务: 监事;
| 2008-11-06 |