煌达信息咨询(深圳)有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区坂田街道雪岗南路137号宝吉行政办公楼235室,我公司主要提供经济信息咨询;企业管理咨询。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市龙岗区坂田街道雪岗南路137号宝吉行政办公楼235室
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 李海鸣
- 电子邮件:
- xiehaiting@kaisagroup.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0755-25181898 |
电子邮箱 | dengzr@kaisagroup.com |
电子邮箱 | lijie04@kaisagroup.com |
电子邮箱 | liuhp@kaisagroup.com |
电子邮箱 | xiehaiting@kaisagroup.com |
电子邮箱 | panyiting@kaisagroup.com |
手机号码 | 158****3612 |
电子邮箱 | dingxm@kaisagroup.com |
相关产品
工商信息和基本资料
煌达信息咨询(深圳)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳市新盛安实业发展有限公司 | 90% | 人民币9000万元 |
佳兆业集团(深圳)有限公司 | 10% | 人民币1000万元 |
煌达信息咨询(深圳)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他董事信息 | 黄小勇(董事), [新增] 汪洋(董事), [新增] 柯水生(职工监事), 许学斌(董事), [新增] 洪涛(副董事长), [新增] 张俊(监事), [新增] 王锦环(监事会主席) [新增] | 孙明尧(监事), [退出] 王钰淳(董事), [退出] 胡志华(监事会主席), [退出] 刘立好(副董事长), [退出] 王翔(董事), [退出] 柯水生(职工监事), 朱茵(董事) [退出] | 2022-08-02 |
监事信息 | 黄小勇(董事), [新增] 汪洋(董事), [新增] 柯水生(职工监事), 许学斌(董事), [新增] 洪涛(副董事长), [新增] 张俊(监事), [新增] 王锦环(监事会主席) [新增] | 孙明尧(监事), [退出] 王钰淳(董事), [退出] 胡志华(监事会主席), [退出] 刘立好(副董事长), [退出] 王翔(董事), [退出] 柯水生(职工监事), 朱茵(董事) [退出] | 2022-08-02 |
成员 | 黄小勇(董事),汪洋(董事),柯水生(职工监事),许学斌(董事),洪涛(副董事长),张俊(监事),王锦环(监事会主席) | 孙明尧(监事),王钰淳(董事),胡志华(监事会主席),刘立好(副董事长),王翔(董事),柯水生(职工监事),朱茵(董事) | 2022-08-02 |
市场主体类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 有限责任公司 | 2020-11-11 |
注册资本 | 10000 人民币( + 9900% ) | 100 人民币 | 2020-11-11 |
成员 | 王翔(董事),柯水生(职工监事),孙明尧(监事),胡志华(监事会主席),朱茵(董事),刘立好(副董事长),王钰淳(董事) | 刘立好(董事),胡志华(监事),柯水生(董事) | 2020-11-11 |
监事信息 | 王翔(董事), [新增] 柯水生(408B), 孙明尧(监事), [新增] 胡志华(408C), 朱茵(董事), [新增] 刘立好(副董事长), 王钰淳(董事) [新增] | 刘立好(董事), 胡志华(监事), 柯水生(董事) | 2020-11-11 |
注册资本 | 10000,156( + 9884.58006% ) | 100,156 | 2020-11-11 |
名称 | 煌达贸易服务(深圳)股份有限公司 | 煌达信息咨询(深圳)有限公司 | 2020-11-11 |
投资人 | 深圳市新盛安实业发展有限公司 9000(万元)90% 佳兆业集团(深圳)有限公司 1000(万元)10% | 深圳市新盛安实业发展有限公司 90(万元)90% 佳兆业集团(深圳)有限公司 10(万元)10% | 2020-11-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 2020-11-11 |
一般经营项目 | 建筑材料、工业生产原材料、装饰装修材料、机电装备设施等货物的销售、贸易中转与进出口代理、仓储服务、采购招标代理。 | - | 2020-11-11 |
许可经营 | 无 | 经济信息咨询;企业管理咨询。 | 2020-11-11 |
许可信息 | - | 《外资企业批准证书》和批准文件;从事广告业务的,还需取得省工商局核发的《外商投资广告企业项目审定意见书》() | 2020-11-11 |
其他董事信息 | 王翔(董事), [新增] 柯水生(408B), 孙明尧(监事), [新增] 胡志华(408C), 朱茵(董事), [新增] 刘立好(副董事长), 王钰淳(董事) [新增] | 刘立好(董事), 胡志华(监事), 柯水生(董事) | 2020-11-11 |
市场主体类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-11-11 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2020-11-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-02 | 2020-05-11 | 2020-11-09 |
投资人 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 10(万元)10% 深圳市新盛安实业发展有限公司 90(万元)90% [新增] | 佳兆业集团(深圳)有限公司 100(万元)100% | 2020-11-09 |
股权和公证书 | - | - | 2020-11-09 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2020-11-09 |
章程 | - | - | 2020-11-09 |
指定联系人 | 刘立好(董事), 罗洋(总经理), 胡志华(监事), 柯水生(董事), 罗洋(董事长) | 揭平胜(监事), 刘立好(董事), 罗洋(董事长), 田彭(董事), 罗洋(总经理) | 2020-09-03 |
成员 | 刘立好(董事),罗洋(总经理),胡志华(监事),柯水生(董事),罗洋(董事长) | 揭平胜(监事),刘立好(董事),罗洋(董事长),田彭(董事),罗洋(总经理) | 2020-09-03 |
其他董事信息 | 刘立好(董事), 罗洋(总经理), 胡志华(监事), [新增] 柯水生(董事), [新增] 罗洋(董事长) | 揭平胜(监事), [退出] 刘立好(董事), 罗洋(董事长), 田彭(董事), [退出] 罗洋(总经理) | 2020-09-03 |
指定联系人 | 邓子荣 | 汪洋 | 2020-09-03 |
监事信息 | 刘立好(董事), 罗洋(总经理), 胡志华(监事), [新增] 柯水生(董事), [新增] 罗洋(董事长) | 揭平胜(监事), [退出] 刘立好(董事), 罗洋(董事长), 田彭(董事), [退出] 罗洋(总经理) | 2020-09-03 |
成员 | 罗洋 | 李海鸣 | 2020-06-02 |
成员 | 罗洋(董事长),田彭(董事),罗洋(总经理),刘立好(董事) | 李海鸣(总经理),谢斌鸿(董事),李海鸣(董事长),聂强(董事) | 2020-06-02 |
负责人 | 罗洋 [新增] | 李海鸣 [退出] | 2020-06-02 |
其他董事信息 | 罗洋(董事长), [新增] 田彭(董事), [新增] 罗洋(总经理), [新增] 刘立好(董事) [新增] | 李海鸣(总经理), [退出] 谢斌鸿(董事), [退出] 李海鸣(董事长), [退出] 聂强(董事) [退出] | 2020-06-02 |
总经理 | 罗洋(董事长), [新增] 田彭(董事), [新增] 罗洋(总经理), [新增] 刘立好(董事) [新增] | 李海鸣(总经理), [退出] 谢斌鸿(董事), [退出] 李海鸣(董事长), [退出] 聂强(董事) [退出] | 2020-06-02 |
指定联系人 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 100(万元)100% | 煌达(香港)有限公司 100(万元)100% | 2020-05-13 |
外资转内资 | 内资公司 | 外商投资企业 | 2020-05-13 |
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 2020-05-13 |
外资转内资 | 公司 | 外资公司 | 2020-05-13 |
升级换照 | - | - | 2020-05-13 |
指定联系人 | 汪洋 | 周瑞 | 2020-05-13 |
股权和公证书 | - | - | 2020-05-13 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 2020-05-13 |
投资人 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 100(万元)100% [新增] | 煌达(香港)有限公司 100(万元)100% [退出] | 2020-05-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-11 | 2015-09-08 | 2020-05-13 |
外资转内资 | GS | WZGS | 2020-05-13 |
成员 | 周瑞 | 万文凯 | 2019-02-19 |
成员 | 聂强(董事),谢斌鸿(董事) | 郑毅(董事),万兵(董事) | 2019-02-19 |
指定联系人 | 周瑞 | 万文凯 | 2019-02-19 |
高级管理人员备案 | 董事:聂强 [新增] 董事:谢斌鸿 [新增] | 董事:郑毅 [退出] 董事:万兵 [退出] | 2019-02-19 |
其他事项备案 | 其他董事:聂强;工商联络员:周瑞;其他董事:谢斌鸿; | 其他:郑毅;其他:万兵;工商联络员:万文凯; | 2019-02-19 |
成员 | 李海鸣 | 方楚芬 | 2015-09-08 |
统一社会信用代码 | *****Y | - | 2015-09-08 |
成员 | 揭平胜(监事),李海鸣(董事长),李海鸣(总经理),万兵(董事),郑毅(董事) | 宋伟(监事),方楚芬(董事长),官锦虹(董事),郑毅(董事),方楚芬(总经理) | 2015-09-08 |
负责人 | 李海鸣 | 方楚芬 | 2015-09-08 |
负责人变更 | 董事长:李海鸣; 其他董事:万兵; 总经理:李海鸣; 法定代表人:李海鸣; 监事:揭平胜; 其他董事:郑毅; | 总经理:方楚芬; 其他董事:官锦虹; 其他董事:郑毅; 法定代表人:方楚芬; 监事:宋伟; 董事长:方楚芬; | 2015-09-08 |
其他事项备案 | *****Y | - | 2015-09-08 |
高管人员 | 李海鸣(总经理) [新增] | 方楚芬(总经理) [退出] | 2015-09-08 |
监事信息 | 揭平胜(监事) [新增] | 宋伟(监事) [退出] | 2015-09-08 |
董事长或执行董事成员 | 李海鸣(董事长) [新增] | 方楚芬(董事长) [退出] | 2015-09-08 |
高管人员 | 万兵(董事) [新增] 李海鸣(总经理) [新增] 李海鸣(董事长) [新增] 揭平胜(监事) [新增] 郑毅(董事) | 宋伟(监事) [退出] 官锦虹(董事) [退出] 方楚芬(董事长) [退出] 方楚芬(总经理) [退出] 郑毅(董事) | 2015-09-08 |
一照一码升级 | - | - | 2015-09-08 |
董事成员 | 万兵(董事) [新增] 李海鸣(总经理) [新增] 李海鸣(董事长) [新增] 揭平胜(监事) [新增] 郑毅(董事) | 宋伟(监事) [退出] 官锦虹(董事) [退出] 方楚芬(董事长) [退出] 方楚芬(总经理) [退出] 郑毅(董事) | 2015-09-08 |
法定代表人 | 李海鸣 | 方楚芬 | 2015-09-08 |
监事成员 | 万兵(董事) [新增] 李海鸣(总经理) [新增] 李海鸣(董事长) [新增] 揭平胜(监事) [新增] 郑毅(董事) | 宋伟(监事) [退出] 官锦虹(董事) [退出] 方楚芬(董事长) [退出] 方楚芬(总经理) [退出] 郑毅(董事) | 2015-09-08 |
成员 | 方楚芬 | 金志刚 | 2015-05-27 |
成员 | 宋伟(监事),方楚芬(董事长),官锦虹(董事),郑毅(董事),方楚芬(总经理) | 孙越南(监事),金志刚(董事),金志刚(总经理),金志刚(董事长),郭华苏(董事),陈东明(董事) | 2015-05-27 |
负责人 | 方楚芬 | 金志刚 | 2015-05-27 |
负责人变更 | 总经理:方楚芬; 其他董事:官锦虹; 其他董事:郑毅; 监事:宋伟; 法定代表人:方楚芬; 董事长:方楚芬; | 其他董事:陈东明; 总经理:金志刚; 法定代表人:金志刚; 其他董事:郭华苏; 其他董事:金志刚; 董事长:金志刚; 监事:孙越南; | 2015-05-27 |
董事长或执行董事成员 | 方楚芬(董事长) [新增] | 金志刚(董事长) [退出] | 2015-05-27 |
高管人员 | 方楚芬(总经理) [新增] | 金志刚(总经理) [退出] | 2015-05-27 |
监事信息 | 宋伟(监事) [新增] | 孙越南(监事) [退出] | 2015-05-27 |
董事成员 | 宋伟(监事) [新增] 官锦虹(董事) [新增] 方楚芬(董事长) [新增] 方楚芬(总经理) [新增] 郑毅(董事) [新增] | 郭华苏(董事) [退出] 金志刚(总经理) [退出] 孙越南(监事) [退出] 金志刚(董事长) [退出] 金志刚(董事) [退出] 陈东明(董事) [退出] | 2015-05-27 |
高管人员 | 宋伟(监事) [新增] 官锦虹(董事) [新增] 方楚芬(董事长) [新增] 方楚芬(总经理) [新增] 郑毅(董事) [新增] | 郭华苏(董事) [退出] 金志刚(总经理) [退出] 孙越南(监事) [退出] 金志刚(董事长) [退出] 金志刚(董事) [退出] 陈东明(董事) [退出] | 2015-05-27 |
法定代表人 | 方楚芬 | 金志刚 | 2015-05-27 |
监事成员 | 宋伟(监事) [新增] 官锦虹(董事) [新增] 方楚芬(董事长) [新增] 方楚芬(总经理) [新增] 郑毅(董事) [新增] | 郭华苏(董事) [退出] 金志刚(总经理) [退出] 孙越南(监事) [退出] 金志刚(董事长) [退出] 金志刚(董事) [退出] 陈东明(董事) [退出] | 2015-05-27 |
本页是 [煌达信息咨询(深圳)有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。