贵州黔正禾生态农业开发有限公司,办公室地址位于黔南布依族苗族自治州,贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道县府路49号,我公司主要提供法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可的,经审批机关批准后凭许可文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可的,市场主体自主选择经营。(农产品种植销售。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
贵州黔正禾生态农业开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
惠水县国有资产监测中心 | 100% | 人民币60000万元 |
贵州黔正禾生态农业开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 班忠坤 | 罗德海 | 2021-06-22 |
高级管理人员备案 | 王启智 [新增] 罗义红 花天秀 潘光宇 陈世新 陈全秀 涂梅洁 班忠坤 [新增] | 罗德海 [退出] 陈永才 [退出] 罗义红 花天秀 潘光宇 陈世新 陈全秀 涂梅洁 | 2021-06-22 |
注册资本变更变更 | 60000( + 500% ) | 10000 | 2020-03-18 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2020-03-18 |
名称变更变更 | 贵州惠联国有资本运营有限公司 | 贵州黔正禾生态农业开发有限公司 | 2020-03-18 |
经营范围变更变更 | 国有资产经营管理;市政、交通、水务建设投资,文化、旅游项目开发,酒店投资与经营,建筑施工,建材研发与生产销售,土地开发、收储、整治,生态农业(基地)建设,医疗、健康、养老项目投资,会展、仓储、咨询服务。 | 农产品种植销售。 | 2020-03-18 |
投资人变更变更 | 惠水县国有资产检测中心:100%; [新增] | 贵州黔峰国有资本投资建设有限公司:100%; [退出] | 2020-03-18 |
投资人变更 | 惠水县国有资产检测中心%; [新增] | 贵州黔峰国有资本投资建设有限公司%; [退出] | 2020-03-18 |
投资人变更 | 惠水县国有资产检测中心:*%; [新增] | 贵州黔峰国有资本投资建设有限公司:*%; [退出] | 2020-03-18 |
投资人变更 | 惠水县国有资产检测中心; [新增] | 贵州黔峰国有资本投资建设有限公司; [退出] | 2020-03-18 |
注册资本变更 | *****.****** | ***** | 2020-03-18 |
投资人变更 | 惠水县国有资产检测中心:*; [新增] | 贵州黔峰国有资本投资建设有限公司:*; [退出] | 2020-03-18 |
高级管理人员备案变更 | 罗德海 [新增] 陈永才 [新增] 罗义红 [新增] 花天秀 [新增] 潘光宇 [新增] 陈世新 [新增] 陈全秀 [新增] 涂梅洁 | 涂梅洁 吴雪松 [退出] 张绪悦 [退出] 李孝彬 [退出] 蒙亚霜 [退出] | 2019-10-23 |
负责人变更变更 | 罗德海 | 涂梅洁 | 2019-10-23 |
地址变更 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道涟江印象商住楼四楼 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道县府路**号 | 2019-10-23 |
其他事项备案变更 | 100000003,100000018,100000007,100000020,100000021,100000022,100000023, | 无 | 2018-09-06 |
负责人变更变更 | 涂梅洁 | 易灿军 | 2018-09-06 |
高级管理人员备案变更 | 涂梅洁 [新增] 吴雪松 张绪悦 李孝彬 蒙亚霜 | 吴雪松 张绪悦 李孝彬 蒙亚霜 易灿军 [退出] | 2018-09-06 |
贵州黔正禾生态农业开发有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴雪松 | 董事 |
蒙亚霜 | 董事 |
李孝彬 | 监事 |
张绪悦 | 监事 |
易灿军 | 董事长兼总经理 |
本页是 [贵州黔正禾生态农业开发有限公司] 在顺企网黔南黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。