变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
升级换照 | - | - | 2021-11-12 |
地址 | 深圳市龙华区大浪街道龙平社区祥昭大厦5号601 | 深圳市龙华区民治街道白石龙社区逸秀新村74栋310 | 2021-11-12 |
许可信息 | 备案表() | - | 2021-11-12 |
许可经营 | 货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | - | 2021-11-12 |
一般经营项目 | 电力电子元器件销售;电子元器件批发;物联网技术服务;信息系统集成服务;输配电及控制设备制造;物联网技术研发;智能水务系统开发;人工智能应用软件开发;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 集成电路、电子产品、节能产品、计算机软硬件、物联网设备的设计、开发、销售及相关信息咨询;仪器仪表、微电子及元器件、成套设备及装置、电力管理终端设备、无线射频识别读写器、无线设备的技术开发与销售;水电气热计量自动化管理终端设备及系统软件、电力管理终端系统、油田及配电网数据采集系统、能源监测系统、仪表自动测试系统、分布式能源及合同能源管理系统的系统集成、技术咨询及相关软件开发;电动汽车充电设施的批发;分布式储能系统的研发(涉及专项规定的取得相关许可后方可经营);电器设备的上门维修与上门安装;商务信息咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业务;投资互联网产业(具体项目另行申报);经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) | 2021-11-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-11-12 | 2019-01-08 | 2021-11-12 |
成员 | 陈果(总经理) | 吴彩苗(总经理) | 2019-01-14 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈果 [新增] | 总经理:吴彩苗 [退出] | 2019-01-14 |
章程备案 | 2019-01-08 | 2017-06-26 | 2019-01-14 |
地址变更 | 深圳市龙华区民治街道白石龙社区逸秀新村74栋310 | 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村74号东方天德大厦420-422房 | 2019-01-14 |
成员 | 陈果(执行董事) | 吴彩苗(执行董事) | 2017-07-03 |
投资人 | 董祺 50(万元)25% 陈果 150(万元)75% | 吴彩苗 150(万元)75% 董祺 50(万元)25% | 2017-07-03 |
负责人 | 陈果 | 吴彩苗 | 2017-07-03 |
投资人变更 | 股东名称:董祺、出资额:50、出资比例:25;
股东名称:陈果、出资额:150、出资比例:75; [新增] | 股东名称:董祺、出资额:50、出资比例:25;
股东名称:吴彩苗、出资额:150、出资比例:75; [退出] | 2017-07-03 |
高级管理人员备案 | 执行董事:陈果 [新增] | 执行董事:吴彩苗 [退出] | 2017-07-03 |
负责人变更 | 股东:;
董事长:陈果;
股东:;
法定代表人:陈果; | 法定代表人:吴彩苗;
董事长:吴彩苗;
股东:董祺;
股东:吴彩苗; | 2017-07-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-26 | 2017-02-20 | 2017-07-03 |
投资人变更 | 名称:董祺,出资额:50,出资比例:25
名称:陈果,出资额:150,出资比例:75 [新增] | 名称:吴彩苗,出资额:150,出资比例:75 [退出]
名称:董祺,出资额:50,出资比例:25 | 2017-07-03 |
董事长或执行董事成员 | 陈果(执行董事) [新增] | 吴彩苗(执行董事) [退出] | 2017-07-03 |
董事成员 | 董祺(监事)
吴彩苗(总经理)
陈果(执行(常务)董事) [新增] | 吴彩苗(总经理)
董祺(监事)
吴彩苗(执行(常务)董事) | 2017-07-03 |
股东 | 陈果 150(万元) 75% [新增]
董祺 50(万元) 25% | 吴彩苗 150(万元) 75% [退出]
董祺 50(万元) 25% | 2017-07-03 |
法定代表人 | 陈果 | 吴彩苗 | 2017-07-03 |
成员 | 董祺(监事) | 李复来(监事) | 2017-02-23 |
投资人 | 吴彩苗 150(万元)75% 董祺 50(万元)25% | 吴彩苗 160(万元)80% 李复来 40(万元)20% | 2017-02-23 |
高级管理人员备案 | 监事:董祺 [新增] | 监事:李复来 [退出] | 2017-02-23 |
投资人变更 | 股东名称:吴彩苗、出资额:150( - 6.25% )、出资比例:75;
股东名称:董祺、出资额:50、出资比例:25; [新增] | 股东名称:吴彩苗、出资额:160、出资比例:80;
股东名称:李复来、出资额:40、出资比例:20; [退出] | 2017-02-23 |
投资人变更 | 名称:吴彩苗,出资额:150( - 6.25% ),出资比例:75
名称:董祺,出资额:50,出资比例:25 [新增] | 名称:吴彩苗,出资额:160,出资比例:80
名称:李复来,出资额:40,出资比例:20 [退出] | 2017-02-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-02-20 | 2016-12-22 | 2017-02-23 |
监事信息 | 董祺(监事) [新增] | 李复来(监事) [退出] | 2017-02-23 |
监事成员 | 吴彩苗(总经理)
董祺(监事) [新增]
吴彩苗(执行(常务)董事) | 李复来(监事) [退出]
吴彩苗(执行(常务)董事)
吴彩苗(总经理) | 2017-02-23 |
股东 | 吴彩苗 150( - 6.25% )(万元) 75%
董祺 50(万元) 25% [新增] | 李复来 40(万元) 20% [退出]
吴彩苗 160(万元) 80% | 2017-02-23 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-02-23 |
股东(投资人) | 吴彩苗 150(万元) 75% 董祺 50(万元) 25% | 李复来 40(万元) 20% 吴彩苗 160(万元) 80% | 2017-02-23 |
监事成员 | 吴彩苗(执行(常务)董事) 吴彩苗(总经理) 董祺(监事) | 李复来(监事) 吴彩苗(执行(常务)董事) 吴彩苗(总经理) | 2017-02-23 |