变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:曾银香,出资额:800万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06;
投资人:李少倩,出资额:1200万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06; [新增] | 投资人:苏小珍,出资额:1200万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06; [退出]
投资人:曾银香,出资额:800万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06; | 2022-11-04 |
投资人变更 | 投资人:曾银香 ;
投资人:李少倩 ; [新增] | 投资人:苏小珍 ; [退出]
投资人:曾银香 ; | 2022-11-04 |
其他变更 | 姓名:苏小珍,职务:监事;
姓名:李超敏,职务:经理;
姓名:李少倩,职务:执行董事; | 姓名:吕文杰,职务:经理;
姓名:刘积丰,职务:执行董事;
姓名:苏小珍,职务:监事; | 2022-06-08 |
法定代表人变更 | 李少倩 | 刘积丰 | 2022-06-08 |
其他事项备案 | 91360881MA39986Y8A,吉安市博厚建设工程有限公司井冈山分公司;91360881MA39986Y8A,吉安市博厚建设工程有限公司井冈山分公司; | 91360881MA39986Y8A,吉安市博厚建设工程有限公司井冈山分公司; | 2020-11-30 |
经营范围变更 | 许可项目:各类工程建设活动,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,建筑物拆除作业(爆破作业除外),城市建筑垃圾处置(清运),建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机械设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 水利水电工程,市政公用工程,园林绿化工程,房屋建筑工程,建筑装饰工程,机电设备安装工程(不含特种设备),土石方工程,环保工程,城市亮化工程,公路工程,钢结构工程,防腐保温工程,铁路工程,港口与航道工程,通信工程;房地产开发;建筑劳务分包;混凝土预制构件的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2020-10-16 |
其他事项备案 | 91360881MA39986Y8A,吉安市博厚建设工程有限公司井冈山分公司; | - | 2020-07-10 |
其他变更 | 姓名:吕文杰,职务:经理;
姓名:刘积丰,职务:执行董事;
姓名:苏小珍,职务:监事; | 姓名:谢依晗,职务:执行董事;
姓名:谢依晗,职务:经理;
姓名:吴颖峰,职务:监事; | 2019-10-25 |
法定代表人变更 | 刘积丰 | 谢依晗 | 2019-10-25 |
经营范围变更 | 水利水电工程,市政公用工程,园林绿化工程,房屋建筑工程,建筑装饰工程,机电设备安装工程(不含特种设备),土石方工程,环保工程,城市亮化工程,公路工程,钢结构工程,防腐保温工程,铁路工程,港口与航道工程,通信工程;房地产开发;建筑劳务分包;混凝土预制构件的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 水利水电工程,市政公用工程,园林绿化工程,房屋建筑工程,建筑装饰工程,机电设备安装工程(不含特种设备),土石方工程,环保工程,城市亮化工程,公路工程,钢结构工程,防腐保温工程,铁路工程,港口与航道工程,通信工程;房地产开发;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2019-07-18 |
投资人变更 | 投资人:苏小珍,出资额:1200万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06; [新增]
投资人:曾银香,出资额:800万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06; [新增] | 投资人:谢依晗,出资额:1200万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06; [退出]
投资人:吴颖峰,出资额:800万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06; [退出] | 2019-07-02 |
投资人变更 | 投资人:苏小珍 ; [新增]
投资人:曾银香 ; [新增] | 投资人:谢依晗 ; [退出]
投资人:吴颖峰 ; [退出] | 2019-07-02 |
投资人变更 | 投资人:吴颖峰,出资额:800万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06;
投资人:谢依晗,出资额:1200万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06; [新增] | 投资人:吴颖峰,出资额:800万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06;
投资人:邓翰,出资额:400万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06; [退出]
投资人:何剑,出资额:800万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06; [退出] | 2018-10-30 |
其他变更 | 姓名:谢依晗,职务:执行董事;
姓名:谢依晗,职务:经理;
姓名:吴颖峰,职务:监事; | 姓名:吴颖峰,职务:监事;
姓名:何剑,职务:执行董事;
姓名:何剑,职务:经理; | 2018-10-30 |
投资人变更 | 投资人:吴颖峰 ;
投资人:谢依晗 ; [新增] | 投资人:吴颖峰 ;
投资人:邓翰 ; [退出]
投资人:何剑 ; [退出] | 2018-10-30 |
法定代表人变更 | 谢依晗 | 何剑 | 2018-10-30 |
投资人变更 | 投资人:吴颖峰,出资额:800万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06; [新增]
投资人:邓翰,出资额:400万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06; [新增]
投资人:何剑,出资额:800万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06; | 投资人:何剑,出资额:800万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06;
投资人:洪芳芳,出资额:600万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06; [退出]
投资人:刘琴,出资额:600万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2047-07-06; [退出] | 2018-04-18 |
其他变更 | 姓名:吴颖峰,职务:监事;
姓名:何剑,职务:执行董事;
姓名:何剑,职务:经理; | 姓名:洪芳芳,职务:监事;
姓名:何剑,职务:执行董事;
姓名:何剑,职务:经理; | 2018-04-18 |
投资人变更 | 投资人:吴颖峰 ; [新增]
投资人:邓翰 ; [新增]
投资人:何剑 ; | 投资人:何剑 ;
投资人:洪芳芳 ; [退出]
投资人:刘琴 ; [退出] | 2018-04-18 |