深圳市翌成电子有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙华区观澜街道库坑同富裕工业区16号,我公司主要提供液晶显示器件、集成电路、控制板的组装研发与销售,五金模具、注塑产品的设计与销售,电子电器产品的设计与销售;经营进出口业务。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市翌成电子有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
孙瑶 | 51% | 人民币51.0万元 |
李成付 | 49% | 人民币49.0万元 |
深圳市翌成电子有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 李成付(监事) | 左立超(监事) | 2019-12-12 |
投资人 | 李成付 49(万元)49% 孙瑶 51(万元)51% | 左立超 29(万元)29% 孙瑶 51(万元)51% 李成付 20(万元)20% | 2019-12-12 |
章程备案 | 2019-12-10 | 2019-04-19 | 2019-12-12 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-12-12 |
投资人变更 | - | - | 2019-12-12 |
成员 | 孙瑶(执行董事),孙瑶(总经理),左立超(监事) | 刘茂静(总经理),刘茂静(执行董事),孙瑶(监事) | 2019-04-19 |
投资人 | 李成付 20(万元)20% 孙瑶 51(万元)51% 左立超 29(万元)29% | 孙瑶 45(万元)45% 刘茂静 55(万元)55% | 2019-04-19 |
负责人 | 孙瑶 | 刘茂静 | 2019-04-19 |
负责人变更 | 股东:; 总经理:孙瑶; 监事:左立超; 股东:; 股东:; 董事长:孙瑶; 法定代表人:孙瑶; | 股东:孙瑶; 法定代表人:刘茂静; 董事长:刘茂静; 监事:孙瑶; 股东:刘茂静; 总经理:刘茂静; | 2019-04-19 |
投资人变更 | 股东名称:李成付、出资额:20、出资比例:20; [新增] 股东名称:左立超、出资额:29、出资比例:29; [新增] 股东名称:孙瑶、出资额:51( + 13.33333% )、出资比例:51; | 股东名称:孙瑶、出资额:45、出资比例:45; 股东名称:刘茂静、出资额:55、出资比例:55; [退出] | 2019-04-19 |
高级管理人员备案 | 监事:左立超 [新增] 执行董事:孙瑶 [新增] 总经理:孙瑶 [新增] | 总经理:刘茂静 [退出] 监事:孙瑶 [退出] 执行董事:刘茂静 [退出] | 2019-04-19 |
名称变更 | 深圳市汇泰显控科技有限公司 | 深圳市翌成电子有限公司 | 2019-04-19 |
章程备案 | 2019-04-19 | 1900-01-01 | 2019-04-19 |
一般经营项目 | 液晶显示器件、集成电路、控制板的组装研发与销售,五金模具、注塑产品的设计与销售,电子电器产品的设计与销售;经营进出口业务。 | 电子产品、液晶显示模块、液晶屏、LED背光源、数码产品、电子元器件的技术开发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2017-05-22 |
注册资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2017-05-22 |
成员 | 孙瑶(监事) | 杨序辉(监事) | 2017-05-22 |
投资人 | 孙瑶 45(万元)45% 刘茂静 55(万元)55% | 杨序辉 22.5(万元)45% 刘茂静 27.5(万元)55% | 2017-05-22 |
高级管理人员备案 | 监事:孙瑶 [新增] | 监事:杨序辉 [退出] | 2017-05-22 |
投资人变更 | 股东名称:孙瑶、出资额:45、出资比例:45; [新增] 股东名称:刘茂静、出资额:55( + 100% )、出资比例:55; | 股东名称:杨序辉、出资额:22.500000、出资比例:45; [退出] 股东名称:刘茂静、出资额:27.500000、出资比例:55; | 2017-05-22 |
名称变更 | 深圳市翌成电子有限公司 | 深圳市华怡鑫光电科技有限公司 | 2017-05-22 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2017-05-22 |
- | 液晶显示器件、集成电路、控制板的组装研发与销售,五金模具、注塑产品的设计与销售,电子电器产品的设计与销售;经营进出口业务。 | 电子产品、液晶显示模块、液晶屏、LED背光源、数码产品、电子元器件的技术开发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2017-05-22 |
统一社会信用代码 | *****D | - | 2017-05-16 |
其他事项备案 | *****D | - | 2017-05-16 |
地址变更 | 深圳市龙华区观澜街道库坑同富裕工业区16号 | 深圳市宝安区沙井街道新桥第三工业区大围六路4号一楼A区 | 2017-05-16 |
股权 | 刘茂静 27.5(万元)55% [新增] 杨序辉 22.5( - 10% )(万元)45% | 杨序辉 25(万元)50% 王哲 25(万元)50% [退出] | 2015-04-14 |
成员 | 刘茂静(总经理),刘茂静(执行董事),杨序辉(监事) | 王哲(执行董事),杨序辉(监事),王哲(总经理) | 2015-04-14 |
负责人 | 刘茂静 | 王哲 | 2015-04-14 |
负责人变更 | 总经理:刘茂静; 股东:杨序辉; 监事:杨序辉; 法定代表人:刘茂静; 董事长:刘茂静; 股东:刘茂静; | 监事:杨序辉; 股东:王哲; 董事长:王哲; 总经理:王哲; 法定代表人:王哲; 股东:杨序辉; | 2015-04-14 |
高级管理人员备案 | 执行董事:刘茂静 [新增] 总经理:刘茂静 [新增] 监事:杨序辉 | 执行董事:王哲 [退出] 监事:杨序辉 总经理:王哲 [退出] | 2015-04-14 |
其他事项备案 | 股东名称:杨序辉、出资额:22.500000、出资比例:45;股东名称:刘茂静、出资额:27.500000、出资比例:55; | 股东名称:王哲、出资额:25、出资比例:50;股东名称:杨序辉、出资额:25、出资比例:50; | 2015-04-14 |
高管人员 | 刘茂静(执行(常务)董事) 杨序辉(监事) 刘茂静(总经理) | 杨序辉(监事) 王哲(总经理) 王哲(执行(常务)董事) | 2015-04-14 |
股权 | 刘茂静 27.5000(万元) 55% 杨序辉 22.5000(万元) 45% | 杨序辉 25(万元) 50% 王哲 25(万元) 50% | 2015-04-14 |
法定代表人(负责人) | 刘茂静 | 王哲 | 2015-04-14 |
董事成员 | 刘茂静(执行(常务)董事) 杨序辉(监事) 刘茂静(总经理) | 杨序辉(监事) 王哲(总经理) 王哲(执行(常务)董事) | 2015-04-14 |
住所 | 深圳市宝安区沙井街道新桥第三工业区大围六路4号一楼A区 | 深圳市宝安区西乡街道簕竹角雍启科技园综合楼三楼 | 2014-12-23 |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道新桥第三工业区大围六路4号一楼A区 | 深圳市宝安区西乡街道簕竹角雍启科技园综合楼三楼 | 2014-12-23 |
深圳市翌成电子有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
杨序辉 | 监事 |
刘茂静 | 执行(常务)董事 |
刘茂静 | 总经理 |
本页是 [深圳市翌成电子有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关电子加工公司