苏州乐辉供应链管理有限公司,办公室地址位于中国园林之城,人间天堂苏州,苏州高新区浒关青莲路55号,我公司主要提供供应链管理生产、销售:木托盘、木箱;采购木制品;托盘租赁;销售、租赁:叉车、五金机电、日用百货;道路普通货物运输;专用运输;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务...
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 苏州乐辉供应链管理有限公司 |
简称: | 乐辉供应链管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 供应链管理生产、销售:木托盘、木箱;采购木制品;托盘租赁;销售、租赁:叉车、五金机电、日用百货;道路普通货物运输;专用运输(冷藏保鲜);承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务(包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务)... |
营业执照号码: | 91320505MA1N39UF4H |
发证机关: | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年12月13日 |
注册资本: | 818万元人民币 (万元) |
所属分类: | » 苏州高新区虎丘区 |
所属城市: | 苏州企业网 » 苏州高新区虎丘区 |
顺企编码: | 54031264 |
苏州乐辉供应链管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
苏州贝通科技集团有限公司 | 51% | 人民币510.0万元 |
魏张巍 | 24.5% | 人民币245.0万元 |
孙健 | 24.5% | 人民币245.0万元 |
苏州乐辉供应链管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 魏张巍,孙健,苏州贝通科技集团有限公司 | 魏张巍,孙健 | 2022-05-11 |
投资人变更 | 魏张巍, 孙健, 苏州贝通科技集团有限公司 [新增] | 魏张巍, 孙健 | 2022-05-11 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-05-11 |
投资人变更 | 魏张巍,孙健 | 魏张巍,孙健,黄珍 | 2021-12-10 |
投资人变更 | 魏张巍, 孙健 | 魏张巍, 孙健, 黄珍 [退出] | 2021-12-10 |
投资人变更 | 魏张巍,孙健,黄珍 | 刘亮良,黄艳梅,常双飞 | 2021-11-09 |
注册资本变更 | 1000 | 818 | 2021-11-09 |
名称变更 | 苏州车之通物流有限公司 | 苏州乐辉供应链管理有限公司 | 2021-11-09 |
经营范围变更 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内集装箱货物运输代理;陆路国际货物运输代理;软件开发;道路货物运输站经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 供应链管理生产、销售:木托盘、木箱;采购木制品;托盘租赁;销售、租赁:叉车、五金机电、日用百货;道路普通货物运输;专用运输(冷藏保鲜);承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务(包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务);回收废旧木材;搬运装卸服务;仓储管理;非运输类仓储;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-11-09 |
法定代表人变更 | 曾红 | 刘亮良 | 2021-11-09 |
投资人变更 | 魏张巍, [新增] 孙健, [新增] 黄珍 [新增] | 刘亮良, [退出] 黄艳梅, [退出] 常双飞 [退出] | 2021-11-09 |
注册资本变更 | 1000( + 22.24939% ) | 818 | 2021-11-09 |
负责人变更 | 曾红 | 刘亮良 | 2021-11-09 |
地址变更 | 苏州高新区济慈路8号青山绿庭二区34幢生活新空间-清山慧谷店商铺-1-101 | 苏州高新区浒关青莲路55号 | 2021-11-09 |
投资人变更 | 刘亮良,黄艳梅,常双飞 | 刘亮良,喻莉莉,常双飞 | 2019-05-20 |
股东变更 | 刘亮良 黄艳梅 [新增] 常双飞 | 刘亮良 喻莉莉 [退出] 常双飞 | 2019-05-20 |
投资人变更 | 刘亮良,喻莉莉,常双飞 | 李友富 | 2019-03-22 |
负责人变更 | 刘亮良 | 李友富 | 2019-03-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-03-22 |
股东变更 | 刘亮良 [新增] 喻莉莉 [新增] 常双飞 [新增] | 李友富 [退出] | 2019-03-22 |
法定代表人变更 | 刘亮良 | 李友富 | 2019-03-22 |
苏州乐辉供应链管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李燕 | 监事 |
李友富 | 执行董事 |
本页是 [苏州乐辉供应链管理有限公司] 在顺企网苏州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。