变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人(股权)变更 | 投资人:上海斯米克有限公司,出资额:6110万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; [新增] | 投资人:上海斯米克材料科技有限公司,出资额:6110万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2018-12-31; [退出] | 2022-11-08 |
投资人(股权)变更 | 投资人:上海斯米克有限公司 ; [新增] | 投资人:上海斯米克材料科技有限公司 ; [退出] | 2022-11-08 |
董事备案 | 职务:监事,姓名:查肖亮,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:;
职务:董事,姓名:宋源诚,性别:男,证件类型:其他有效身份证件,证件号码:;
职务:董事长,姓名:王文斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:;
职务:董事,姓名:赵一非,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:; [新增]
职务:经理,姓名:赵一非,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:; [新增] | 职务:董事长,姓名:王文斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:;
职务:董事,姓名:陈克俭,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:; [退出]
职务:董事长,姓名:王文斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:;
职务:董事,姓名:宋源诚,性别:男,证件类型:其他有效身份证件,证件号码:;
职务:经理,姓名:陈前,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:; [退出]
职务:监事,姓名:查肖亮,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:; | 2020-04-23 |
投资人(股权)变更 | 投资人:上海斯米克材料科技有限公司,出资额:6110万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-19; [新增] | 投资人:上海斯米克建材有限公司,出资额:6110万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2014-10-26; [退出] | 2016-12-19 |
投资人(股权)变更 | 投资人:上海斯米克材料科技有限公司 ; [新增] | 投资人:上海斯米克建材有限公司 ; [退出] | 2016-12-19 |
投资人(股权)变更 | 投资人:上海斯米克建材有限公司,出资额:6110( + 307.33333% )万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2014-10-26; | 投资人:上海斯米克建材有限公司,出资额:1500万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2014-10-26; | 2016-10-25 |
投资人(股权)变更 | 投资人:上海斯米克建材有限公司 ; | 投资人:上海斯米克建材有限公司 ; | 2016-10-25 |
注册资本金变更 | 6110万元( + 307.33333% ) | 1500万元 | 2016-10-25 |
更换统一社会信用代码 | 4 | - | 2016-07-19 |
其他变更 | 4 | - | 2016-07-19 |
投资人(股权)变更 | 上海斯米克建材有限公司,出资1500万人民币,占100%,实缴出资0万; [新增] | 上海斯米克陶瓷有限公司,出资1500万人民币,占100%,实缴出资1500万; [退出] | 2014-11-21 |
投资人(股权)变更 | 投资人:上海斯米克建材有限公司 ; [新增] | 投资人:上海斯米克陶瓷有限公司 ; [退出] | 2014-11-21 |
投资人(股权)变更 | 上海斯米克建材有限公司,出资1500万人民币,占100%,实缴出资0万; [新增] | 上海斯米克陶瓷有限公司,出资1500万人民币,占100%,实缴出资1500万; [退出] | 2014-11-20 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 监事,查肖亮,1962-11-20 [新增]
董事,陈克俭,1950-02-18
总经理,陈前,1967-01-19
董事长,王文斌,1961-03-16 [新增]
董事,宋源诚, | 董事,陈克俭,1950-02-18
总经理,陈前,1967-01-19
董事长,戴崇德,1951-08-21 [退出]
监事,吴长海,1948-08-01 [退出]
董事,宋源诚, | 2014-08-06 |
其他变更 | 监事,查肖亮,;董事,陈克俭,;总经理,陈前,;董事长,王文斌,;董事,宋源诚,; | 董事,陈克俭,;总经理,陈前,;董事长,戴崇德,;监事,吴长海,;董事,宋源诚,; | 2014-08-06 |
法定代表人变更 | ,姓名:王文斌 | ,姓名:戴崇德 | 2014-08-06 |
其他变更 | 监事,查肖亮,;董事,陈克俭,;总经理,陈前,;董事长,王文斌,;董事,宋源诚,; | 董事,陈克俭,;总经理,陈前,;董事长,戴崇德,;监事,吴长海,;董事,宋源诚,; | 2014-08-05 |
法定代表人变更 | ,姓名:王文斌 | ,姓名:戴崇德 | 2014-08-05 |
投资人(股权)变更 | 上海斯米克陶瓷有限公司,出资1500万,占100%,实缴出资1500万; [新增] | 江西斯米克陶瓷有限公司,出资1500万人民币,占100%,实缴出资1500万; [退出] | 2012-12-06 |
其他变更 | W100008936,宋源诚,董事;,吴长海,监事;,陈前,总经理;,戴崇德,董事长;,陈克俭,董事; | W100008936,宋源诚,董事;A110075752,高维新,经理;,吴长海,监事;,戴崇德,董事长; | 2012-04-05 |
法定代表人变更 | ,姓名:戴崇德 | ,姓名:冯煇煌 | 2011-07-25 |
其他变更 | W100008936,宋源诚,董 事;A110075752,高维新,经理;,吴长海,监事;,戴崇德,董事长; | s120910263,冯煇煌,;W100008936,宋源诚,董 事;01601945,冯煇煌,董事长;A110075752,高维新,经理;,吴长海,监事; | 2011-07-25 |
法定代表人变更 | ,姓名:冯煇煌,家庭住址:台北市 | ,姓名:郑佳琏,家庭住址:上海市徐汇罗中山 | 2010-04-07 |
经营范围变更 | 经营范围(主营):煤气的制造、销售# | 经营范围(主营):煤气的制造、销售(筹建)# | 2009-11-18 |
实收资本变更 | 1500( + 100% ) | 750 | 2009-08-26 |
出资日期变更 | 江西斯米克陶瓷有限公司:2009-08-21 00:00:00; | 江西斯米克陶瓷有限公司:2009-06-03 00:00:00; | 2009-08-26 |