变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;代理进出口;货物进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;代理进出口;货物进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-11-25 |
企业名称 | 北京云易天成安全科技开发有限公司 | 北京云易天成安全科技开发有限公司 | 2020-11-25 |
住所 | 北京市海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼17#楼一层170室 | 北京市海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼17#楼一层170室 | 2020-11-25 |
董事 | 姓名:李金时,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; [新增]
姓名:刘立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:汪楫人,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; [退出]
姓名:刘立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2020-05-27 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:李金时,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:4158( + 312.5% )万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-12-31;
股东(发起人)名称:冯佳,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:42万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-12-31; [新增] | 股东(发起人)名称:刘立军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:756万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2038-12-31; [退出]
股东(发起人)名称:李金时,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1008万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-12-31;
股东(发起人)名称:汪楫人,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:756万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2038-12-31; [退出]
股东(发起人)名称:李本兴,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1680万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-12-31; [退出] | 2020-05-27 |
法定代表人 | 李金时 | 汪楫人 | 2020-05-27 |
经理 | 姓名:李金时,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; [新增]
姓名:刘立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:汪楫人,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; [退出]
姓名:刘立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2020-05-27 |
章程 | - | - | 2020-05-27 |
- | 股东(发起人)名称:李金时,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:4158万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-12-31;
股东(发起人)名称:冯佳,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:42万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-12-31; | 股东(发起人)名称:刘立军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:756万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2038-12-31;
股东(发起人)名称:李金时,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1008万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-12-31;
股东(发起人)名称:汪楫人,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:756万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2038-12-31;
股东(发起人)名称:李本兴,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1680万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-12-31; | 2020-05-27 |
- | 姓名:李金时,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:汪楫人,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2020-05-27 |
- | 李金时 | 汪楫人 | 2020-05-27 |
监事 | 姓名:汪楫人,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:汪楫人,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话:;
姓名:李金时,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [退出] | 2019-05-17 |
经理 | 姓名:汪楫人,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:汪楫人,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话:;
姓名:李金时,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [退出] | 2019-05-17 |
市 | 370100 | 370100 | 2019-04-01 |
名称 | 山东云易天成安全科技开发有限公司 | 云易天成(北京)安全科技开发有限公司 | 2019-04-01 |
乡 | - | - | 2019-04-01 |
管辖机关 | 370102 | 370102 | 2019-04-01 |
章程 | - | - | 2019-04-01 |
号 | - | - | 2019-04-01 |
住所 | 山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座1708 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1号)A栋6层022号 | 2019-04-01 |
属地监管工商所 | 370102153 | - | 2019-04-01 |
经营范围 | 计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;销售:非专控通讯器材、电子产品、计算机软硬件及辅助设备;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2019-04-01 |
名称预核准号 | (鲁)名称变核私字[2019]第004790号 | - | 2019-04-01 |
县 | 370102 | 370102 | 2019-04-01 |
行政审批 | - | - | 2019-04-01 |
省 | 370000 | 370000 | 2019-04-01 |
村 | - | - | 2019-04-01 |
董事 经理 监事 | 汪楫人* 执行董事
汪楫人* 经理
刘立军 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 汪楫人* 执行董事
汪楫人* 经理
李金时 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-03-01 |
董事 经理 监事 | 汪楫人* 执行董事
汪楫人* 经理
李金时 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李金时* 执行董事
刘立军 经理 [退出]
汪楫人 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-02-15 |
注册资本 | 4200万元( + 16.66667% ) | 3600万元 | 2019-02-15 |
注册资本 | 4200( + 16.66667% ) | 3600 | 2019-02-15 |
法定代表人 | 汪楫人 | 李金时 | 2019-02-15 |
董事 经理 监事 | 李金时* 执行董事
刘立军 经理
汪楫人 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 汪楫人* 执行董事
刘立军 经理
李金时 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-01-15 |
注册资本 | 3600( + 44% ) | 2500 | 2019-01-15 |
注册资本 | 3600万元( + 44% ) | 2500万元 | 2019-01-15 |
投资人 | 李本兴 自然人股东 [新增]
李金时 自然人股东
汪楫人 自然人股东
刘立军 自然人股东 | 李金时 自然人股东
汪楫人 自然人股东
刘立军 自然人股东 | 2019-01-15 |
法定代表人 | 李金时 | 汪楫人 | 2019-01-15 |