变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 无 | 无 | 2022-12-02 |
经营范围变更 | 一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;农业机械服务;农业机械销售;农作物病虫害防治服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业生产资料的购买、使用;肥料销售;水果种植;农副产品销售;茶叶种植;食品销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 为本社成员组织采购、供应所需的农业生产资料;组织收购、销售成员的产品;茶叶、青梅种植加工销售;农产品加工销售;仓储服务;提供农作物机械化操作服务;提供农作物病虫害综合防治服务;引进新技术、新品种,开展与农业生产经营相关的技术培训、应用和推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-12-02 |
投资人变更 | 安徽省黟县供销合作社联合社:40%;
胡利芬:083%;
舒应松:083%;
朱国庆:083%;
胡丽莹:083%;
张国珍:43.2333%;
吴跃生:083%;
黄建中:083%;
刘胜武:083%; [新增]
张国清:083%; [新增]
潘运清:083%; [新增]
江玉璋:083%; [新增]
程明荣:083%; [新增]
卢和珍:083%; [新增]
徐海波:16.6667%; [新增] | 张国珍:59.9667%;
安徽省黟县供销合作社联合社:40%;
舒应松:042%;
朱国庆:042%;
黄建中:042%;
余麟璋:042%; [退出]
舒丽珍:042%; [退出]
胡利芬:042%;
吴跃生:042%;
胡丽莹:042%; | 2022-08-18 |
章程备案 | 无 | 无 | 2022-08-18 |
高级管理人员备案 | 张国珍
吴跃生
张国清 [新增]
徐海波 [新增] | 张国珍
吴跃生
黄建中 [退出]
舒应松 [退出] | 2022-08-18 |
高级管理人员备案 | 张国珍
吴跃生 [新增]
黄建中 [新增]
舒应松 [新增] | 徐昭 [退出]
张国珍
徐克明 [退出]
徐海波 [退出] | 2022-08-15 |
投资人变更 | 安徽省黟县供销合作社联合社:40%; [新增]
胡利芬:042%; [新增]
舒应松:042%; [新增]
朱国庆:042%; [新增]
胡丽莹:042%; [新增]
余麟璋:042%;
舒丽珍:042%;
张国珍:59.9667%; [新增]
吴跃生:042%; [新增]
黄建中:042%; [新增] | 方立达:08%; [退出]
郑毅芝:08%; [退出]
徐昭:08%; [退出]
王文第:08%; [退出]
芦跃祖:08%; [退出]
朱秀眉:08%; [退出]
舒丽珍:08%;
汪爱武:08%; [退出]
查建平:08%; [退出]
黄金桂:08%; [退出]
赵志刚:08%; [退出]
余利玲:08%; [退出]
董新平:08%; [退出]
何菊云:08%; [退出]
潘再好:08%; [退出]
黄兆富:08%; [退出]
操大寿:08%; [退出]
江光华:08%; [退出]
汪跃光:08%; [退出]
徐信泉:08%; [退出]
杨秀珍:08%; [退出]
胡春兰:08%; [退出]
郭国丽:08%; [退出]
余麟璋:08%;
骆桂凤:08%; [退出]
卢群英:08%; [退出]
查苏玲:08%; [退出]
胡建飞:08%; [退出]
胡建春:08%; [退出]
查丰盈:08%; [退出] | 2022-08-15 |
章程备案 | 无 | 无 | 2022-08-15 |
经营范围变更 | 为本社成员组织采购、供应所需的农业生产资料;组织收购、销售成员的产品;茶叶、青梅种植加工销售;农产品加工销售;仓储服务;提供农作物机械化操作服务;提供农作物病虫害综合防治服务;引进新技术、新品种,开展与农业生产经营相关的技术培训、应用和推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 为本社成员组织采购、供应所需的农业生产资料;组织采购、销售成员的产品;农产品加工销售;提供农作物机械化操作服务;提供农作物病虫害综合防治服务;引进新技术、新品种,开展与农业生产经营相关的技术培训、应用和推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-05-19 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-05-19 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-03-17 |
经营范围变更 | 为本社成员组织采购、供应所需的农业生产资料;组织采购、销售成员的产品;农产品加工销售;提供农作物机械化操作服务;提供农作物病虫害综合防治服务;引进新技术、新品种,开展与农业生产经营相关的技术培训、应用和推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 为本社成员组织采购、供应所需的农业生产资料;组织采购、销售成员的产品;提供农作物机械化操作服务;提供农作物病虫害综合防治服务;引进新技术、新品种,开展与农业生产经营相关的技术培训、应用和推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-03-17 |
投资人变更 | 舒建德:0.83%;万立达:0%;程文胜:0.83%;汪文民:0.83%;徐克明:0.83%;舒为仁:0%;舒长松:0%;江礼应:0%;方保华:0%;吴坤生:0%;操基明:0%;麻学强:0%;陈静全:0%;吴秀芳:0%;汤进霞:0%;汪锡林:0%;王建国:0%;夏长云:0%;胡光跃:0%;黄建中:0%;吴燕华:0%;胡观荣:0%;江大伟:0%;吴西平:0%;胡银龙:0%;江杏荪:0%;江连荪:0%;郑建民:0%;龙顺姣:0%;徐礼根:0%;程余良:0%;黄鸿全:0%;汪新利:0%;何丽宣:0%;韩雨飞:0%;舒小华:0%;方培信:0%;徐爱仙:0%;汤树发:0%;郑秀娇:0%;刘永松:0%;胡四八:0%;胡莉莉:0%;吴社红:0%;汪祖根:0%;江全荪:0%;张爱珍:0%;崔为好:0%;陈丽春:0%;郑润娥:0%; | 安徽省黟县供销合作社联合社:40%;徐海波:38.33%;张国珍:18.19%;徐克明:0.83%;舒建德:0.83%;汪文民:0.83%;程文胜:0.83%;郑毅芝:0%;张爱珍:0%;吴泽华:0%;舒为仁:0%;胡银龙:0%;江礼应:0%;江娇霞:0%;江杏荪:0%;王秋琴:0%;淡金莲:0%;江光华:0%;黄荣芳:0%;方保华:0%;吴坤生:0%;江全荪:0%;陈丽春:0%;江连荪:0%;郑润娥:0%;舒国芹:0%;吴敏飞:0%;陈国荣:0%;黄应华:0%;万立达:0%;操基明:0%;徐双荣:0%;方慧娟:0%;唐华恒:0%;黄兆芹:0%;胡丽荪:0%;徐来友:0%;朱瑞庭:0%;舒建立:0%;郑建民:0%;程新兰:0%;余新华:0%;苏开明:0%;龙顺姣:0%;徐礼根:0%;程余良:0%;徐顺爱:0%;江业华:0%;韩金泉:0%;董灶发:0%;吴爱仙:0%;刘春英:0%;查小妹:0%;盛腊梅:0%;胡崇发:0%;黄新余:0%;王建好:0%;项海云:0%;黄鸿全:0%;汪新利:0%;何丽宣:0%;舒建国:0%;舒仁桂:0%;吴建平:0%;王惠珍:0%;朱爱玲:0%;胡其福:0%;胡利芬:0%;江胜利:0%;陈春九:0%;杨秀珍:0%;徐信泉:0%;陈国兴:0%;孙荣富:0%;吴跃生:0%;麻学强:0%;华秀英:0%;陈静全:0%;郑毅华:0%;鲍连全:0%;徐爱玉:0%;舒应松:0%;黄应龙:0%;朱瑞峰:0%;胡春兰:0%;郭国丽:0%;查建平:0%;黄金桂:0%;赵志刚:0%;余利玲:0%;董新平:0%;吴秀芳:0%;吴淑荣:0%;乔晴兰:0%;余麟璋:0%;潘再好:0%;汤进霞:0%;汪锡林:0%;韩雨飞:0%;舒小华:0%;方培信:0%;徐爱仙:0%;王建国:0%;夏长云:0%;舒广明:0%;胡光跃:0%;汤树发:0%;韩培松:0%;骆桂凤:0%;卢群英:0%;查苏玲:0%;吴积昌:0%;黄佩云:0%;胡建飞:0%;胡建春:0%;朱秀眉:0%;黄建中:0%;吴燕华:0%;汪素芹:0%;吴兰芝:0%;黄树英:0%;朱国庆:0%;舒丽珍:0%;查丰盈:0%;何菊云:0%;胡立群:0%;郑秀娇:0%;刘永松:0%;方小英:0%;刘端旺:0%;胡四八:0%;金又明:0%;储发胜:0%;崔为好:0%;徐华龙:0%;许亚雄:0%;胡莉莉:0%;吴社红:0%;胡晓明:0%;何芳仁:0%;何永爱:0%;陈国好:0%;左炎德:0%;叶素凤:0%;谈国荣:0%;何金枝:0%;朱景眉:0%;芦跃祖:0%;汪爱武:0%;黄兆富:0% | 2018-03-01 |
投资人变更 | 舒建德:*%;万立达:*%;程文胜:*%;汪文民:*%;徐克明:*%;舒为仁:*%;舒长松:*%;江礼应:*%;方保华:*%;吴坤生:*%;操基明:*%;麻学强:*%;陈静全:*%;吴秀芳:*%;汤进霞:*%;汪锡林:*%;王建国:*%;夏长云:*%;胡光跃:*%;黄建中:*%;吴燕华:*%;胡观荣:*%;江大伟:*%;吴西平:*%;胡银龙:*%;江杏荪:*%;江连荪:*%;郑建民:*%;龙顺姣:*%;徐礼根:*%;程余良:*%;黄鸿全:*%;汪新利:*%;何丽宣:*%;韩雨飞:*%;舒小华:*%;方培信:*%;徐爱仙:*%;汤树发:*%;郑秀娇:*%;刘永松:*%;胡四八:*%;胡莉莉:*%;吴社红:*%;汪祖根:*%;江全荪:*%;张爱珍:*%;崔为好:*%;陈丽春:*%;郑润娥:*%; | 安徽省黟县供销合作社联合社:*%;徐海波:*%;张国珍:*%;徐克明:*%;舒建德:*%;汪文民:*%;程文胜:*%;郑毅芝:*%;张爱珍:*%;吴泽华:*%;舒为仁:*%;胡银龙:*%;江礼应:*%;江娇霞:*%;江杏荪:*%;王秋琴:*%;淡金莲:*%;江光华:*%;黄荣芳:*%;方保华:*%;吴坤生:*%;江全荪:*%;陈丽春:*%;江连荪:*%;郑润娥:*%;舒国芹:*%;吴敏飞:*%;陈国荣:*%;黄应华:*%;万立达:*%;操基明:*%;徐双荣:*%;方慧娟:*%;唐华恒:*%;黄兆芹:*%;胡丽荪:*%;徐来友:*%;朱瑞庭:*%;舒建立:*%;郑建民:*%;程新兰:*%;余新华:*%;苏开明:*%;龙顺姣:*%;徐礼根:*%;程余良:*%;徐顺爱:*%;江业华:*%;韩金泉:*%;董灶发:*%;吴爱仙:*%;刘春英:*%;查小妹:*%;盛腊梅:*%;胡崇发:*%;黄新余:*%;王建好:*%;项海云:*%;黄鸿全:*%;汪新利:*%;何丽宣:*%;舒建国:*%;舒仁桂:*%;吴建平:*%;王惠珍:*%;朱爱玲:*%;胡其福:*%;胡利芬:*%;江胜利:*%;陈春九:*%;杨秀珍:*%;徐信泉:*%;陈国兴:*%;孙荣富:*%;吴跃生:*%;麻学强:*%;华秀英:*%;陈静全:*%;郑毅华:*%;鲍连全:*%;徐爱玉:*%;舒应松:*%;黄应龙:*%;朱瑞峰:*%;胡春兰:*%;郭国丽:*%;查建平:*%;黄金桂:*%;赵志刚:*%;余利玲:*%;董新平:*%;吴秀芳:*%;吴淑荣:*%;乔晴兰:*%;余麟璋:*%;潘再好:*%;汤进霞:*%;汪锡林:*%;韩雨飞:*%;舒小华:*%;方培信:*%;徐爱仙:*%;王建国:*%;夏长云:*%;舒广明:*%;胡光跃:*%;汤树发:*%;韩培松:*%;骆桂凤:*%;卢群英:*%;查苏玲:*%;吴积昌:*%;黄佩云:*%;胡建飞:*%;胡建春:*%;朱秀眉:*%;黄建中:*%;吴燕华:*%;汪素芹:*%;吴兰芝:*%;黄树英:*%;朱国庆:*%;舒丽珍:*%;查丰盈:*%;何菊云:*%;胡立群:*%;郑秀娇:*%;刘永松:*%;方小英:*%;刘端旺:*%;胡四八:*%;金又明:*%;储发胜:*%;崔为好:*%;徐华龙:*%;许亚雄:*%;胡莉莉:*%;吴社红:*%;胡晓明:*%;何芳仁:*%;何永爱:*%;陈国好:*%;左炎德:*%;叶素凤:*%;谈国荣:*%;何金枝:*%;朱景眉:*%;芦跃祖:*%;汪爱武:*%;黄兆富:*%;操大寿:*%;李庚 | 2018-03-01 |
投资人变更 | 舒建德:0.83%;
万立达:0%;
程文胜:0.83%;
汪文民:0.83%;
徐克明:0.83%;
舒为仁:0%;
舒长松:0%;
江礼应:0%;
方保华:0%;
吴坤生:0%;
操基明:0%;
麻学强:0%;
陈静全:0%;
吴秀芳:0%;
汤进霞:0%;
汪锡林:0%;
王建国:0%;
夏长云:0%;
胡光跃:0%;
黄建中:0%;
吴燕华:0%;
胡观荣:0%;
江大伟:0%;
吴西平:0%;
胡银龙:0%;
江杏荪:0%;
江连荪:0%;
郑建民:0%;
龙顺姣:0%;
徐礼根:0%;
程余良:0%;
黄鸿全:0%;
汪新利:0%;
何丽宣:0%;
韩雨飞:0%;
舒小华:0%;
方培信:0%;
徐爱仙:0%;
汤树发:0%;
郑秀娇:0%;
刘永松:0%;
胡四八:0%;
胡莉莉:0%;
吴社红:0%;
汪祖根:0%;
江全荪:0%;
张爱珍:0%;
崔为好:0%;
陈丽春:0%;
郑润娥:0%; | 安徽省黟县供销合作社联合社:40%; [退出]
徐海波:38.33%; [退出]
张国珍:18.19%; [退出]
徐克明:0.83%;
舒建德:0.83%;
汪文民:0.83%;
程文胜:0.83%;
郑毅芝:0%; [退出]
张爱珍:0%;
吴泽华:0%; [退出]
舒为仁:0%;
胡银龙:0%;
江礼应:0%;
江娇霞:0%; [退出]
江杏荪:0%;
王秋琴:0%; [退出]
淡金莲:0%; [退出]
江光华:0%; [退出]
黄荣芳:0%; [退出]
方保华:0%;
吴坤生:0%;
江全荪:0%;
陈丽春:0%;
江连荪:0%;
郑润娥:0%;
舒国芹:0%; [退出]
吴敏飞:0%; [退出]
陈国荣:0%; [退出]
黄应华:0%; [退出]
万立达:0%;
操基明:0%;
徐双荣:0%; [退出]
方慧娟:0%; [退出]
唐华恒:0%; [退出]
黄兆芹:0%; [退出]
胡丽荪:0%; [退出]
徐来友:0%; [退出]
朱瑞庭:0%; [退出]
舒建立:0%; [退出]
郑建民:0%;
程新兰:0%; [退出]
余新华:0%; [退出]
苏开明:0%; [退出]
龙顺姣:0%;
徐礼根:0%;
程余良:0%;
徐顺爱:0%; [退出]
江业华:0%; [退出]
韩金泉:0%; [退出]
董灶发:0%; [退出]
吴爱仙:0%; [退出]
刘春英:0%; [退出]
查小妹:0%; [退出]
盛腊梅:0%; [退出]
胡崇发:0%; [退出]
黄新余:0%; [退出]
王建好:0%; [退出]
项海云:0%; [退出]
黄鸿全:0%;
汪新利:0%;
何丽宣:0%;
舒建国:0%; [退出]
舒仁桂:0%; [退出]
吴建平:0%; [退出]
王惠珍:0%; [退出]
朱爱玲:0%; [退出]
胡其福:0%; [退出]
胡利芬:0%; [退出]
江胜利:0%; [退出]
陈春九:0%; [退出]
杨秀珍:0%; [退出]
徐信泉:0%; [退出]
陈国兴:0%; [退出]
孙荣富:0%; [退出]
吴跃生:0%; [退出]
麻学强:0%;
华秀英:0%; [退出]
陈静全:0%;
郑毅华:0%; [退出]
鲍连全:0%; [退出]
徐爱玉:0%; [退出]
舒应松:0%; [退出]
黄应龙:0%; [退出]
朱瑞峰:0%; [退出]
胡春兰:0%; [退出]
郭国丽:0%; [退出]
查建平:0%; [退出]
黄金桂:0%; [退出]
赵志刚:0%; [退出]
余利玲:0%; [退出]
董新平:0%; [退出]
吴秀芳:0%;
吴淑荣:0%; [退出]
乔晴兰:0%; [退出]
余麟璋:0%; [退出]
潘再好:0%; [退出]
汤进霞:0%;
汪锡林:0%;
韩雨飞:0%;
舒小华:0%;
方培信:0%;
徐爱仙:0%;
王建国:0%;
夏长云:0%;
舒广明:0%; [退出]
胡光跃:0%;
汤树发:0%;
韩培松:0%; [退出]
骆桂凤:0%; [退出]
卢群英:0%; [退出]
查苏玲:0%; [退出]
吴积昌:0%; [退出]
黄佩云:0%; [退出]
胡建飞:0%; [退出]
胡建春:0%; [退出]
朱秀眉:0%; [退出]
黄建中:0%;
吴燕华:0%;
汪素芹:0%; [退出]
吴兰芝:0%; [退出]
黄树英:0%; [退出]
朱国庆:0%; [退出]
舒丽珍:0%; [退出]
查丰盈:0%; [退出]
何菊云:0%; [退出]
胡立群:0%; [退出]
郑秀娇:0%;
刘永松:0%;
方小英:0%; [退出]
刘端旺:0%; [退出]
胡四八:0%;
金又明:0%; [退出]
储发胜:0%; [退出]
崔为好:0%;
徐华龙:0%; [退出]
许亚雄:0%; [退出]
胡莉莉:0%;
吴社红:0%;
胡晓明:0%; [退出]
何芳仁:0%; [退出]
何永爱:0%; [退出]
陈国好:0%; [退出]
左炎德:0%; [退出]
叶素凤:0%; [退出]
谈国荣:0%; [退出]
何金枝:0%; [退出]
朱景眉:0%; [退出]
芦跃祖:0%; [退出]
汪爱武:0%; [退出]
黄兆富:0%; [退出]
操大寿:0%; [退出]
李庚叶:0%; [退出]
汪爱凤:0%; [退出]
何美意:0%; [退出]
胡丽莹:0%; [退出]
郑润珍:0%; [退出]
汪跃光:0%; [退出]
江淑霞:0%; [退出]
何民根:0%; [退出]
汪益翠:0%; [退出]
赵朝禄:0%; [退出]
卢利霞:0%; [退出]
胡观荣:0%;
朱宝金:0%; [退出]
江大伟:0%;
吴西平:0%;
舒梅英:0%; [退出]
冯宜生:0%; [退出]
徐建新:0%; [退出]
吴小芹:0%; [退出]
胡爱玉:0%; [退出]
汪祖根:0%;
胡应元:0%; [退出]
舒长松:0%;
黄应祥:0%; [退出]
王文第:0%; [退出] | 2018-03-01 |
高级管理人员备案变更 | 徐昭 [新增]
张国珍
徐克明
徐海波 | 吴爱仙 [退出]
张国珍
徐克明
徐海波 | 2018-03-01 |
投资人变更变更 | 舒建德:0.83%;
万立达:0%;
程文胜:0.83%;
汪文民:0.83%;
徐克明:0.83%;
舒为仁:0%;
舒长松:0%; [新增]
江礼应:0%;
方保华:0%;
吴坤生:0%;
操基明:0%;
麻学强:0%;
陈静全:0%;
吴秀芳:0%;
汤进霞:0%;
汪锡林:0%;
王建国:0%;
夏长云:0%;
胡光跃:0%;
黄建中:0%;
吴燕华:0%;
胡观荣:0%; [新增]
江大伟:0%; [新增]
吴西平:0%; [新增]
胡银龙:0%;
江杏荪:0%;
江连荪:0%;
郑建民:0%;
龙顺姣:0%;
徐礼根:0%;
程余良:0%;
黄鸿全:0%;
汪新利:0%;
何丽宣:0%;
韩雨飞:0%;
舒小华:0%;
方培信:0%;
徐爱仙:0%;
汤树发:0%;
郑秀娇:0%;
刘永松:0%;
胡四八:0%;
胡莉莉:0%;
吴社红:0%;
汪祖根:0%; [新增]
江全荪:0%;
张爱珍:0%;
崔为好:0%;
陈丽春:0%;
郑润娥:0%; | 安徽省黟县供销合作社联合社:40%; [退出]
徐海波:38.33%; [退出]
张国珍:18.19%; [退出]
徐克明:0.83%;
舒建德:0.83%;
汪文民:0.83%;
程文胜:0.83%;
郑毅芝:0%; [退出]
张爱珍:0%;
吴泽华:0%; [退出]
舒为仁:0%;
胡银龙:0%;
江礼应:0%;
江娇霞:0%; [退出]
江杏荪:0%;
王秋琴:0%; [退出]
淡金莲:0%; [退出]
江光华:0%; [退出]
黄荣芳:0%; [退出]
方保华:0%;
吴坤生:0%;
江全荪:0%;
陈丽春:0%;
江连荪:0%;
郑润娥:0%;
舒国芹:0%; [退出]
吴敏飞:0%; [退出]
陈国荣:0%; [退出]
黄应华:0%; [退出]
万立达:0%;
操基明:0%;
徐双荣:0%; [退出]
方慧娟:0%; [退出]
唐华恒:0%; [退出]
黄兆芹:0%; [退出]
胡丽荪:0%; [退出]
徐来友:0%; [退出]
朱瑞庭:0%; [退出]
舒建立:0%; [退出]
郑建民:0%;
程新兰:0%; [退出]
余新华:0%; [退出]
苏开明:0%; [退出]
龙顺姣:0%;
徐礼根:0%;
程余良:0%;
徐顺爱:0%; [退出]
江业华:0%; [退出]
韩金泉:0%; [退出]
董灶发:0%; [退出]
吴爱仙:0%; [退出]
刘春英:0%; [退出]
查小妹:0%; [退出]
盛腊梅:0%; [退出]
胡崇发:0%; [退出]
黄新余:0%; [退出]
王建好:0%; [退出]
项海云:0%; [退出]
黄鸿全:0%;
汪新利:0%;
何丽宣:0%;
舒建国:0%; [退出]
舒仁桂:0%; [退出]
吴建平:0%; [退出]
王惠珍:0%; [退出]
朱爱玲:0%; [退出]
胡其福:0%; [退出]
胡利芬:0%; [退出]
江胜利:0%; [退出]
陈春九:0%; [退出]
杨秀珍:0%; [退出]
徐信泉:0%; [退出]
陈国兴:0%; [退出]
孙荣富:0%; [退出]
吴跃生:0%; [退出]
麻学强:0%;
华秀英:0%; [退出]
陈静全:0%;
郑毅华:0%; [退出]
鲍连全:0%; [退出]
徐爱玉:0%; [退出]
舒应松:0%; [退出]
黄应龙:0%; [退出]
朱瑞峰:0%; [退出]
胡春兰:0%; [退出]
郭国丽:0%; [退出]
查建平:0%; [退出]
黄金桂:0%; [退出]
赵志刚:0%; [退出]
余利玲:0%; [退出]
董新平:0%; [退出]
吴秀芳:0%;
吴淑荣:0%; [退出]
乔晴兰:0%; [退出]
余麟璋:0%; [退出]
潘再好:0%; [退出]
汤进霞:0%;
汪锡林:0%;
韩雨飞:0%;
舒小华:0%;
方培信:0%;
徐爱仙:0%;
王建国:0%;
夏长云:0%;
舒广明:0%; [退出]
胡光跃:0%;
汤树发:0%;
韩培松:0%; [退出]
骆桂凤:0%; [退出]
卢群英:0%; [退出]
查苏玲:0%; [退出]
吴积昌:0%; [退出]
黄佩云:0%; [退出]
胡建飞:0%; [退出]
胡建春:0%; [退出]
朱秀眉:0%; [退出]
黄建中:0%;
吴燕华:0%;
汪素芹:0%; [退出]
吴兰芝:0%; [退出]
黄树英:0%; [退出]
朱国庆:0%; [退出]
舒丽珍:0%; [退出]
查丰盈:0%; [退出]
何菊云:0%; [退出]
胡立群:0%; [退出]
郑秀娇:0%;
刘永松:0%;
方小英:0%; [退出]
刘端旺:0%; [退出]
胡四八:0%;
金又明:0%; [退出]
储发胜:0%; [退出]
崔为好:0%;
徐华龙:0%; [退出]
许亚雄:0%; [退出]
胡莉莉:0%;
吴社红:0%;
胡晓明:0%; [退出]
何芳仁:0%; [退出]
何永爱:0%; [退出]
陈国好:0%; [退出]
左炎德:0%; [退出]
叶素凤:0%; [退出]
谈国荣:0%; [退出]
何金枝:0%; [退出]
朱景眉:0%; [退出]
芦跃祖:0%; [退出]
汪爱武:0%; [退出]
黄兆富:0% [退出] | 2018-03-01 |
高级管理人员备案 | 无 | 无 | 2016-06-17 |
高级管理人员备案 | 徐海波;徐克明;张国珍;吴爱仙; | 徐克明;程文胜;舒建德;徐海波; | 2016-06-17 |
法定代表人 | 张国珍 | 徐海波 | 2016-06-17 |
负责人变更变更 | 张国珍 | 徐海波 | 2016-06-17 |
高级管理人员备案变更 | 徐海波
徐克明
张国珍 [新增]
吴爱仙 [新增] | 徐克明
程文胜 [退出]
舒建德 [退出]
徐海波 | 2016-06-17 |
法定代表人 | 徐海波 | 江大伟 | 2016-04-11 |
负责人变更变更 | 徐海波 | 江大伟 | 2016-04-11 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 | 黟县碧阳镇五东殿工业园 | 黟县宏村镇屏山村民委员会 | 2016-04-11 |
法定代表人 | 江大伟 | 徐海波 | 2015-10-12 |
负责人变更变更 | 江大伟 | 徐海波 | 2015-10-12 |
资金数额 | 120( + 140% ) | 50 | 2015-09-10 |
投资人变更 | 舒建德:*%;万立达:*%;程文胜:*%;汪文民:*%;徐克明:*%;舒为仁:*%;舒长松:*%;江礼应:*%;方保华:*%;吴坤生:*%;操基明:*%;吴爱仙:*%;麻学强:*%;陈静全:*%;吴秀芳:*%;汤进霞:*%;汪锡林:*%;王建国:*%;夏长云:*%;胡光跃:*%;黄建中:*%;吴燕华:*%;胡观荣:*%;江大伟:*%;吴西平:*%;胡银龙:*%;江杏荪:*%;郑毅芝:*%;江连荪:*%;郑建民:*%;龙顺姣:*%;徐礼根:*%;程余良:*%;黄鸿全:*%;汪新利:*%;何丽宣:*%;韩雨飞:*%;舒小华:*%;方培信:*%;徐爱仙:*%;汤树发:*%;郑秀娇:*%;刘永松:*%;胡四八:*%;胡莉莉:*%;吴社红:*%;汪祖根:*%;江全荪:*%;张爱珍:*%;崔为好:*%; | 徐克明:*%;徐海波:*%;舒建德:*%;汪文民:*%;程文胜:*%; | 2015-09-10 |
注册资本变更变更 | 120( + 140% ) | 50 | 2015-09-10 |
投资人变更变更 | 舒建德:0.83%;
万立达:0%; [新增]
程文胜:0.83%;
汪文民:0.83%;
徐克明:0.83%;
舒为仁:0%; [新增]
舒长松:0%; [新增]
江礼应:0%; [新增]
方保华:0%; [新增]
吴坤生:0%; [新增]
操基明:0%; [新增]
吴爱仙:0%; [新增]
麻学强:0%; [新增]
陈静全:0%; [新增]
吴秀芳:0%; [新增]
汤进霞:0%; [新增]
汪锡林:0%; [新增]
王建国:0%; [新增]
夏长云:0%; [新增]
胡光跃:0%; [新增]
黄建中:0%; [新增]
吴燕华:0%; [新增]
胡观荣:0%; [新增]
江大伟:0%; [新增]
吴西平:0%; [新增]
胡银龙:0%; [新增]
江杏荪:0%; [新增]
郑毅芝:0%; [新增]
江连荪:0%; [新增]
郑建民:0%; [新增]
龙顺姣:0%; [新增]
徐礼根:0%; [新增]
程余良:0%; [新增]
黄鸿全:0%; [新增]
汪新利:0%; [新增]
何丽宣:0%; [新增]
韩雨飞:0%; [新增]
舒小华:0%; [新增]
方培信:0%; [新增]
徐爱仙:0%; [新增]
汤树发:0%; [新增]
郑秀娇:0%; [新增]
刘永松:0%; [新增]
胡四八:0%; [新增]
胡莉莉:0%; [新增]
吴社红:0%; [新增]
汪祖根:0%; [新增]
江全荪:0%; [新增]
张爱珍:0%; [新增]
崔为好:0%; [新增] | 徐克明:2%;
徐海波:92%; [退出]
舒建德:2%;
汪文民:2%;
程文胜:2%; | 2015-09-10 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 120 | 50 | 2015-09-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 舒建德:0.83%;万立达:0%;程文胜:0.83%;汪文民:0.83%;徐克明:0.83%;舒为仁:0%;舒长松:0%;江礼应:0%;方保华:0%;吴坤生:0%;操基明:0%;吴爱仙:0%;麻学强:0%;陈静全:0%;吴秀芳:0%;汤进霞:0%;汪锡林:0%;王建国:0%;夏长云:0%;胡光跃:0%;黄建中:0%;吴燕华:0%;胡观荣:0%;江大伟:0%;吴西平:0%;胡银龙:0%;江杏荪:0%;郑毅芝:0%;江连荪:0%;郑建民:0%;龙顺姣:0%;徐礼根:0%;程余良:0%;黄鸿全:0%;汪新利:0%;何丽宣:0%;韩雨飞:0%;舒小华:0%;方培信:0%;徐爱仙:0%;汤树发:0%;郑秀娇:0%;刘永松:0%;胡四八:0%;胡莉莉:0%;吴社红:0%;汪祖根:0%;江全荪:0%;张爱珍:0%;崔为好:0%; | 徐克明:2%;徐海波:92%;舒建德:2%;汪文民:2%;程文胜:2%; | 2015-09-10 |
经营范围变更变更 | 为本社成员组织采购、供应所需的农业生产资料;组织采购、销售成员的产品;提供农作物机械化操作服务;提供农作物病虫害综合防治服务;引进新技术、新品种,开展与农业生产经营相关的技术培训、应用和推广等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 为本社成员提供农业生产所需生产资料,提供农产品的种植、加工、销售、运输、储藏以及农业生产经营有关的技术信息服务(涉及前置许可的凭有效许可证经营) | 2015-05-29 |