变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇华兴路***号交通大楼南楼*-*楼 | 浙江省杭州市余杭区临平街道丘山大街 | 2021-08-25 |
法定代表人变更 | 黄晌决 | 李皓 | 2021-08-25 |
管辖单位变更 | 余杭区瓶窑市场监管所 | 余杭区临平市场监管所 | 2021-08-25 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陈连娣;
现联络员固定电话:******** ***********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:黄晌决;
现财务负责人固定电话:****-********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:陈连娣;
原联络员固定电话:******** ***********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:徐水强;
原财务负责人固定电话:****-********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-08-25 |
联系电话变更 | *********** | ******** *********** | 2021-08-25 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:311115 | 原邮政编码:311100 | 2021-08-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 屠云亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 徐水强; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]
姓名: 曹云蕾; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 陈连娣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 韩永良; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 黄晌决; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [新增] | 姓名: 叶春柱; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 孙卢骏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 李皓; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]
姓名: 杨慧兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 沈尹华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]
姓名: 陈连娣; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2021-08-25 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陈连娣;
现联络员固定电话:******** ***********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:徐水强;
现财务负责人固定电话:****-********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:陈连娣;
原联络员固定电话:******** ***********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:张姝瑜;
原财务负责人固定电话:****-********;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-12-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 叶春柱; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 孙卢骏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 李皓; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [新增]
姓名: 杨慧兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 沈尹华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]
姓名: 陈连娣; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 叶春柱; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 唐建强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]
姓名: 孙卢骏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 杨慧兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 胡爱芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]
姓名: 陈连娣; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2019-12-24 |
法定代表人变更 | 李皓 | 唐建强 | 2019-12-24 |
投资人备案 | 企业名称: 杭州余杭交通集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增] | 企业名称: 杭州市余杭区公路管理处; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出] | 2019-12-24 |
章程备案 | 章程调整 | - | 2017-08-17 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********76739U | 注册号:********66813
组织机构代码证:******** | 2016-06-01 |
| 统一社会信用代码:9********76739U | 注册号:********66813
组织机构代码证:******** | 2016-06-01 |
| 唐建强,叶春柱,陈连娣,胡爱芳,杨慧兰,孙卢骏 | 何洪明,陈丽芬,杨峰,胡爱芳,唐建强,费灏 | 2016-05-17 |
高级管理人员备案 | 唐建强,叶春柱,陈连娣,胡爱芳,杨慧兰,孙卢骏 [新增] | 何洪明,陈丽芬,杨峰,胡爱芳,唐建强,费灏 [退出] | 2016-05-17 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 唐建强;
组织机构: 陈丽芬 职务: 监事;
费灏 职务: 董事;
何洪明 职务: 董事长;
胡爱芳 职务: 监事;
唐建强 职务: 董事兼总经理;
杨峰 职务: 监事会主席; | 法定代表人(负责人): 史海祥;
组织机构: 陈文琴 职务: 监事;
费灏 职务: 董事;
何洪明 职务: 董事长;
胡爱芳 职务: 监事;
史海祥 职务: 董事兼总经理;
杨峰 职务: 监事会主席; | 2014-05-14 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 唐建强; 组织机构: 陈丽芬 职务: 监事; 费灏 职务: 董事; 何洪明 职务: 董事长; 胡爱芳 职务: 监事; 唐建强 职务: 董事兼总经理; 杨峰 职务: 监事会主席; | 法定代表人(负责人): 史海祥;
组织机构: 陈文琴 职务: 监事; 费灏 职务: 董事; 何洪明 职务: 董事长; 胡爱芳 职务: 监事; 史海祥 职务: 董事兼总经理; 杨峰 职务: 监事会主席;
| 2014-05-14 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 种植、批发、零售:普种城镇绿化苗(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。; 组织机构: 陈文琴 职务: 监事; 费灏 职务: 董事; 何洪明 职务: 董事长; 胡爱芳 职务: 监事; 史海祥 职务: 董事兼总经理; 杨峰 职务: 监事会主席; | 许可经营项目: ;
组织机构: 陈文琴 职务: 监事; 费灏 职务: 董事; 何洪明 职务: 董事长; 胡爱芳 职务: 监事; 史海祥 职务: 董事兼总经理; 杨峰 职务: 监事;
| 2013-09-04 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 种植、批发、零售:普种城镇绿化苗(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。; 组织机构: 陈文琴 职务: 监事; 费灏 职务: 董事; 何洪明 职务: 董事长; 胡爱芳 职务: 监事; 史海祥 职务: 董事兼总经理; 杨峰 职务: 监事会主席; | 许可经营项目: ; 组织机构: 陈文琴 职务: 监事; 费灏 职务: 董事; 何洪明 职务: 董事长; 胡爱芳 职务: 监事; 史海祥 职务: 董事兼总经理; 杨峰 职务: 监事; | 2013-09-04 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 史海祥;
股东: 杭州市余杭区公路管理处, ***万;
杭州市余杭区公路管理处, ***万;
杭州市余杭区公路管理处, ****万;
组织机构: 陈文琴 职务: 监事;
费灏 职务: 董事;
何洪明 职务: 董事长;
胡爱芳 职务: 监事;
史海祥 职务: 董事兼总经理;
杨峰 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 俞根田;
股东: 杭州市余杭区公路段, ***万;
杭州市余杭区公路段, ***万;
杭州市余杭区公路段, ****万;
组织机构: 陈文琴 职务: 监事;
何洪明 职务: 监事会主席;
金昌根 职务: 监事;
田梅咏 职务: 董事长;
吴广林 职务: 董事;
俞根田 职务: 董事兼总经理; | 2013-07-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 史海祥; 股东: 杭州市余杭区公路管理处, 510万; 杭州市余杭区公路管理处, 610万; 杭州市余杭区公路管理处, 1880万; 组织机构: 陈文琴 职务: 监事; 费灏 职务: 董事; 何洪明 职务: 董事长; 胡爱芳 职务: 监事; 史海祥 职务: 董事兼总经理; 杨峰 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 俞根田;
股东: 杭州市余杭区公路段, 510万; 杭州市余杭区公路段, 610万; 杭州市余杭区公路段, 1880万;
组织机构: 陈文琴 职务: 监事; 何洪明 职务: 监事会主席; 金昌根 职务: 监事; 田梅咏 职务: 董事长; 吴广林 职务: 董事; 俞根田 职务: 董事兼总经理;
| 2013-07-18 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 3000万人民币元; 实收资本: 3000万人民币元; 一般经营项目: 设计、施工:公路建筑工程、市政工程、园林绿化工程;园林绿化工程养护;机械设备租赁;路灯、交通安全设施维护。; 股东: 杭州市余杭区公路段, 510万; 杭州市余杭区公路段, 610万; 杭州市余杭区公路段, 1880万; | 注册资本: 1880万人民币元;
实收资本: 1880万人民币元;
一般经营项目: 设计、施工:公路建筑工程、市政工程、园林绿化工程;园林绿化工程养护;机械设备租赁。;
股东: 杭州市余杭区公路段, 1880万;
| 2010-07-30 |
注册资本变更 | 注册资本: 3000万人民币元;
实收资本: 3000万人民币元;
一般经营项目: 设计、施工:公路建筑工程、市政工程、园林绿化工程;
园林绿化工程养护;
机械设备租赁;
路灯、交通安全设施维护。;
股东: 杭州市余杭区公路段, 510万;
杭州市余杭区公路段, 610万;
杭州市余杭区公路段, 1880万; | 注册资本: 1880万人民币元;
实收资本: 1880万人民币元;
一般经营项目: 设计、施工:公路建筑工程、市政工程、园林绿化工程;
园林绿化工程养护;
机械设备租赁。;
股东: 杭州市余杭区公路段, 1880万; | 2010-07-30 |
名称变更 | 企业名称: 杭州余杭瑞达交通工程有限公司; 住所: 杭州市余杭区临平街道丘山大街; 注册资本: 1880万人民币元; 实收资本: 1880万人民币元; 企业类型: 一人有限责任公司(内资法人独资); 股东: 杭州市余杭区公路段, 1880万; 组织机构: 陈文琴 职务: 监事; 何洪明 职务: 监事会主席; 金昌根 职务: 监事; 田梅咏 职务: 董事长; 吴广林 职务: 董事; 俞根田 职务: 董事兼总经理; | 企业名称: 杭州余杭路达公路桥梁工程队; 住所: 余杭区临平街道丘山大街.; 注册资本: 1010万人民币元; 实收资本: 0万人民币元; 企业类型: 国有企业; 股东: 杭州市余杭区公路段, 1010万; 组织机构: | 2010-07-23 |
名称变更 | 企业名称: 杭州余杭瑞达交通工程有限公司; 住所: 杭州市余杭区临平街道丘山大街; 注册资本: 1880万人民币元; 实收资本: 1880万人民币元; 企业类型: 一人有限责任公司(内资法人独资); 股东: 杭州市余杭区公路段, 1880万; 组织机构: 陈文琴 职务: 监事; 何洪明 职务: 监事会主席; 金昌根 职务: 监事; 田梅咏 职务: 董事长; 吴广林 职务: 董事; 俞根田 职务: 董事兼总经理; | 企业名称: 杭州余杭路达公路桥梁工程队;
住所: 余杭区临平街道丘山大街.;
注册资本: 1010万人民币元;
实收资本: 0万人民币元;
企业类型: 国有企业;
股东: 杭州市余杭区公路段, 1010万;
组织机构:
| 2010-07-23 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 俞根田; 一般经营项目: 设计、施工:公路建筑工程、市政工程、园林绿化工程;园林绿化工程养护;机械设备租赁。; | 法定代表人(负责人): 沈爱亮;
一般经营项目: 设计、施工:公路建筑工程、市政工程、园林绿化工程;园林绿化工程养护。;
| 2010-06-09 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 俞根田;
一般经营项目: 设计、施工:公路建筑工程、市政工程、园林绿化工程;
园林绿化工程养护;
机械设备租赁。; | 法定代表人(负责人): 沈爱亮;
一般经营项目: 设计、施工:公路建筑工程、市政工程、园林绿化工程;
园林绿化工程养护。; | 2010-06-09 |
经营范围变更 | 经营范围: 设计、施工:公路建筑工程、市政工程、园林绿化工程;园林绿化工程养护。; 注册号: ********66813; | 经营范围: 公路工程建筑, 市政工程.;
注册号: ********969; | 2008-11-28 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 设计、施工:公路建筑工程、市政工程、园林绿化工程;园林绿化工程养护。; 注册号: ********66813; | 经营范围: 公路工程建筑, 市政工程.;
注册号: ********969;
| 2008-11-28 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 1010万人民币; 股东: 杭州市余杭区公路段, 1010万; | 注册资本: 200万人民币;
股东: 杭州路达公路工程公司余杭分公司, 200万;
| 2007-06-18 |
注册资本变更 | 注册资本: 1010万人民币;
股东: 杭州市余杭区公路段, 1010万; | 注册资本: 200万人民币;
股东: 杭州路达公路工程公司余杭分公司, 200万; | 2007-06-18 |
住所变更 | 经营场所:余杭区临平街道丘山大街.
法定代表人:沈爱亮
身份证编号:********
注册资本:***
电话: | 经营场所:余杭区瓶窑镇大桥北路.
法定代表人:朱志兴
身份证编号:************
注册资本:***
电话: | 2004-03-25 |
住所(营业场所、地址)变更 | 经营场所:余杭区临平街道丘山大街.;法定代表人:沈爱亮;身份证编号:********;注册资本:200;电话:; | 经营场所:余杭区瓶窑镇大桥北路.;法定代表人:朱志兴;身份证编号:********8551;注册资本:180;电话:; | 2004-03-25 |
住所(营业场所、地址)变更 | 经营场所:余杭区瓶窑镇大桥北路.;法定代表人:朱志兴;身份证编号:********8551;电话:; | 经营场所:瓶窑镇大桥北路.;法定代表人:泮仁福;身份证编号:33;电话:; | 2001-04-30 |
住所变更 | 经营场所:余杭区瓶窑镇大桥北路.
法定代表人:朱志兴
身份证编号:************
电话: | 经营场所:瓶窑镇大桥北路.
法定代表人:泮仁福
身份证编号:**
电话: | 2001-04-30 |